MONIKA BOUZKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.05.2023 |
Adresa: |
33024, 26124122, Plzeň-sever, Heřmanova Huť, Vlkýš, Tyršova, 303, Tyršova 303, Vlkýš, 33024 Heřmanova Huť |
|
PAVEL BOUZEK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.05.2023 |
Adresa: |
33024, 26124122, Plzeň-sever, Heřmanova Huť, Vlkýš, Tyršova, 303, Tyršova 303, Vlkýš, 33024 Heřmanova Huť |
|
JOSEF BOČAN
|
Aktivní
|
jednatel |
11.04.2013 |
Adresa: |
33301, 27465322, Chotěšov, Mantov, 189 |
|
IVANA BOČANOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.04.2013 |
Adresa: |
33301, 27465322, Chotěšov, Mantov, 189 |
|
IVANA BOČANOVÁ
|
Neaktivní
od 19.05.2023
|
jednatel |
11.04.2013 |
Adresa: |
33301, 27465322, Plzeň-jih, Chotěšov, Mantov, 189, Mantov 189, 33301 Chotěšov |
|
JOSEF BOČAN
|
Neaktivní
od 19.05.2023
|
jednatel |
11.04.2013 |
Adresa: |
33301, 27465322, Plzeň-jih, Chotěšov, Mantov, 189, Mantov 189, 33301 Chotěšov |
|
Josef Bočan
|
Neaktivní
od 11.04.2013
|
jednatel |
01.12.2005 |
Adresa: |
33214, 1038389, Chotěšov, Luční, 603 |
|
Ivana Bočanová
|
Neaktivní
od 11.04.2013
|
jednatel |
01.12.2005 |
Adresa: |
33214, 1038389, Chotěšov, Luční, 603 |
|
Josef Bočan
|
Neaktivní
od 11.04.2013
|
jednatel |
01.12.2005 |
Adresa: |
33214, 1038389, Plzeň-jih, Chotěšov, Chotěšov, Luční, 603, Luční 603, 33214 Chotěšov |
|
Ivana Bočanová
|
Neaktivní
od 11.04.2013
|
jednatel |
01.12.2005 |
Adresa: |
33214, 1038389, Plzeň-jih, Chotěšov, Chotěšov, Luční, 603, Luční 603, 33214 Chotěšov |
|
Petr Novotný
|
Neaktivní
od 01.12.2005
|
Jednatel |
04.04.2005 |
Adresa: |
32000, 5, Lhota, 5 |
|
Petr Novotný
|
Neaktivní
od 01.12.2005
|
Jednatel |
04.04.2005 |
Adresa: |
5, Lhota, 32000, 32000 Lhota 5, Česká republika |
|