Ing. Jana Vlková
|
Neaktivní
od 10.12.2008
|
jednatel |
15.08.2007 |
Adresa: |
1010, 22659501, Praha 10, Ruská, 18/460 |
|
Ing. Jana Vlková
|
Neaktivní
od 10.12.2008
|
jednatel |
15.08.2007 |
Adresa: |
10100, 22659501, Praha, Vršovice, Ruská, 460, 18, Ruská 460/18, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Mag. Werner Wukovits
|
Neaktivní
od 04.10.2004
|
jednatel |
04.10.2004 |
Adresa: |
101, 1080 Vídeň, Lerchenfeldr Strasse 128/4/39 |
|
Mag. Werner Wukovits
|
Neaktivní
od 15.08.2007
|
jednatel |
04.10.2004 |
Adresa: |
101, 1080 Vídeň, Lerchenfelder Straße 128/4/39 |
|
Mag. Markus Kuttner
|
Neaktivní
od 15.08.2007
|
jednatel |
04.10.2004 |
Adresa: |
101, 1170 Vídeň, Schumanngasse 56 |
|
Mag. Karoline Hartmann
|
Neaktivní
od 10.12.2008
|
jednatel |
04.10.2004 |
Adresa: |
101, 4493 Wolfern, Pistingstraße 1 |
|
Mag. Werner Wukovits
|
Neaktivní
od 04.10.2004
|
jednatel |
04.10.2004 |
Adresa: |
1080 Vídeň, Lerchenfeldr Strasse 128/4/39 |
|
Mag. Werner Wukovits
|
Neaktivní
od 15.08.2007
|
jednatel |
04.10.2004 |
Adresa: |
1080 Vídeň, Lerchenfelder Straße 128/4/39 |
|
Mag. Markus Kuttner
|
Neaktivní
od 15.08.2007
|
jednatel |
04.10.2004 |
Adresa: |
1170 Vídeň, Schumanngasse 56 |
|
Mag. Karoline Hartmann
|
Neaktivní
od 10.12.2008
|
jednatel |
04.10.2004 |
Adresa: |
4493 Wolfern, Pistingstraße 1 |
|
Mag. Bettina Mares - Bohle
|
Neaktivní
od 04.10.2004
|
Jednatel |
20.01.2003 |
Adresa: |
101, 1170 Vídeň - Hernals, Lacknergasse 32/36, |
|
Mag. Bettina Mares - Bohle
|
Neaktivní
od 04.10.2004
|
Jednatel |
20.01.2003 |
Adresa: |
1170 Vídeň - Hernals, Lacknergasse 32/36, |
|
Bettina Bohle
|
Neaktivní
od 20.01.2003
|
Jednatel |
28.01.2002 |
Adresa: |
101, Alxingergasse 65/13 1100 Vídeň |
|
Bettina Bohle
|
Neaktivní
od 20.01.2003
|
Jednatel |
28.01.2002 |
Adresa: |
Alxingergasse 65/13 1100 Vídeň |
|
Mag. Franz Pöltl
|
Neaktivní
od 04.10.2004
|
Jednatel |
16.01.2001 |
Adresa: |
21838321, Praha 4, Praha 4, Mokrá, 1130 |
|
Gerhard Dreyer
|
Neaktivní
od 04.10.2004
|
Jednatel |
16.01.2001 |
Adresa: |
21838321, Praha 4, Praha 4, Mokrá, 1130 |
|
Mag. Franz Pöltl
|
Neaktivní
od 04.10.2004
|
Jednatel |
16.01.2001 |
Adresa: |
14900, 21838321, Praha, Chodov, Mokrá, 1130, 15, Mokrá 1130/15, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Gerhard Dreyer
|
Neaktivní
od 04.10.2004
|
Jednatel |
16.01.2001 |
Adresa: |
14900, 21838321, Praha, Chodov, Mokrá, 1130, 15, Mokrá 1130/15, Chodov, 14900 Praha 4 |
|