ALEVTINA KHECHIEVA
|
Neaktivní
od 06.12.2022
|
jednatel |
14.10.2015 |
Adresa: |
46822, 19870515, Jablonec nad Nisou, Železný Brod, Železný Brod, Malé náměstí, 142 |
|
ALEVTINA KHECHIEVA
|
Neaktivní
od 06.12.2022
|
jednatel |
14.10.2015 |
Adresa: |
46822, 19870515, Jablonec nad Nisou, Železný Brod, Železný Brod, Malé náměstí, 142, Malé náměstí 142, 46822 Železný Brod |
|
ALEVTINA KHECHIEVA
|
Neaktivní
od 14.10.2015
|
jednatel |
26.03.2014 |
Adresa: |
14900, 21816573, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Nad úpadem, 311, 24 |
|
ALEVTINA KHECHIEVA
|
Neaktivní
od 14.10.2015
|
jednatel |
26.03.2014 |
Adresa: |
14900, 21816573, Praha, Háje, Nad úpadem, 311, 24, Nad úpadem 311/24, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Svetlana Dochtanova
|
Neaktivní
od 06.12.2022
|
Jednatel |
07.07.2010 |
Adresa: |
14900, 21842795, Praha 4, Chodov, Kunínova, 1723, 9 |
|
Ulyumdzhi Eleev
|
Neaktivní
od 06.12.2022
|
jednatel |
07.07.2010 |
Adresa: |
19900, Praha 9, Letňany, Malkovského, 590, 2 |
|
Tamara Dzhambinova
|
Neaktivní
od 06.12.2022
|
jednatel |
07.07.2010 |
Adresa: |
19900, 22495975, Praha 9, Letňany, Křivoklátská, 455 |
|
Kermen Badmaeva
|
Neaktivní
od 06.12.2022
|
jednatel |
07.07.2010 |
Adresa: |
14900, 21842795, Praha 4, Chodov, Kunínova, 1723, 9 |
|
Alevtina Khechieva
|
Neaktivní
od 26.03.2014
|
jednatel |
07.07.2010 |
Adresa: |
19900, Praha 9, Letňany, Malkovského, 590, 2 |
|
Batr Sangadzhiev
|
Neaktivní
od 10.08.2016
|
jednatel |
07.07.2010 |
Adresa: |
19900, 22495975, Praha 9, Letňany, Křivoklátská, 455 |
|
Alevtina Khechieva
|
Neaktivní
od 26.03.2014
|
jednatel |
07.07.2010 |
Adresa: |
19900, 22497315, Praha, Letňany, Malkovského, 590, Malkovského 590, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Batr Sangadzhiev
|
Neaktivní
od 10.08.2016
|
jednatel |
07.07.2010 |
Adresa: |
19900, 22495975, Praha, Letňany, Křivoklátská, 455, Křivoklátská 455, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Ulyumdzhi Eleev
|
Neaktivní
od 06.12.2022
|
jednatel |
07.07.2010 |
Adresa: |
19900, 22497315, Praha, Letňany, Malkovského, 590, Malkovského 590, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Tamara Dzhambinova
|
Neaktivní
od 06.12.2022
|
jednatel |
07.07.2010 |
Adresa: |
19900, 22495975, Praha, Letňany, Křivoklátská, 455, Křivoklátská 455, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Kermen Badmaeva
|
Neaktivní
od 06.12.2022
|
jednatel |
07.07.2010 |
Adresa: |
14900, 21842795, Praha, Chodov, Kunínova, 1723, 9, Kunínova 1723/9, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Svetlana Dochtanova
|
Neaktivní
od 06.12.2022
|
Jednatel |
07.07.2010 |
Adresa: |
14900, 21842795, Praha, Chodov, Kunínova, 1723, 9, Kunínova 1723/9, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Galina Bichkeeva
|
Neaktivní
od 06.12.2022
|
jednatel |
02.09.2005 |
Adresa: |
22705007, Praha 5, Hlubočepy, Geologická, 993/5 |
|
Galina Bichkeeva
|
Neaktivní
od 06.12.2022
|
jednatel |
02.09.2005 |
Adresa: |
15200, 22705007, Praha, Hlubočepy, Geologická, 993, 5, Geologická 993/5, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Svetlana Dochtanova
|
Neaktivní
od 22.03.2004
|
Jednatel |
22.03.2004 |
Adresa: |
14567016, Praha-východ, Nový Vestec, Lesní, 110 |
|
Svetlana Dochtanova
|
Neaktivní
od 07.07.2010
|
Jednatel |
22.03.2004 |
Adresa: |
14000, 21854955, Praha 4, Imrychova, 981/3 |
|
Svetlana Dochtanova
|
Neaktivní
od 22.03.2004
|
Jednatel |
22.03.2004 |
Adresa: |
25075, 14567016, Praha-východ, Nový Vestec, Nový Vestec, Lesní, 110, Lesní 110, 25075 Nový Vestec |
|
Svetlana Dochtanova
|
Neaktivní
od 07.07.2010
|
Jednatel |
22.03.2004 |
Adresa: |
14300, 21854955, Praha, Kamýk, Imrychova, 981, 3, Imrychova 981/3, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Igor Kojemiako
|
Neaktivní
od 22.03.2004
|
jednatel |
20.12.2000 |
Adresa: |
Praha 5, Praha 5, ul.Tréglova, 2/795 |
|
Igor Kojemiako
|
Neaktivní
od 22.03.2004
|
jednatel |
20.12.2000 |
Adresa: |
15200, 22006737, Praha, Hlubočepy, Tréglova, 795, 2, Tréglova 795/2, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|