VLADIMÍR VONDŘICH
|
Aktivní
|
člen představenstva |
20.12.2017 |
Adresa: |
30100, 24545686, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Schwarzova, 1687, 42 |
|
VLADIMÍR VONDŘICH
|
Aktivní
|
člen představenstva |
20.12.2017 |
Adresa: |
30100, 24545686, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Schwarzova, 1687, 42, Schwarzova 1687/42, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Ing. IVAN HLAVÁČEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
28.06.2013 |
Adresa: |
32600, 25305913, Plzeň, Doudlevce, Plzeňská cesta, 559, 40 |
|
Ing. IVAN HLAVÁČEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
28.06.2013 |
Adresa: |
32600, 25305913, Plzeň-město, Plzeň, Doudlevce, Plzeňská cesta, 559, 40, Plzeňská cesta 559/40, Doudlevce, 32600 Plzeň |
|
Dr. Günther-Hans-Helmut Zembsch
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
08.07.2010 |
Adresa: |
91054 Erlangen, Ebrardstr., 12a |
|
Dr. Günther-Hans-Helmut Zembsch
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
08.07.2010 |
Adresa: |
12a, 91054 Erlangen, Ebrardstr., Ebrardstr., 91054 Erlangen, Německo |
|
VLADIMÍR VONDŘICH
|
Neaktivní
od 20.12.2017
|
člen představenstva |
22.07.2014 |
Adresa: |
30100, 24551368, Plzeň, Jižní Předměstí, Na Belánce, 2185, 6 |
|
VLADIMÍR VONDŘICH
|
Neaktivní
od 20.12.2017
|
člen představenstva |
22.07.2014 |
Adresa: |
30100, 24551368, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Na Belánce, 2185, 6, Na Belánce 2185/6, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Markus Joachim Beugel
|
Neaktivní
od 08.07.2010
|
místopředseda představenstva |
02.05.2008 |
Adresa: |
91054, Erlangen, Am Meilwald, 16 |
|
Ing. Ivan Hlaváček
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
předseda představenstva |
02.05.2008 |
Adresa: |
32600, Plzeň, Plzeňská cesta, 40 |
|
Vladimír Vondřich
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
člen představenstva |
02.05.2008 |
Adresa: |
33027, 765091, Vejprnice, K Draganci, 680 |
|
Markus Joachim Beugel
|
Neaktivní
od 08.07.2010
|
místopředseda představenstva |
02.05.2008 |
Adresa: |
16, Erlangen, Am Meilwald, 91054, Am Meilwald 16, 91054 Erlangen, Německo |
|
Ing. Ivan Hlaváček
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
předseda představenstva |
02.05.2008 |
Adresa: |
40, Plzeň, Plzeňská cesta, 32600, Plzeňská cesta 40, 32600 Plzeň, Česká republika |
|
Vladimír Vondřich
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
člen představenstva |
02.05.2008 |
Adresa: |
33027, 765091, Plzeň-sever, Vejprnice, Vejprnice, K Draganci, 680, K Draganci 680, 33027 Vejprnice |
|
Ing. Ivan Hlaváček
|
Neaktivní
od 02.05.2008
|
člen představenstva |
29.03.2006 |
Adresa: |
32600, Plzeň, Plzeňská cesta, 40 |
|
Ing. Ivan Hlaváček
|
Neaktivní
od 02.05.2008
|
člen představenstva |
29.03.2006 |
Adresa: |
40, Plzeň, Plzeňská cesta, 32600, Plzeňská cesta 40, 32600 Plzeň, Česká republika |
|