PETR KUDLÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.04.2017 |
Adresa: |
25091, 26234084, Praha-východ, Zeleneč, Zeleneč, Zátopkova, 593 |
|
PETR KUDLÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.04.2017 |
Adresa: |
25091, 26234084, Praha-východ, Zeleneč, Zeleneč, Zátopkova, 593, Zátopkova 593, 25091 Zeleneč |
|
MARTIN KŘIŽÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
11.03.2015 |
Adresa: |
14700, 21961433, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Na vápenném, 257, 1 |
|
MARTIN KŘIŽÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
11.03.2015 |
Adresa: |
14700, 21961433, Praha, Podolí, Na vápenném, 257, 1, Na vápenném 257/1, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Martin Křižák
|
Neaktivní
od 11.03.2015
|
jednatel |
05.05.2010 |
Adresa: |
19800, 22699571, Praha 9, Zacharská, 1271 |
|
Petr Kudláček
|
Neaktivní
od 14.04.2017
|
jednatel |
05.05.2010 |
Adresa: |
25091, 26234084, Zeleneč, Zátopkova, 593 |
|
Martin Křižák
|
Neaktivní
od 11.03.2015
|
jednatel |
05.05.2010 |
Adresa: |
19800, 22699571, Praha, Kyje, Zacharská, 1271, Zacharská 1271, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
PETR KUDLÁČEK
|
Neaktivní
od 14.04.2017
|
jednatel |
05.05.2010 |
Adresa: |
25091, 26234084, Praha-východ, Zeleneč, Zeleneč, Zátopkova, 593, Zátopkova 593, 25091 Zeleneč |
|
Ing. Petr Chmelíček
|
Neaktivní
od 05.05.2010
|
jednatel |
22.12.2000 |
Adresa: |
14000, 21874832, Praha 4, Praha 4, Antala Staška, 1734/56 |
|
Ing. Miroslav Moravec
|
Neaktivní
od 05.05.2010
|
jednatel |
22.12.2000 |
Adresa: |
25082, 14668645, Praha-východ, Úvaly, Dobročovická, 1209 |
|
Ing. PETR CHMELÍČEK
|
Neaktivní
od 05.05.2010
|
jednatel |
22.12.2000 |
Adresa: |
14000, 21874832, Praha, Krč, Antala Staška, 1734, 56, Antala Staška 1734/56, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Miroslav Moravec
|
Neaktivní
od 05.05.2010
|
jednatel |
22.12.2000 |
Adresa: |
25082, 14668645, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, Dobročovická, 1209, Dobročovická 1209, 25082 Úvaly |
|