NATALIA BEZVOLEVA
|
Aktivní
|
jednatel |
05.12.2023 |
Adresa: |
35201, 11856980, Cheb, Aš, Aš, Klostermannova, 897, 1, Klostermannova 897/1, 35201 Aš |
|
SERHII ZINUKOV
|
Aktivní
|
jednatel |
07.12.2022 |
Adresa: |
Dnipro, Dnipropetrovská oblast, prospekt Míru, dům č. 5, byt č. 122 |
|
SERHII ZINUKOV
|
Neaktivní
od 05.12.2023
|
jednatel |
07.12.2022 |
Adresa: |
Dnipro, Dnipropetrovská oblast, prospekt Míru, dům č. 5, byt č. 122, prospekt Míru, dům č. 5, byt č. 122, Dnipro, Dnipropetrovská oblast, Ukrajina |
|
VLADIMÍR RUBAŠKIN
|
Neaktivní
od 30.11.2022
|
Jednatel |
05.02.2021 |
Adresa: |
35101, 12974455, Cheb, Františkovy Lázně, Horní Lomany, Budovatelská, 224, 18 |
|
VLADIMÍR RUBAŠKIN
|
Neaktivní
od 30.11.2022
|
Jednatel |
05.02.2021 |
Adresa: |
35101, 12974455, Cheb, Františkovy Lázně, Horní Lomany, Budovatelská, 224, 18, Budovatelská 224/18, Horní Lomany, 35101 Františkovy Lázně |
|
Alexander Kark
|
Neaktivní
od 05.02.2021
|
jednatel |
08.01.2013 |
Adresa: |
95032, Hof, Sudetenstr. 9 |
|
Alexander Kark
|
Neaktivní
od 05.02.2021
|
jednatel |
08.01.2013 |
Adresa: |
Hof, Sudetenstr. 9, 95032, Sudetenstr. 9, 95032 Hof, Německá spolková republika |
|
Natálie Temerova
|
Neaktivní
od 08.01.2013
|
jednatel |
03.12.2008 |
Adresa: |
35201, 11857285, Aš, Střelecká, 958/23 |
|
Natálie Temerova
|
Neaktivní
od 08.01.2013
|
jednatel |
03.12.2008 |
Adresa: |
35201, 11857285, Cheb, Aš, Aš, Střelecká, 958, 23, Střelecká 958/23, 35201 Aš |
|