JUDr. MARTIN KÁNINSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.01.2021 |
Adresa: |
29001, 81378637, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady II, Kerhartových, 832 |
|
JUDr. MARTIN KÁNINSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.01.2021 |
Adresa: |
29001, 81378637, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady II, Kerhartových, 832, Kerhartových 832, Poděbrady II, 29001 Poděbrady |
|
MIROSLAV KÁNINSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.12.2020 |
Adresa: |
29001, 81378637, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady II, Kerhartových, 832 |
|
KRYŠTOF KÁNINSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.12.2020 |
Adresa: |
29001, 81378637, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady II, Kerhartových, 832 |
|
MIROSLAV KÁNINSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.12.2020 |
Adresa: |
29001, 81378637, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady II, Kerhartových, 832, Kerhartových 832, Poděbrady II, 29001 Poděbrady |
|
KRYŠTOF KÁNINSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.12.2020 |
Adresa: |
29001, 81378637, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady II, Kerhartových, 832, Kerhartových 832, Poděbrady II, 29001 Poděbrady |
|
KRYŠTOF KÁNINSKÝ
|
Neaktivní
od 25.12.2020
|
jednatel |
20.11.2019 |
Adresa: |
29001, 25526375, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Revoluční, 1418 |
|
JUDr. MARTIN KÁNINSKÝ
|
Neaktivní
od 01.01.2021
|
jednatel |
20.11.2019 |
Adresa: |
29001, 25526375, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Revoluční, 1418 |
|
KRYŠTOF KÁNINSKÝ
|
Neaktivní
od 25.12.2020
|
jednatel |
20.11.2019 |
Adresa: |
29001, 25526375, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Revoluční, 1418, Revoluční 1418, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|
JUDr. MARTIN KÁNINSKÝ
|
Neaktivní
od 01.01.2021
|
jednatel |
20.11.2019 |
Adresa: |
29001, 25526375, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Revoluční, 1418, Revoluční 1418, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|
PETR BÁŠA
|
Neaktivní
od 15.02.2016
|
jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
28802, 1233319, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Jižní, 2233 |
|
PETR BÁŠA
|
Neaktivní
od 15.02.2016
|
jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
28802, 1233319, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Jižní, 2233, Jižní 2233, 28802 Nymburk |
|
PAVEL BAŽANT
|
Neaktivní
od 15.02.2016
|
jednatel |
10.08.2015 |
Adresa: |
29001, 18323375, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Sládkova, 904, 1 |
|
Pavel Bažant
|
Neaktivní
od 15.02.2016
|
jednatel |
10.08.2015 |
Adresa: |
29001, 18323375, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Sládkova, 904, 1, Sládkova 904/1, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|
MIROSLAV KÁNINSKÝ
|
Neaktivní
od 25.12.2020
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
29001, 25526375, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Revoluční, 1418 |
|
Miroslav Káninský
|
Neaktivní
od 25.12.2020
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
29001, 25526375, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Revoluční, 1418, Revoluční 1418, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|
Miroslav Káninský
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
09.02.2011 |
Adresa: |
29001, 25526375, Poděbrady III, Revoluční, 1418 |
|
Pavel Bažant
|
Neaktivní
od 10.08.2015
|
jednatel |
09.02.2011 |
Adresa: |
29001, 18323375, Poděbrady III, Sládkova, 904, 1 |
|
Petr Báša
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
jednatel |
09.02.2011 |
Adresa: |
28802, 1233319, Nymburk, Jižní, 2233 |
|
Miroslav Káninský
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
09.02.2011 |
Adresa: |
29001, 25526375, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Revoluční, 1418, Revoluční 1418, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|
Pavel Bažant
|
Neaktivní
od 10.08.2015
|
jednatel |
09.02.2011 |
Adresa: |
29001, 18323375, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Sládkova, 904, 1, Sládkova 904/1, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|
PETR BÁŠA
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
jednatel |
09.02.2011 |
Adresa: |
28802, 1233319, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Jižní, 2233, Jižní 2233, 28802 Nymburk |
|
Mgr. Petr Strýček
|
Neaktivní
od 09.02.2011
|
jednatel |
13.12.2005 |
Adresa: |
31200, 25675621, Plzeň, Vyhlídková, 1420/26 |
|
Jana Jandová
|
Neaktivní
od 09.02.2011
|
jednatel |
13.12.2005 |
Adresa: |
31200, 24472999, Plzeň, Na Chlumku, 166/10 |
|
Mgr. PETR STRÝČEK
|
Neaktivní
od 09.02.2011
|
jednatel |
13.12.2005 |
Adresa: |
31200, 25675621, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Vyhlídková, 1420, 26, Vyhlídková 1420/26, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
JANA JANDOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2011
|
jednatel |
13.12.2005 |
Adresa: |
31200, 24472999, Plzeň-město, Plzeň, Bukovec, Na Chlumku, 166, 10, Na Chlumku 166/10, Bukovec, 31200 Plzeň |
|