SIMONA ŘEŽÁBKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.08.2020 |
Adresa: |
30100, 80559638, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Nemocniční, 3020, 6 |
|
SIMONA ŘEŽÁBKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.08.2020 |
Adresa: |
30100, 80559638, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Nemocniční, 3020, 6, Nemocniční 3020/6, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
SIMONA ŘEŽÁBKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.08.2020
|
Jednatel |
29.08.2018 |
Adresa: |
33401, 25010697, Plzeň-jih, Přeštice, Přeštice, Luční, 1160 |
|
SIMONA ŘEŽÁBKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.08.2020
|
Jednatel |
29.08.2018 |
Adresa: |
33401, 25010697, Plzeň-jih, Přeštice, Přeštice, Luční, 1160, Luční 1160, 33401 Přeštice |
|
SIMONA ŘEŽÁBKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.08.2018
|
Jednatel |
07.07.2014 |
Adresa: |
33501, 927791, Nepomuk, Nepomuk, Kozlovická, 298 |
|
SIMONA ŘEŽÁBKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.08.2018
|
Jednatel |
07.07.2014 |
Adresa: |
33501, 927791, Plzeň-jih, Nepomuk, Nepomuk, Kozlovická, 298, Kozlovická 298, 33501 Nepomuk |
|
Marta Ševčíková
|
Neaktivní
od 06.12.2006
|
Jednatel |
07.03.2005 |
Adresa: |
33032, 587559, Bdeněves, 143 |
|
Simona Řežábková
|
Neaktivní
od 07.07.2014
|
Jednatel |
07.03.2005 |
Adresa: |
33501, 927791, Nepomuk, Kozlovická, 298 |
|
Marta Ševčíková
|
Neaktivní
od 06.12.2006
|
Jednatel |
07.03.2005 |
Adresa: |
33032, 587559, Plzeň-sever, Bdeněves, Bdeněves, 143, č.p. 143, 33032 Bdeněves |
|
SIMONA ŘEŽÁBKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.07.2014
|
Jednatel |
07.03.2005 |
Adresa: |
33501, 927791, Plzeň-jih, Nepomuk, Nepomuk, Kozlovická, 298, Kozlovická 298, 33501 Nepomuk |
|