HALLU GI investment a.s. v likvidaci
29098971 |
Aktivní
|
jednatel |
30.08.2020 |
Adresa: |
10200, 27650162, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, náměstí Přátelství, 1518, 2 |
|
HALLU GI investment a.s. v likvidaci
29098971 |
Aktivní
|
jednatel |
30.08.2020 |
Adresa: |
10200, 27650162, Praha, Hostivař, náměstí Přátelství, 1518, 2, náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
HALLU GI investment a.s.
29098971 |
Neaktivní
od 30.08.2020
|
jednatel |
04.10.2017 |
Adresa: |
10200, 27650162, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, náměstí Přátelství, 1518, 2 |
|
HALLU GI investment a.s.
29098971 |
Neaktivní
od 30.08.2020
|
jednatel |
04.10.2017 |
Adresa: |
10200, 27650162, Praha, Hostivař, náměstí Přátelství, 1518, 2, náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Ing. PETR HOLÍČEK
|
Neaktivní
od 04.10.2017
|
jednatel |
17.04.2016 |
Adresa: |
60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19 |
|
Ing. PETR HOLÍČEK
|
Neaktivní
od 04.10.2017
|
jednatel |
17.04.2016 |
Adresa: |
60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19, Lidická 700/19, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. Petr Holíček
|
Neaktivní
od 17.04.2016
|
jednatel |
21.12.2006 |
Adresa: |
68301, 24380253, Rousínov, Čechyně, 127 |
|
Ing. Petr Holíček
|
Neaktivní
od 17.04.2016
|
jednatel |
21.12.2006 |
Adresa: |
68301, 24380253, Vyškov, Rousínov, Čechyně, 127, Čechyně 127, 68301 Rousínov |
|
Ing. Petr Holíček
|
Neaktivní
od 21.12.2006
|
jednatel |
05.01.2001 |
Adresa: |
78391, 16377109, Olomouc, Uničov, Nemocniční, 1194 |
|
Ing. Petr Holíček
|
Neaktivní
od 21.12.2006
|
jednatel |
05.01.2001 |
Adresa: |
78391, 16377109, Olomouc, Uničov, Uničov, Nemocniční, 1194, Nemocniční 1194, 78391 Uničov |
|