JAN ŠKODA
|
Aktivní
|
jednatel |
15.10.2020 |
Adresa: |
35002, 30926530, Cheb, Tuřany, Lipoltov, 5 |
|
JAN ŠKODA
|
Aktivní
|
jednatel |
15.10.2020 |
Adresa: |
35002, 30926530, Cheb, Tuřany, Lipoltov, 5, Lipoltov 5, 35002 Tuřany |
|
MARTIN SKLENÁŘ
|
Neaktivní
od 24.01.2020
|
jednatel |
25.08.2018 |
Adresa: |
35301, 3843114, Cheb, Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe, Tyršova, 310 |
|
MARTIN SKLENÁŘ
|
Neaktivní
od 24.01.2020
|
jednatel |
25.08.2018 |
Adresa: |
35301, 3843114, Cheb, Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe, Tyršova, 310, Tyršova 310, 35301 Velká Hleďsebe |
|
Martin Sklenář
|
Neaktivní
od 25.08.2018
|
jednatel |
09.09.2011 |
Adresa: |
3843114, Velká Hleďsebe, Tyršova, 310 |
|
JAN ŠKODA
|
Neaktivní
od 15.10.2020
|
jednatel |
09.09.2011 |
Adresa: |
35002, 30926530, Tuřany, Lipoltov, 5 |
|
MARTIN SKLENÁŘ
|
Neaktivní
od 25.08.2018
|
jednatel |
09.09.2011 |
Adresa: |
35301, 3843114, Cheb, Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe, Tyršova, 310, Tyršova 310, 35301 Velká Hleďsebe |
|
JAN ŠKODA
|
Neaktivní
od 15.10.2020
|
jednatel |
09.09.2011 |
Adresa: |
35002, 30926530, Cheb, Tuřany, Lipoltov, 5, Lipoltov 5, 35002 Tuřany |
|
Petr Filipčík
|
Neaktivní
od 09.09.2011
|
jednatel |
28.08.2008 |
Adresa: |
35301, 26454165, Valy, Větrná, 143 |
|
Petr Filipčík
|
Neaktivní
od 09.09.2011
|
jednatel |
28.08.2008 |
Adresa: |
35301, 26454165, Cheb, Valy, Valy, Větrná, 143, Větrná 143, 35301 Valy |
|
Jan Šmíd
|
Neaktivní
od 28.08.2008
|
jednatel |
01.08.2006 |
Adresa: |
35301, 20928602, Mariánské Lázně, Ruská, 383 |
|
Martin Sklenář
|
Neaktivní
od 28.08.2008
|
jednatel |
01.08.2006 |
Adresa: |
35471, 3843114, Velká Hleďsebe, Tyršova, 310 |
|
Jan Šmíd
|
Neaktivní
od 28.08.2008
|
jednatel |
01.08.2006 |
Adresa: |
35301, 20928602, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Ruská, 383, 60, Ruská 383/60, 35301 Mariánské Lázně |
|
MARTIN SKLENÁŘ
|
Neaktivní
od 28.08.2008
|
jednatel |
01.08.2006 |
Adresa: |
35301, 3843114, Cheb, Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe, Tyršova, 310, Tyršova 310, 35301 Velká Hleďsebe |
|