LUDĚK WINTER
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
22.04.2020 |
Adresa: |
68301, 24379930, Vyškov, Rousínov, Čechyně, 95 |
|
LUDĚK WINTER
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
22.04.2020 |
Adresa: |
68301, 24379930, Vyškov, Rousínov, Čechyně, 95, Čechyně 95, 68301 Rousínov |
|
Ing. MICHAELA WINTEROVÁ
|
Neaktivní
od 22.04.2020
|
člen představenstva |
11.11.2016 |
Adresa: |
68301, 13930117, Rousínov, Rousínov, Tománkova, 120, 32 |
|
Ing. Michaela Winterová
|
Neaktivní
od 22.04.2020
|
člen představenstva |
11.11.2016 |
Adresa: |
68301, 13930117, Vyškov, Rousínov, Rousínov, Tománkova, 120, 32, Tománkova 120/32, 68301 Rousínov |
|
MICHAELA WINTEROVÁ
|
Neaktivní
od 11.11.2016
|
člen představenstva |
26.06.2014 |
Adresa: |
68301, 13930117, Rousínov, Rousínov, Tománkova, 120, 32 |
|
MICHAELA WINTEROVÁ
|
Neaktivní
od 11.11.2016
|
člen představenstva |
26.06.2014 |
Adresa: |
68301, 13930117, Vyškov, Rousínov, Rousínov, Tománkova, 120, 32, Tománkova 120/32, 68301 Rousínov |
|
MICHAELA WINTEROVÁ
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
předseda představenstva |
24.05.2013 |
Adresa: |
68301, 13930117, Rousínov, Rousínov, Tománkova, 120, 32 |
|
MICHAELA WINTEROVÁ
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
předseda představenstva |
24.05.2013 |
Adresa: |
68301, 13930117, Vyškov, Rousínov, Rousínov, Tománkova, 120, 32, Tománkova 120/32, 68301 Rousínov |
|
MICHAELA WINTEROVÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2013
|
předseda představenstva |
23.05.2013 |
Adresa: |
68301, 13930117, Rousínov, Rousínov, Tománkova, 120, 32 |
|
JAN BAR
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
člen představenstva |
23.05.2013 |
Adresa: |
68201, 13890590, Vyškov, Nouzka, Brněnská, 40, 50 |
|
Luděk Winter
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
člen představenstva |
23.05.2013 |
Adresa: |
68301, 13930117, Rousínov, Rousínov, Tománkova, 120, 32 |
|
MICHAELA WINTEROVÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2013
|
předseda představenstva |
23.05.2013 |
Adresa: |
68301, 13930117, Vyškov, Rousínov, Rousínov, Tománkova, 120, 32, Tománkova 120/32, 68301 Rousínov |
|
JAN BAR
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
člen představenstva |
23.05.2013 |
Adresa: |
68201, 13890590, Vyškov, Vyškov, Nouzka, Brněnská, 40, 50, Brněnská 40/50, Nouzka, 68201 Vyškov |
|
Luděk Winter
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
člen představenstva |
23.05.2013 |
Adresa: |
68301, 13930117, Vyškov, Rousínov, Rousínov, Tománkova, 120, 32, Tománkova 120/32, 68301 Rousínov |
|