RADOMÍR MARTAN
|
Aktivní
|
jednatel |
06.02.2020 |
Adresa: |
69141, 18980732, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Julia Fučíka, 252, 3 |
|
RADOMÍR MARTAN
|
Neaktivní
od 14.11.2023
|
jednatel |
06.02.2020 |
Adresa: |
69141, 18980732, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Julia Fučíka, 252, 3, Julia Fučíka 252/3, Poštorná, 69141 Břeclav |
|
JANA KRŮZOVÁ
|
Neaktivní
od 03.12.2019
|
jednatel |
25.02.2019 |
Adresa: |
69103, 10081691, Břeclav, Rakvice, Rakvice, Nádražní, 301 |
|
Jana Krůzová
|
Neaktivní
od 03.12.2019
|
jednatel |
25.02.2019 |
Adresa: |
69103, 10081691, Břeclav, Rakvice, Rakvice, Nádražní, 301, Nádražní 301, 69103 Rakvice |
|
JIŘÍ POLÁČEK
|
Neaktivní
od 25.02.2019
|
jednatel |
29.11.2018 |
Adresa: |
57001, 73526002, Svitavy, Litomyšl, Lány, Kornická, 150 |
|
JIŘÍ POLÁČEK
|
Neaktivní
od 25.02.2019
|
jednatel |
29.11.2018 |
Adresa: |
57001, 73526002, Svitavy, Litomyšl, Lány, Kornická, 150, Kornická 150, Lány, 57001 Litomyšl |
|
JIŘÍ POLÁČEK
|
Neaktivní
od 29.11.2018
|
jednatel |
12.09.2017 |
Adresa: |
57001, 1892541, Svitavy, Litomyšl, Zahájí, Družstevní, 176 |
|
RADOMÍR MARTAN
|
Neaktivní
od 06.02.2020
|
jednatel |
12.09.2017 |
Adresa: |
69141, 18980732, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Julia Fučíka, 252, 3 |
|
JUDr. PAVEL TACHEZY
|
Neaktivní
od 06.02.2020
|
jednatel |
12.09.2017 |
Adresa: |
60200, 19170921, Brno-město, Brno, Veveří, Veveří, 496, 69 |
|
Jiří Poláček
|
Neaktivní
od 29.11.2018
|
jednatel |
12.09.2017 |
Adresa: |
57001, 1892541, Svitavy, Litomyšl, Zahájí, Družstevní, 176, Družstevní 176, Zahájí, 57001 Litomyšl |
|
RADOMÍR MARTAN
|
Neaktivní
od 06.02.2020
|
jednatel |
12.09.2017 |
Adresa: |
69141, 18980732, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Julia Fučíka, 252, 3, Julia Fučíka 252/3, Poštorná, 69141 Břeclav |
|
JUDr. PAVEL TACHEZY
|
Neaktivní
od 06.02.2020
|
jednatel |
12.09.2017 |
Adresa: |
60200, 19170921, Brno-město, Brno, Veveří, Veveří, 496, 69, Veveří 496/69, Veveří, 60200 Brno |
|
ZBYNĚK KOTEK
|
Neaktivní
od 12.09.2017
|
jednatel |
29.06.2016 |
Adresa: |
41002, 42612900, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, Zámecká, 1234, 2 |
|
ZBYNĚK KOTEK
|
Neaktivní
od 12.09.2017
|
jednatel |
29.06.2016 |
Adresa: |
41002, 42612900, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, Zámecká, 1234, 2, Zámecká 1234/2, 41002 Lovosice |
|
MILAN SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 12.09.2017
|
jednatel |
11.09.2014 |
Adresa: |
54101, 2259613, Trutnov, Střední Předměstí, Dvořákova, 312 |
|
MILAN SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 12.09.2017
|
jednatel |
11.09.2014 |
Adresa: |
54101, 2259613, Trutnov, Trutnov, Střední Předměstí, Dvořákova, 312, Dvořákova 312, Střední Předměstí, 54101 Trutnov |
|
ZBYNĚK KOTEK
|
Neaktivní
od 29.06.2016
|
jednatel |
31.08.2013 |
Adresa: |
27305, 28345584, Smečno, Smečno, Padlých hrdinů, 548 |
|
ZBYNĚK KOTEK
|
Neaktivní
od 29.06.2016
|
jednatel |
31.08.2013 |
Adresa: |
27305, 28345584, Kladno, Smečno, Smečno, Padlých hrdinů, 548, Padlých hrdinů 548, 27305 Smečno |
|
Zbyněk Kotek
|
Neaktivní
od 31.08.2013
|
jednatel |
14.04.2011 |
Adresa: |
27401, Slaný, Palackého, 201, 9 |
|
MILAN SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 11.09.2014
|
jednatel |
14.04.2011 |
Adresa: |
54101, 2259613, Trutnov, Střední Předměstí, Dvořákova, 312 |
|
Zbyněk Kotek
|
Neaktivní
od 31.08.2013
|
jednatel |
14.04.2011 |
Adresa: |
27401, 6035752, Kladno, Slaný, Slaný, Palackého, 201, 19, Palackého 201/19, 27401 Slaný |
|
MILAN SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 11.09.2014
|
jednatel |
14.04.2011 |
Adresa: |
54101, 2259613, Trutnov, Trutnov, Střední Předměstí, Dvořákova, 312, Dvořákova 312, Střední Předměstí, 54101 Trutnov |
|
Martin Neckář
|
Neaktivní
od 14.04.2011
|
jednatel |
24.08.2009 |
Adresa: |
31800, 24565938, Plzeň, Kreuzmannova, 1017/18 |
|
Martin Fiala
|
Neaktivní
od 14.04.2011
|
jednatel |
24.08.2009 |
Adresa: |
32300, 24485314, Plzeň, Alej Svobody, 60 |
|
MARTIN NECKÁŘ
|
Neaktivní
od 14.04.2011
|
jednatel |
24.08.2009 |
Adresa: |
31800, 24565938, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Kreuzmannova, 1017, 18, Kreuzmannova 1017/18, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
Martin Fiala
|
Neaktivní
od 14.04.2011
|
jednatel |
24.08.2009 |
Adresa: |
32300, 24485314, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody, 882, 60, alej Svobody 882/60, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
Jan Sokolík
|
Neaktivní
od 24.08.2009
|
jednatel |
26.07.2006 |
Adresa: |
31800, 24495433, Plzeň, Částkova, 76 |
|
Marek Švajner
|
Neaktivní
od 24.08.2009
|
jednatel |
26.07.2006 |
Adresa: |
32300, 24484521, Plzeň, Sokolovská, 26 |
|
Jan Sokolík
|
Neaktivní
od 24.08.2009
|
jednatel |
26.07.2006 |
Adresa: |
32600, 24495433, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Částkova, 818, 76, Částkova 818/76, Lobzy, 32600 Plzeň |
|
Marek Švajner
|
Neaktivní
od 24.08.2009
|
jednatel |
26.07.2006 |
Adresa: |
32300, 24484521, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Sokolovská, 805, 26, Sokolovská 805/26, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|