OLGA ILYSHEVA
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.05.2019 |
Adresa: |
Moskva, Barvichinskaja 24/11 |
|
OLGA ILYSHEVA
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.05.2019 |
Adresa: |
Moskva, Barvichinskaja 24/11, Barvichinskaja 24/11, Moskva, Rusko |
|
KRISTINA MELNIKOVA
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.09.2018 |
Adresa: |
105062, Moskva, Čaplygina 1A, byt 43 |
|
KRISTINA MELNIKOVA
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.09.2018 |
Adresa: |
Moskva, Čaplygina 1A, byt 43, 105062, Čaplygina 1A, byt 43, 105062 Moskva, Rusko |
|
ZDEŇKA ŠTĚDRÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.09.2018
|
Jednatel |
14.01.2015 |
Adresa: |
35301, 20872267, Mariánské Lázně, Úšovice, Na Voře dole, 734, 18 |
|
ZDEŇKA ŠTĚDRÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.09.2018
|
Jednatel |
14.01.2015 |
Adresa: |
35301, 20872267, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Na Voře dole, 734, 18, Na Voře dole 734/18, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
Zdeňka Jaurisová
|
Neaktivní
od 14.01.2015
|
Jednatel |
11.01.2007 |
Adresa: |
35301, 20872267, Mariánské Lázně, Úšovice, Na Voře dole, 734/18 |
|
Svetlana Yaroslavskaya
|
Neaktivní
od 26.09.2018
|
Jednatel |
11.01.2007 |
Adresa: |
105 063 Moskva, ul. Čaplygina 1A, kv. 43 |
|
Zdeňka Jaurisová
|
Neaktivní
od 14.01.2015
|
Jednatel |
11.01.2007 |
Adresa: |
35301, 20872267, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Na Voře dole, 734, 18, Na Voře dole 734/18, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
Victor Marchuk
|
Neaktivní
od 11.01.2007
|
Jednatel |
04.07.2005 |
Adresa: |
Moskva, Batajský projezd, 43-356 |
|
Victor Marchuk
|
Neaktivní
od 11.01.2007
|
Jednatel |
04.07.2005 |
Adresa: |
43-356, Moskva, Batajský projezd, Batajský projezd 43-356, Moskva, Rusko |
|