Ing. ŠTEFAN PALEČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.11.2015 |
Adresa: |
73401, 24265144, Karviná, Ráj, U Lesa, 869, 34b |
|
Ing. ŠTEFAN PALEČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.11.2015 |
Adresa: |
73401, 24265144, Karviná, Karviná, Ráj, U Lesa, 869, 34b, U Lesa 869/34b, Ráj, 73401 Karviná |
|
Ing. ŠTEFAN PALEČEK
|
Neaktivní
od 03.11.2015
|
Jednatel |
09.06.2014 |
Adresa: |
73401, 24265144, Karviná, Ráj, U Lesa, 869, 34b |
|
Ing. ŠTEFAN PALEČEK
|
Neaktivní
od 03.11.2015
|
Jednatel |
09.06.2014 |
Adresa: |
73401, 24265144, Karviná, Karviná, Ráj, U Lesa, 869, 34b, U Lesa 869/34b, Ráj, 73401 Karviná |
|
Ing. DANIEL HASTÍK
|
Neaktivní
od 09.06.2014
|
jednatel |
09.10.2013 |
Adresa: |
77900, 23320036, Olomouc, Olomouc, Školní, 178, 9 |
|
Ing. DANIEL HASTÍK
|
Neaktivní
od 09.06.2014
|
jednatel |
09.10.2013 |
Adresa: |
77900, 23320036, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Školní, 178, 9, Školní 178/9, 77900 Olomouc |
|
Ing. Daniel Hastík
|
Neaktivní
od 09.10.2013
|
jednatel |
21.05.2005 |
Adresa: |
75000, 11220082, Přerov, Velká Dlážka, 3 |
|
Ing. Daniel Hastík
|
Neaktivní
od 09.10.2013
|
jednatel |
21.05.2005 |
Adresa: |
75002, 11220082, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Velká Dlážka, 310, 3, Velká Dlážka 310/3, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|