TOMÁŠ JAKOUBEK
|
Neaktivní
od 20.12.2021
|
jednatel |
11.11.2021 |
Adresa: |
36221, 11961929, Karlovy Vary, Nové Hamry, Nové Hamry, 307 |
|
TOMÁŠ JAKOUBEK
|
Neaktivní
od 20.12.2021
|
jednatel |
11.11.2021 |
Adresa: |
36221, 11961929, Karlovy Vary, Nové Hamry, Nové Hamry, 307, č.p. 307, 36221 Nové Hamry |
|
TOMÁŠ JAKOUBEK
|
Neaktivní
od 11.11.2021
|
jednatel |
10.07.2014 |
Adresa: |
36221, 28371283, Nové Hamry, Nové Hamry, 418 |
|
TOMÁŠ JAKOUBEK
|
Neaktivní
od 11.11.2021
|
jednatel |
10.07.2014 |
Adresa: |
36221, 28371283, Karlovy Vary, Nové Hamry, Nové Hamry, 418, č.p. 418, 36221 Nové Hamry |
|
JAN VALENT
|
Neaktivní
od 10.05.2014
|
Jednatel |
15.08.2013 |
Adresa: |
36301, 27066321, Hájek, Hájek, 144 |
|
JAN VALENT
|
Neaktivní
od 10.05.2014
|
Jednatel |
15.08.2013 |
Adresa: |
36301, 27066321, Karlovy Vary, Hájek, Hájek, 144, č.p. 144, 36301 Hájek |
|
Tomáš Jakoubek
|
Neaktivní
od 10.07.2014
|
jednatel |
30.06.2011 |
Adresa: |
36301, 12040487, Ostrov, Vančurova, 1092 |
|
Tomáš Jakoubek
|
Neaktivní
od 10.07.2014
|
jednatel |
30.06.2011 |
Adresa: |
36301, 12040487, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Vančurova, 1092, Vančurova 1092, 36301 Ostrov |
|
Jan Valent
|
Neaktivní
od 15.08.2013
|
Jednatel |
27.05.2010 |
Adresa: |
36301, 27066321, Hájek, 144 |
|
JAN VALENT
|
Neaktivní
od 15.08.2013
|
Jednatel |
27.05.2010 |
Adresa: |
36301, 27066321, Karlovy Vary, Hájek, Hájek, 144, č.p. 144, 36301 Hájek |
|
Martin Dimitrov
|
Neaktivní
od 09.11.2010
|
Jednatel |
08.03.2008 |
Adresa: |
92637 Weiden i.d. Opf., Max-Reger-Str., 7a |
|
Martin Dimitrov
|
Neaktivní
od 09.11.2010
|
Jednatel |
08.03.2008 |
Adresa: |
7a, 92637 Weiden i.d. Opf., Max-Reger-Str., Max-Reger-Str. 7a, 92637 Weiden i.d. Opf., Německo |
|
Jan Valent
|
Neaktivní
od 27.05.2010
|
Jednatel |
06.04.2005 |
Adresa: |
36301, 12037265, Ostrov, Palackého, 767 |
|
Tomáš Jakoubek
|
Neaktivní
od 30.06.2011
|
Jednatel |
06.04.2005 |
Adresa: |
36301, 12035807, Ostrov, Studentská, 621 |
|
Jan Valent
|
Neaktivní
od 27.05.2010
|
Jednatel |
06.04.2005 |
Adresa: |
36301, 12037265, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Palackého, 767, Palackého 767, 36301 Ostrov |
|
Tomáš Jakoubek
|
Neaktivní
od 30.06.2011
|
Jednatel |
06.04.2005 |
Adresa: |
36301, 12035807, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Studentská, 621, Studentská 621, 36301 Ostrov |
|