RADEK ŠTROBL
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
03.02.2023 |
Adresa: |
28924, 18263526, Nymburk, Milovice, Milovice, Mírová, 472, 35 |
|
PETR FILIPEC
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.07.2020 |
Adresa: |
28924, 18263526, Nymburk, Milovice, Milovice, Mírová, 472, 35 |
|
Jindřich Kukla
|
Aktivní
|
předseda výboru |
17.07.2010 |
Adresa: |
28924, 18263526, Milovice, Mírová, 472, 35 |
|
Petr Toulec
|
Aktivní
|
člen výboru |
17.07.2010 |
Adresa: |
28924, 18263526, Milovice, Mírová, 472, 35 |
|
JINDŘICH KUKLA
|
Neaktivní
od 18.04.2023
|
předseda výboru |
18.04.2023 |
Adresa: |
28924, 18263526, Nymburk, Milovice, Milovice, Mírová, 472, 35, Mírová 472/35, 28924 Milovice |
|
RADEK ŠTROBL
|
Neaktivní
od 18.04.2023
|
místopředseda výboru |
18.04.2023 |
Adresa: |
28924, 18263526, Nymburk, Milovice, Milovice, Mírová, 472, 35, Mírová 472/35, 28924 Milovice |
|
PETR FILIPEC
|
Neaktivní
od 18.04.2023
|
člen výboru |
18.04.2023 |
Adresa: |
28924, 18263526, Nymburk, Milovice, Milovice, Mírová, 472, 35, Mírová 472/35, 28924 Milovice |
|
JAROSLAV KOPAL
|
Neaktivní
od 12.12.2023
|
člen výboru |
18.04.2023 |
Adresa: |
28924, 18263526, Nymburk, Milovice, Milovice, Mírová, 472, 35, Mírová 472/35, 28924 Milovice |
|
PETR TOULEC
|
Neaktivní
od 18.04.2023
|
člen výboru |
17.03.2023 |
Adresa: |
14900, 21821135, Praha, Háje, Brechtova, 777, 2, Brechtova 777/2, Háje, 14900 Praha 4 |
|
RADEK ŠTROBL
|
Neaktivní
od 18.04.2023
|
místopředseda výboru |
03.02.2023 |
Adresa: |
28924, 18263526, Nymburk, Milovice, Milovice, Mírová, 472, 35, Mírová 472/35, 28924 Milovice |
|
PETR FILIPEC
|
Neaktivní
od 18.04.2023
|
člen výboru |
12.07.2020 |
Adresa: |
28924, 18263526, Nymburk, Milovice, Milovice, Mírová, 472, 35, Mírová 472/35, 28924 Milovice |
|
ZBYNĚK FOUSEK
|
Neaktivní
od 06.03.2018
|
člen výboru |
31.12.2016 |
Adresa: |
28924, 18262201, Nymburk, Milovice, Milovice, Dvořákova, 340, 5 |
|
ZBYNĚK FOUSEK
|
Neaktivní
od 06.03.2018
|
člen výboru |
31.12.2016 |
Adresa: |
28924, 18262201, Nymburk, Milovice, Milovice, Dvořákova, 340, 5, Dvořákova 340/5, 28924 Milovice |
|
Radek Štrobl
|
Neaktivní
od 03.02.2023
|
místopředseda výboru |
17.07.2010 |
Adresa: |
28924, 18263526, Milovice, Mírová, 472, 35 |
|
Zbyněk Fousek
|
Neaktivní
od 31.12.2016
|
člen výboru |
17.07.2010 |
Adresa: |
28924, 18263526, Milovice, Mírová, 472, 35 |
|
Petr Filipec
|
Neaktivní
od 12.07.2020
|
člen výboru |
17.07.2010 |
Adresa: |
28924, 18263526, Milovice, Mírová, 472, 35 |
|
Zbyněk Fousek
|
Neaktivní
od 31.12.2016
|
člen výboru |
17.07.2010 |
Adresa: |
28924, 18263526, Nymburk, Milovice, Milovice, Mírová, 472, 35, Mírová 472/35, 28924 Milovice |
|
PETR FILIPEC
|
Neaktivní
od 12.07.2020
|
člen výboru |
17.07.2010 |
Adresa: |
28924, 18263526, Nymburk, Milovice, Milovice, Mírová, 472, 35, Mírová 472/35, 28924 Milovice |
|
RADEK ŠTROBL
|
Neaktivní
od 03.02.2023
|
místopředseda výboru |
17.07.2010 |
Adresa: |
28924, 18263526, Nymburk, Milovice, Milovice, Mírová, 472, 35, Mírová 472/35, 28924 Milovice |
|
Petr Toulec
|
Neaktivní
od 17.03.2023
|
člen výboru |
17.07.2010 |
Adresa: |
28924, 18263526, Nymburk, Milovice, Milovice, Mírová, 472, 35, Mírová 472/35, 28924 Milovice |
|
JINDŘICH KUKLA
|
Neaktivní
od 18.04.2023
|
předseda výboru |
17.07.2010 |
Adresa: |
28924, 18263526, Nymburk, Milovice, Milovice, Mírová, 472, 35, Mírová 472/35, 28924 Milovice |
|