MILOŠ TUPEC
|
Aktivní
|
jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
33808, 7139616, Plískov, Plískov, 23 |
|
Miloš Tupec
|
Aktivní
|
jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
33808, 7139616, Rokycany, Plískov, Plískov, 23, č.p. 23, 33808 Plískov |
|
Pavel Kuchta
|
Neaktivní
od 23.09.2022
|
jednatel |
28.07.2014 |
Adresa: |
33808, 28006259, Zbiroh, Zbiroh, Pod sokolovnou, 658 |
|
Pavel Kuchta
|
Neaktivní
od 23.09.2022
|
jednatel |
28.07.2014 |
Adresa: |
33808, 28006259, Rokycany, Zbiroh, Zbiroh, Pod sokolovnou, 658, Pod sokolovnou 658, 33808 Zbiroh |
|
Pavel Kuchta
|
Neaktivní
od 28.07.2014
|
jednatel |
09.10.2006 |
Adresa: |
33808, 7176554, Zbiroh, Majerové, 531 |
|
Pavel Kuchta
|
Neaktivní
od 28.07.2014
|
jednatel |
09.10.2006 |
Adresa: |
33808, 7176554, Rokycany, Zbiroh, Zbiroh, Majerové, 531, Majerové 531, 33808 Zbiroh |
|
Jiří Rosenbaum
|
Neaktivní
od 09.10.2006
|
jednatel |
27.05.2006 |
Adresa: |
26801, 1646575, Hořovice, Modřínová, 1299/47 |
|
Miloš Tupec
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
jednatel |
27.05.2006 |
Adresa: |
33808, Plískov, 23 |
|
Jiří Rosenbaum
|
Neaktivní
od 09.10.2006
|
jednatel |
27.05.2006 |
Adresa: |
26801, 1646575, Beroun, Hořovice, Hořovice, Modřínová, 1299, 47, Modřínová 1299/47, 26801 Hořovice |
|
Miloš Tupec
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
jednatel |
27.05.2006 |
Adresa: |
33808, 7139616, Rokycany, Plískov, Plískov, 23, č.p. 23, 33808 Plískov |
|