ANTONÍN OCÁSEK
|
Aktivní
|
jednatel |
21.08.2016 |
Adresa: |
58001, 9588795, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí, 57 |
|
ANTONÍN OCÁSEK
|
Aktivní
|
jednatel |
21.08.2016 |
Adresa: |
58001, 9588795, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí, 57, Havlíčkovo náměstí 57, 58001 Havlíčkův Brod |
|
ANTONÍN OCÁSEK
|
Neaktivní
od 21.08.2016
|
jednatel |
29.06.2015 |
Adresa: |
58001, 9611916, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Ledečská, 2735 |
|
ANTONÍN OCÁSEK
|
Neaktivní
od 21.08.2016
|
jednatel |
29.06.2015 |
Adresa: |
58001, 9611916, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Ledečská, 2735, Ledečská 2735, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Antonín Ocásek
|
Neaktivní
od 29.06.2015
|
jednatel |
03.05.2011 |
Adresa: |
9008781, Vodňany, Vodňany II, Parkánská, 119 |
|
Antonín Ocásek
|
Neaktivní
od 29.06.2015
|
jednatel |
03.05.2011 |
Adresa: |
38901, 9008781, Strakonice, Vodňany, Vodňany II, Parkánská, 119, Parkánská 119, Vodňany II, 38901 Vodňany |
|
JAN ANDERS
|
Neaktivní
od 03.05.2011
|
jednatel |
19.06.2010 |
Adresa: |
79401, 14072181, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Hřbitovní, 2143, 6 |
|
JAN ANDERS
|
Neaktivní
od 03.05.2011
|
jednatel |
19.06.2010 |
Adresa: |
79401, 14072181, Bruntál, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Hřbitovní, 2143, 6, Hřbitovní 2143/6, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov |
|
Martin Šerý
|
Neaktivní
od 19.06.2010
|
jednatel |
13.11.2007 |
Adresa: |
36017, 20711433, Karlovy Vary, Školní, 828 |
|
Martin Šerý
|
Neaktivní
od 19.06.2010
|
jednatel |
13.11.2007 |
Adresa: |
36017, 20711433, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Školní, 828, 5, Školní 828/5, Stará Role, 36017 Karlovy Vary |
|
Marie Benešová
|
Neaktivní
od 19.06.2010
|
jednatel |
29.06.2005 |
Adresa: |
13000, 21761051, Praha 3, Jagellonská, 1305/14 |
|
Marie Benešová
|
Neaktivní
od 19.06.2010
|
jednatel |
29.06.2005 |
Adresa: |
13000, 21761051, Praha, Vinohrady, Jagellonská, 1305, 14, Jagellonská 1305/14, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|