RŮŽENA AMBROŽOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
19.10.2022 |
Adresa: |
32100, 24591921, Plzeň-město, Plzeň, Litice, Budilovo náměstí, 1, 2 |
|
RŮŽENA AMBROŽOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
19.10.2022 |
Adresa: |
32100, 24591921, Plzeň-město, Plzeň, Litice, Budilovo náměstí, 1, 2, Budilovo náměstí 1/2, Litice, 32100 Plzeň |
|
Mons. ThLic. TOMÁŠ HOLUB
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
20.07.2021 |
Adresa: |
30100, 25538314, Plzeň-město, Plzeň, Vnitřní Město, Františkánská, 361, 9 |
|
Mons. ThLic. TOMÁŠ HOLUB
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
20.07.2021 |
Adresa: |
30100, 25538314, Plzeň-město, Plzeň, Vnitřní Město, Františkánská, 361, 9, Františkánská 361/9, Vnitřní Město, 30100 Plzeň |
|
PAVLA UNGROVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
30.10.2020 |
Adresa: |
35733, 2585961, Sokolov, Loket, Loket, Hradní, 412, 10 |
|
PAVLA UNGROVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
30.10.2020 |
Adresa: |
35733, 2585961, Sokolov, Loket, Loket, Hradní, 412, 10, Hradní 412/10, 35733 Loket |
|
Mgr. JAKUB HOLÍK
|
Neaktivní
od 19.10.2022
|
člen správní rady |
12.11.2019 |
Adresa: |
62100, 19506856, Brno-město, Brno, Řečkovice, Renčova, 1360, 6 |
|
Mgr. JAKUB HOLÍK
|
Neaktivní
od 19.10.2022
|
člen správní rady |
12.11.2019 |
Adresa: |
62100, 19506856, Brno-město, Brno, Řečkovice, Renčova, 1360, 6, Renčova 1360/6, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Mons. ThLic. TOMÁŠ HOLUB
|
Neaktivní
od 20.07.2021
|
Předseda správní rady |
13.07.2019 |
Adresa: |
30100, 25538314, Plzeň-město, Plzeň, Vnitřní Město, Františkánská, 361, 9 |
|
Mons. ThLic. TOMÁŠ HOLUB
|
Neaktivní
od 20.07.2021
|
Předseda správní rady |
13.07.2019 |
Adresa: |
30100, 25538314, Plzeň-město, Plzeň, Vnitřní Město, Františkánská, 361, 9, Františkánská 361/9, Vnitřní Město, 30100 Plzeň |
|
Mons. ThLic. TOMÁŠ HOLUB
|
Neaktivní
od 13.07.2019
|
Předseda správní rady |
04.12.2018 |
Adresa: |
30100, 24571652, Plzeň-město, Plzeň, Vnitřní Město, Františkánská, 121, 11 |
|
KRYSZTOF STANISLAV DEDEK
|
Neaktivní
od 12.11.2019
|
Člen správní rady |
04.12.2018 |
Adresa: |
30100, Plzeň-město, Plzeň, Vnitřní Město, Františkánská, 121, 11 |
|
Mons. JIŘÍ MAJKOV
|
Neaktivní
od 30.10.2020
|
Člen správní rady |
04.12.2018 |
Adresa: |
13000, 21760675, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Korunní, 1038, 99 |
|
Mons. ThLic. TOMÁŠ HOLUB
|
Neaktivní
od 13.07.2019
|
Předseda správní rady |
04.12.2018 |
Adresa: |
30100, 24571652, Plzeň-město, Plzeň, Vnitřní Město, Františkánská, 121, 11, Františkánská 121/11, Vnitřní Město, 30100 Plzeň |
|
KRYSZTOF STANISLAV DEDEK
|
Neaktivní
od 12.11.2019
|
Člen správní rady |
04.12.2018 |
Adresa: |
30100, 24571652, Plzeň-město, Plzeň, Vnitřní Město, Františkánská, 121, 11, Františkánská 121/11, Vnitřní Město, 30100 Plzeň |
|
Mons. JIŘÍ MAJKOV
|
Neaktivní
od 30.10.2020
|
Člen správní rady |
04.12.2018 |
Adresa: |
13000, 21760675, Praha, Vinohrady, Korunní, 1038, 99, Korunní 1038/99, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Mons. FRANTIŠEK RADKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 04.12.2018
|
předseda správní rady |
23.10.2015 |
Adresa: |
30100, 24571652, Plzeň, Vnitřní Město, Františkánská, 121, 11 |
|
P. Mgr. JAN PRAŽAN
|
Neaktivní
od 04.12.2018
|
člen správní rady |
23.10.2015 |
Adresa: |
10200, 22565957, Praha, Hostivař, Hostivařská, 204, 24 |
|
Mgr. LUDĚK KRČMÁŘ
|
Neaktivní
od 04.12.2018
|
člen správní rady |
23.10.2015 |
Adresa: |
32600, 24442097, Plzeň, Božkov, Jiráskova, 422, 9 |
|
Ing. arch. JAN SOUKUP
|
Neaktivní
od 04.12.2018
|
člen správní rady |
23.10.2015 |
Adresa: |
32300, 24415642, Plzeň, Bolevec, V Lomech, 68, 16 |
|
Mgr. ALENA OUŘEDNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.12.2018
|
člen správní rady |
23.10.2015 |
Adresa: |
33442, 1014587, Chlumčany, Chlumčany, Krátká, 99 |
|
Mons. FRANTIŠEK RADKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 04.12.2018
|
předseda správní rady |
23.10.2015 |
Adresa: |
30100, 24571652, Plzeň-město, Plzeň, Vnitřní Město, Františkánská, 121, 11, Františkánská 121/11, Vnitřní Město, 30100 Plzeň |
|
P. Mgr. JAN PRAŽAN
|
Neaktivní
od 04.12.2018
|
člen správní rady |
23.10.2015 |
Adresa: |
10200, 22565957, Praha, Hostivař, Hostivařská, 204, 24, Hostivařská 204/24, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Mgr. LUDĚK KRČMÁŘ
|
Neaktivní
od 04.12.2018
|
člen správní rady |
23.10.2015 |
Adresa: |
32600, 24442097, Plzeň-město, Plzeň, Božkov, Jiráskova, 422, 9, Jiráskova 422/9, Božkov, 32600 Plzeň |
|
Ing. arch. JAN SOUKUP
|
Neaktivní
od 04.12.2018
|
člen správní rady |
23.10.2015 |
Adresa: |
32300, 24415642, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, V Lomech, 68, 16, V Lomech 68/16, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Mgr. ALENA OUŘEDNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.12.2018
|
člen správní rady |
23.10.2015 |
Adresa: |
33442, 1014587, Plzeň-jih, Chlumčany, Chlumčany, Krátká, 99, Krátká 99, 33442 Chlumčany |
|
Mgr. ALENA OUŘEDNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
člen správní rady |
27.08.2014 |
Adresa: |
33442, 1014587, Chlumčany, Chlumčany, Krátká, 99 |
|
Mgr. ALENA OUŘEDNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
člen správní rady |
27.08.2014 |
Adresa: |
33442, 1014587, Plzeň-jih, Chlumčany, Chlumčany, Krátká, 99, Krátká 99, 33442 Chlumčany |
|
Mgr. Alena Ouředníková
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
člen správní rady |
15.08.2012 |
Adresa: |
33442, Chlumčany, Krátká, 99 |
|
Mons. František Radkovský
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
předseda správní rady |
15.08.2012 |
Adresa: |
30100, Plzeň, Plzenecká, 558/31 |
|
P. Mgr. Jan Pražan
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
člen správní rady |
15.08.2012 |
Adresa: |
10200, 22565957, Praha, Hostivařská, 204, 24 |
|
Mgr. Luděk Krčmář
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
člen správní rady |
15.08.2012 |
Adresa: |
32600, 24442097, Plzeň, Jiráskova, 422, 9 |
|
Ing. arch. Jan Soukup
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
člen správní rady |
15.08.2012 |
Adresa: |
32300, 24415642, Plzeň, V Lomech, 68, 16 |
|
Mgr. ALENA OUŘEDNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
člen správní rady |
15.08.2012 |
Adresa: |
33442, 1014587, Plzeň-jih, Chlumčany, Chlumčany, Krátká, 99, Krátká 99, 33442 Chlumčany |
|
Mons. František Radkovský
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
předseda správní rady |
15.08.2012 |
Adresa: |
32600, 24501239, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Plzenecká, 558, 31, Plzenecká 558/31, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
P. Mgr. JAN PRAŽAN
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
člen správní rady |
15.08.2012 |
Adresa: |
10200, 22565957, Praha, Hostivař, Hostivařská, 204, 24, Hostivařská 204/24, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Mgr. LUDĚK KRČMÁŘ
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
člen správní rady |
15.08.2012 |
Adresa: |
32600, 24442097, Plzeň-město, Plzeň, Božkov, Jiráskova, 422, 9, Jiráskova 422/9, Božkov, 32600 Plzeň |
|
Ing. arch. JAN SOUKUP
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
člen správní rady |
15.08.2012 |
Adresa: |
32300, 24415642, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, V Lomech, 68, 16, V Lomech 68/16, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Mgr. Alena Ouředníková
|
Neaktivní
od 15.08.2012
|
člen správní rady |
05.08.2011 |
Adresa: |
33442, Chlumčany, Krátká, 90 |
|
Mgr. Alena Ouředníková
|
Neaktivní
od 15.08.2012
|
člen správní rady |
05.08.2011 |
Adresa: |
Chlumčany, Krátká, 33442, 90, Krátká, 33442 Chlumčany, Česká republika |
|
Mons. František Radkovský
|
Neaktivní
od 15.08.2012
|
předseda správní rady |
29.07.2009 |
Adresa: |
30100, 24571652, Plzeň, Františkánská, 11 |
|
Mons. FRANTIŠEK RADKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 15.08.2012
|
předseda správní rady |
29.07.2009 |
Adresa: |
30100, 24571652, Plzeň-město, Plzeň, Vnitřní Město, Františkánská, 121, 11, Františkánská 121/11, Vnitřní Město, 30100 Plzeň |
|
Mons. František Radkovský
|
Neaktivní
od 29.07.2009
|
člen správní rady |
16.05.2009 |
Adresa: |
30100, 24571652, Plzeň, Františkánská, 11 |
|
P. Adrián Zemek
|
Neaktivní
od 05.08.2011
|
člen správní rady |
16.05.2009 |
Adresa: |
10000, 22605746, Praha, Na Třebešíně, 578/40 |
|
P. Jan Pražan
|
Neaktivní
od 15.08.2012
|
člen správní rady |
16.05.2009 |
Adresa: |
10200, Praha, Hostivařská, 24 |
|
Mgr. Luděk Krčmář
|
Neaktivní
od 15.08.2012
|
člen správní rady |
16.05.2009 |
Adresa: |
32600, 24442097, Plzeň, Jiráskova, 422 |
|
Ing. arch. Jan Soukup
|
Neaktivní
od 15.08.2012
|
člen správní rady |
16.05.2009 |
Adresa: |
32300, 24415642, Plzeň, V Lomech, 68/16 |
|
Mons. FRANTIŠEK RADKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 29.07.2009
|
člen správní rady |
16.05.2009 |
Adresa: |
30100, 24571652, Plzeň-město, Plzeň, Vnitřní Město, Františkánská, 121, 11, Františkánská 121/11, Vnitřní Město, 30100 Plzeň |
|
P. Adrián Zemek
|
Neaktivní
od 05.08.2011
|
člen správní rady |
16.05.2009 |
Adresa: |
10000, 22605746, Praha, Strašnice, Na Třebešíně, 578, 40, Na Třebešíně 578/40, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. arch. JAN SOUKUP
|
Neaktivní
od 15.08.2012
|
člen správní rady |
16.05.2009 |
Adresa: |
32300, 24415642, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, V Lomech, 68, 16, V Lomech 68/16, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
P. Jan Pražan
|
Neaktivní
od 15.08.2012
|
člen správní rady |
16.05.2009 |
Adresa: |
10200, 22565957, Praha, Hostivař, Hostivařská, 204, 24, Hostivařská 204/24, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Mgr. LUDĚK KRČMÁŘ
|
Neaktivní
od 15.08.2012
|
člen správní rady |
16.05.2009 |
Adresa: |
32600, 24442097, Plzeň-město, Plzeň, Božkov, Jiráskova, 422, 9, Jiráskova 422/9, Božkov, 32600 Plzeň |
|
Mons. František Radkovský
|
Neaktivní
od 16.05.2009
|
předseda správní rady |
29.08.2006 |
Adresa: |
24501239, Plzeň, Plzenecká, 558/31 |
|
Mons. František Radkovský
|
Neaktivní
od 16.05.2009
|
předseda správní rady |
29.08.2006 |
Adresa: |
32600, 24501239, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Plzenecká, 558, 31, Plzenecká 558/31, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Mons. František Radkovský
|
Neaktivní
od 29.08.2006
|
člen správní rady |
19.07.2006 |
Adresa: |
24501239, Plzeň, Plzenecká, 558/31 |
|
P. Adrián Pavel Zemek
|
Neaktivní
od 16.05.2009
|
člen správní rady |
19.07.2006 |
Adresa: |
22605746, Praha 10, Na Třebešíně, 578/40 |
|
P. Jan Pražan
|
Neaktivní
od 16.05.2009
|
člen správní rady |
19.07.2006 |
Adresa: |
22565957, Praha 10, Hostivařská, 24 |
|
Prof. Mojmír Horyna
|
Neaktivní
od 16.05.2009
|
člen správní rady |
19.07.2006 |
Adresa: |
Praha 8, Tausigova, 1 |
|
Ing. Filip Uhlík
|
Neaktivní
od 16.05.2009
|
člen správní rady |
19.07.2006 |
Adresa: |
26237920, Dobřany, Loudů, 1086 |
|
Mons. František Radkovský
|
Neaktivní
od 29.08.2006
|
člen správní rady |
19.07.2006 |
Adresa: |
32600, 24501239, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Plzenecká, 558, 31, Plzenecká 558/31, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
P. Adrián Pavel Zemek
|
Neaktivní
od 16.05.2009
|
člen správní rady |
19.07.2006 |
Adresa: |
10000, 22605746, Praha, Strašnice, Na Třebešíně, 578, 40, Na Třebešíně 578/40, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
P. Jan Pražan
|
Neaktivní
od 16.05.2009
|
člen správní rady |
19.07.2006 |
Adresa: |
10200, 22565957, Praha, Hostivař, Hostivařská, 204, 24, Hostivařská 204/24, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Prof. Mojmír Horyna
|
Neaktivní
od 16.05.2009
|
člen správní rady |
19.07.2006 |
Adresa: |
18200, 22368957, Praha, Kobylisy, Taussigova, 1172, 1, Taussigova 1172/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ing. FILIP UHLÍK
|
Neaktivní
od 16.05.2009
|
člen správní rady |
19.07.2006 |
Adresa: |
33441, 26237920, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Loudů, 1086, Loudů 1086, 33441 Dobřany |
|