Ing. PAVEL ŠTOLCBART
|
Aktivní
|
jednatel |
06.08.2017 |
Adresa: |
47301, 76226654, Česká Lípa, Slunečná, Slunečná, 121 |
|
Ing. PAVEL ŠTOLCBART
|
Aktivní
|
jednatel |
06.08.2017 |
Adresa: |
47301, 76226654, Česká Lípa, Slunečná, Slunečná, 121, č.p. 121, 47301 Slunečná |
|
JIŘÍ TULACH
|
Aktivní
|
jednatel |
22.07.2014 |
Adresa: |
47301, 13124323, Nový Bor, Nový Bor, Erbenova, 673 |
|
Ing. PETR MAŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.07.2014 |
Adresa: |
47301, 26241561, Nový Bor, Arnultovice, Rumburských hrdinů, 859 |
|
JIŘÍ TULACH
|
Aktivní
|
jednatel |
22.07.2014 |
Adresa: |
47301, 13124323, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, Erbenova, 673, Erbenova 673, 47301 Nový Bor |
|
Ing. PETR MAŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.07.2014 |
Adresa: |
47301, 26241561, Česká Lípa, Nový Bor, Arnultovice, Rumburských hrdinů, 859, Rumburských hrdinů 859, Arnultovice, 47301 Nový Bor |
|
Ing. PAVEL ŠTOLCBART
|
Neaktivní
od 06.08.2017
|
jednatel |
22.07.2014 |
Adresa: |
47124, 16611918, Mimoň, Mimoň IV, Letná, 247 |
|
Ing. PAVEL ŠTOLCBART
|
Neaktivní
od 06.08.2017
|
jednatel |
22.07.2014 |
Adresa: |
47124, 16611918, Česká Lípa, Mimoň, Mimoň IV, Letná, 247, Letná 247, Mimoň IV, 47124 Mimoň |
|
Jiří Tulach
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
28.02.2007 |
Adresa: |
47301, 13124323, Nový Bor, Erbenova, 673 |
|
Petr Mašek
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
28.02.2007 |
Adresa: |
47301, 26241561, Nový Bor, Rumburských Hrdinů, 859 |
|
JIŘÍ TULACH
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
28.02.2007 |
Adresa: |
47301, 13124323, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, Erbenova, 673, Erbenova 673, 47301 Nový Bor |
|
Petr Mašek
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
28.02.2007 |
Adresa: |
47301, 26241561, Česká Lípa, Nový Bor, Arnultovice, Rumburských hrdinů, 859, Rumburských hrdinů 859, Arnultovice, 47301 Nový Bor |
|
Jiří Tulach
|
Neaktivní
od 28.02.2007
|
jednatel |
28.12.2000 |
Adresa: |
47301, 13124277, Česká Lípa, Nový Bor, Husova, 668 |
|
Petr Mašek
|
Neaktivní
od 28.02.2007
|
jednatel |
28.12.2000 |
Adresa: |
47001, 23477741, Česká Lípa, Česká Lípa, Příbramská, 2004 |
|
Pavel Štolcbart
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
28.12.2000 |
Adresa: |
47124, 16611918, Česká Lípa, Mimoň, Letná, 247 |
|
Jiří Tulach
|
Neaktivní
od 28.02.2007
|
jednatel |
28.12.2000 |
Adresa: |
47301, 13124277, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, Husova, 668, Husova 668, 47301 Nový Bor |
|
Petr Mašek
|
Neaktivní
od 28.02.2007
|
jednatel |
28.12.2000 |
Adresa: |
47001, 23477741, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Příbramská, 2004, Příbramská 2004, 47001 Česká Lípa |
|
Pavel Štolcbart
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
28.12.2000 |
Adresa: |
47124, 16611918, Česká Lípa, Mimoň, Mimoň IV, Letná, 247, Letná 247, Mimoň IV, 47124 Mimoň |
|