SVATOPLUK ŠEDIVÝ
|
Neaktivní
od 03.03.2021
|
Jednatel |
19.04.2017 |
Adresa: |
69002, 19017367, Břeclav, Břeclav, Břeclav, sídl. Dukelských hrdinů, 2774, 23 |
|
SVATOPLUK ŠEDIVÝ
|
Neaktivní
od 03.03.2021
|
Jednatel |
19.04.2017 |
Adresa: |
69002, 19017367, Břeclav, Břeclav, Břeclav, sídl. Dukelských hrdinů, 2774, 23, sídl. Dukelských hrdinů 2774/23, 69002 Břeclav |
|
ZBYNĚK BARTOŠÍK
|
Neaktivní
od 19.04.2017
|
Jednatel |
24.02.2016 |
Adresa: |
41501, 20252927, Teplice, Teplice, Teplice, U Kamenných lázní, 344, 29 |
|
ZBYNĚK BARTOŠÍK
|
Neaktivní
od 19.04.2017
|
Jednatel |
24.02.2016 |
Adresa: |
41501, 20252927, Teplice, Teplice, Teplice, U Kamenných lázní, 344, 29, U Kamenných lázní 344/29, 41501 Teplice |
|
ZBYNĚK BARTOŠÍK
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
Jednatel |
17.06.2015 |
Adresa: |
14000, 28350278, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Antala Staška, 2059, 80b |
|
ZBYNĚK BARTOŠÍK
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
Jednatel |
17.06.2015 |
Adresa: |
14000, 28350278, Praha, Krč, Antala Staška, 2059, 80b, Antala Staška 2059/80b, Krč, 14000 Praha 4 |
|
ZBYNĚK BARTOŠÍK
|
Neaktivní
od 17.06.2015
|
Jednatel |
20.05.2014 |
Adresa: |
14000, 21905258, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Jemnická, 345, 5 |
|
ZBYNĚK BARTOŠÍK
|
Neaktivní
od 17.06.2015
|
Jednatel |
20.05.2014 |
Adresa: |
14000, 21905258, Praha, Michle, Jemnická, 345, 5, Jemnická 345/5, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Šárka Bartošíková
|
Neaktivní
od 20.05.2014
|
jednatel |
14.12.2006 |
Adresa: |
41502, 20239980, Teplice, Trnovany, Hlávkova, 1378 |
|
Šárka Bartošíková
|
Neaktivní
od 20.05.2014
|
jednatel |
14.12.2006 |
Adresa: |
41501, 20239980, Teplice, Teplice, Trnovany, Hlávkova, 1378, Hlávkova 1378, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Tomáš Pilc
|
Neaktivní
od 20.05.2014
|
jednatel |
03.07.2006 |
Adresa: |
28401, 11618809, Kutná Hora, Šipší, 17.listopadu, 102 |
|
Tomáš Pilc
|
Neaktivní
od 20.05.2014
|
jednatel |
03.07.2006 |
Adresa: |
28401, 11618809, Kutná Hora, Kutná Hora, Šipší, 17. listopadu, 102, 17. listopadu 102, Šipší, 28401 Kutná Hora |
|
Šárka Kasajová
|
Neaktivní
od 14.12.2006
|
jednatel |
31.01.2006 |
Adresa: |
41502, 20239980, Teplice, Trnovany, Hlávkova, 1378 |
|
Šárka Kasajová
|
Neaktivní
od 14.12.2006
|
jednatel |
31.01.2006 |
Adresa: |
41501, 20239980, Teplice, Teplice, Trnovany, Hlávkova, 1378, Hlávkova 1378, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Petr Novotný
|
Neaktivní
od 31.01.2006
|
jednatel |
30.11.2005 |
|
Petr Novotný
|
Neaktivní
od 31.01.2006
|
jednatel |
30.11.2005 |
Adresa: |
5, Lhota, 30100, 30100 Lhota 5, Česká republika |
|