LUMÍR VAŠTÍK
|
Neaktivní
od 19.02.2015
|
člen představenstva |
03.10.2014 |
Adresa: |
73581, 18840027, Bohumín, Nový Bohumín, Čs. armády, 1063 |
|
LUMÍR VAŠTÍK
|
Neaktivní
od 19.02.2015
|
člen představenstva |
03.10.2014 |
Adresa: |
73581, 18840027, Karviná, Bohumín, Nový Bohumín, Čs. armády, 1063, Čs. armády 1063, Nový Bohumín, 73581 Bohumín |
|
PETR HRDÝ
|
Neaktivní
od 19.02.2015
|
předseda představenstva |
27.03.2013 |
Adresa: |
19000, 27825248, Praha 9, Vysočany, Jana Přibíka, 950, 9 |
|
JIŘÍ MAŘAS
|
Neaktivní
od 03.10.2014
|
člen představenstva |
27.03.2013 |
Adresa: |
29501, 15562719, Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště, Lidická, 1000 |
|
PETR HRDÝ
|
Neaktivní
od 19.02.2015
|
předseda představenstva |
27.03.2013 |
Adresa: |
19000, 27825248, Praha, Vysočany, Jana Přibíka, 950, 9, Jana Přibíka 950/9, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
JIŘÍ MAŘAS
|
Neaktivní
od 03.10.2014
|
člen představenstva |
27.03.2013 |
Adresa: |
29501, 15562719, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště, Lidická, 1000, Lidická 1000, 29501 Mnichovo Hradiště |
|
Ing. Daniel Vařejka
|
Neaktivní
od 19.02.2015
|
člen představenstva |
28.05.2012 |
Adresa: |
15200, 26551543, Hlavní město Praha, Praha 5, Hlubočepy, Hlubočepská, 1156, 38b |
|
Ing. Daniel Vařejka
|
Neaktivní
od 19.02.2015
|
člen představenstva |
28.05.2012 |
Adresa: |
15200, 26551543, Praha, Hlubočepy, Hlubočepská, 1156, 38b, Hlubočepská 1156/38b, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Mgr. Jiří Mařas
|
Neaktivní
od 28.05.2012
|
člen |
16.07.2003 |
Adresa: |
15562719, Mnichovo Hradiště, Lidická, 1000 |
|
Mgr. JIŘÍ MAŘAS
|
Neaktivní
od 28.05.2012
|
člen |
16.07.2003 |
Adresa: |
29501, 15562719, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště, Lidická, 1000, Lidická 1000, 29501 Mnichovo Hradiště |
|
L'ubica Jurčová
|
Neaktivní
od 16.07.2003
|
člen představenstva |
14.03.2003 |
Adresa: |
Praha 5, Košíře, Brožíkova, 278/2 |
|
L'ubica Jurčová
|
Neaktivní
od 16.07.2003
|
člen představenstva |
14.03.2003 |
Adresa: |
15000, 22020331, Praha, Košíře, Brožíkova, 278, 2, Brožíkova 278/2, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Blanka Fingerlandová
|
Neaktivní
od 14.03.2003
|
člen |
11.01.2001 |
Adresa: |
22687432, Praha 10, Praha 10, Bramboříková, 1/2996 |
|
Markéta Stránská
|
Neaktivní
od 14.03.2003
|
člen |
11.01.2001 |
Adresa: |
Praha 10, Praha 10, Estonská, 538/02 |
|
Markéta Hejmová
|
Neaktivní
od 16.07.2003
|
předseda |
11.01.2001 |
Adresa: |
22602038, Praha 10, Praha 10, Mirošovická, 12 |
|
Blanka Fingerlandová
|
Neaktivní
od 14.03.2003
|
člen |
11.01.2001 |
Adresa: |
10600, 22687432, Praha, Záběhlice, Bramboříková, 2996, 1, Bramboříková 2996/1, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Markéta Stránská
|
Neaktivní
od 14.03.2003
|
člen |
11.01.2001 |
Adresa: |
10100, 22660437, Praha, Vršovice, Estonská, 538, 2, Estonská 538/2, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Markéta Hejmová
|
Neaktivní
od 16.07.2003
|
předseda |
11.01.2001 |
Adresa: |
10000, 22602038, Praha, Strašnice, Mirošovická, 268, 12, Mirošovická 268/12, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|