Zdeněk Černý
|
Neaktivní
od 26.10.2013
|
jednatel |
18.12.2007 |
Adresa: |
32600, 24976822, Plzeň, Koterovská, 1172/83 |
|
Zdeněk Černý
|
Neaktivní
od 26.10.2013
|
jednatel |
18.12.2007 |
Adresa: |
32600, 24976822, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Koterovská, 1172, 83, Koterovská 1172/83, Lobzy, 32600 Plzeň |
|
Jiří Pasztorek
|
Neaktivní
od 18.12.2007
|
jednatel |
18.09.2006 |
Adresa: |
15500, 1, Praha 13, Stodůlky, Okruhová, 632 |
|
Jiří Pasztorek
|
Neaktivní
od 18.12.2007
|
jednatel |
18.09.2006 |
Adresa: |
15500, 22115188, Praha, Stodůlky, Okruhová, 632, Okruhová 632, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Josef Rataj
|
Neaktivní
od 18.09.2006
|
Jednatel |
27.08.2005 |
Adresa: |
24429813, Plzeň, Kralovická, 4 |
|
Josef Rataj
|
Neaktivní
od 18.09.2006
|
Jednatel |
27.08.2005 |
Adresa: |
32300, 24429813, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Kralovická, 1510, 4, Kralovická 1510/4, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Pavel Kotlín
|
Neaktivní
od 27.08.2005
|
Jednatel |
28.02.2005 |
Adresa: |
3, Touškov, Líšťanská, 365 |
|
Pavel Kotlín
|
Neaktivní
od 27.08.2005
|
Jednatel |
28.02.2005 |
Adresa: |
33033, 672289, Plzeň-sever, Město Touškov, Město Touškov, Líšťanská, 365, Líšťanská 365, 33033 Město Touškov |
|