VÁCLAVA KRULIŠOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
12.05.2021 |
Adresa: |
28802, 1229648, Nymburk, Nymburk, Nymburk, U Nádraží, 1823, 2 |
|
KATEŘINA LUKAVCOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
12.05.2021 |
Adresa: |
28802, 1229648, Nymburk, Nymburk, Nymburk, U Nádraží, 1823, 2 |
|
ROMAN DOLEŽAL
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.05.2021 |
Adresa: |
28802, 1229648, Nymburk, Nymburk, Nymburk, U Nádraží, 1823, 2 |
|
VÁCLAVA KRULIŠOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
12.05.2021 |
Adresa: |
28802, 1229648, Nymburk, Nymburk, Nymburk, U Nádraží, 1823, 2, U Nádraží 1823/2, 28802 Nymburk |
|
KATEŘINA LUKAVCOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
12.05.2021 |
Adresa: |
28802, 1229648, Nymburk, Nymburk, Nymburk, U Nádraží, 1823, 2, U Nádraží 1823/2, 28802 Nymburk |
|
ROMAN DOLEŽAL
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.05.2021 |
Adresa: |
28802, 1229648, Nymburk, Nymburk, Nymburk, U Nádraží, 1823, 2, U Nádraží 1823/2, 28802 Nymburk |
|
VÁCLAVA KRULIŠOVÁ
|
Neaktivní
od 12.05.2021
|
místopředsedkyně výboru |
19.09.2015 |
Adresa: |
28802, 1229648, Nymburk, Nymburk, U Nádraží, 1823, 2 |
|
MARTIN KADLEC
|
Neaktivní
od 12.05.2021
|
předseda výboru |
19.09.2015 |
Adresa: |
28802, 1229648, Nymburk, Nymburk, U Nádraží, 1823, 2 |
|
FRANTIŠEK HANEY
|
Neaktivní
od 12.05.2021
|
člen výboru |
19.09.2015 |
Adresa: |
28802, 1229648, Nymburk, Nymburk, U Nádraží, 1823, 2 |
|
VÁCLAVA KRULIŠOVÁ
|
Neaktivní
od 12.05.2021
|
místopředsedkyně výboru |
19.09.2015 |
Adresa: |
28802, 1229648, Nymburk, Nymburk, Nymburk, U Nádraží, 1823, 2, U Nádraží 1823/2, 28802 Nymburk |
|
MARTIN KADLEC
|
Neaktivní
od 12.05.2021
|
předseda výboru |
19.09.2015 |
Adresa: |
28802, 1229648, Nymburk, Nymburk, Nymburk, U Nádraží, 1823, 2, U Nádraží 1823/2, 28802 Nymburk |
|
FRANTIŠEK HANEY
|
Neaktivní
od 12.05.2021
|
člen výboru |
19.09.2015 |
Adresa: |
28802, 1229648, Nymburk, Nymburk, Nymburk, U Nádraží, 1823, 2, U Nádraží 1823/2, 28802 Nymburk |
|
Martin Kadlec
|
Neaktivní
od 19.09.2015
|
předseda výboru |
11.12.2010 |
Adresa: |
1226185, Nymburk, Raisova, 1469/14 |
|
Václava Krulišová
|
Neaktivní
od 19.09.2015
|
místopředseda výboru |
11.12.2010 |
Adresa: |
1229648, Nymburk, U Nádraží, 1823/2 |
|
František Haney
|
Neaktivní
od 19.09.2015
|
člen výboru |
11.12.2010 |
Adresa: |
1229648, Nymburk, U Nádraží, 1823/2 |
|
Martin Kadlec
|
Neaktivní
od 19.09.2015
|
předseda výboru |
11.12.2010 |
Adresa: |
28802, 1226185, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Raisova, 1469, 14, Raisova 1469/14, 28802 Nymburk |
|
VÁCLAVA KRULIŠOVÁ
|
Neaktivní
od 19.09.2015
|
místopředseda výboru |
11.12.2010 |
Adresa: |
28802, 1229648, Nymburk, Nymburk, Nymburk, U Nádraží, 1823, 2, U Nádraží 1823/2, 28802 Nymburk |
|
FRANTIŠEK HANEY
|
Neaktivní
od 19.09.2015
|
člen výboru |
11.12.2010 |
Adresa: |
28802, 1229648, Nymburk, Nymburk, Nymburk, U Nádraží, 1823, 2, U Nádraží 1823/2, 28802 Nymburk |
|
Martin Kadlec
|
Neaktivní
od 11.12.2010
|
předseda výboru |
11.10.2005 |
Adresa: |
1226185, Nymburk, Raisova, 1469/14 |
|
Václava Krulišová
|
Neaktivní
od 11.12.2010
|
místopředseda výboru |
11.10.2005 |
Adresa: |
1229648, Nymburk, U Nádraží, 1823/2 |
|
František Haney
|
Neaktivní
od 11.12.2010
|
člen výboru |
11.10.2005 |
Adresa: |
1229648, Nymburk, U Nádraží, 1823/2 |
|
Martin Kadlec
|
Neaktivní
od 11.12.2010
|
předseda výboru |
11.10.2005 |
Adresa: |
28802, 1226185, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Raisova, 1469, 14, Raisova 1469/14, 28802 Nymburk |
|
VÁCLAVA KRULIŠOVÁ
|
Neaktivní
od 11.12.2010
|
místopředseda výboru |
11.10.2005 |
Adresa: |
28802, 1229648, Nymburk, Nymburk, Nymburk, U Nádraží, 1823, 2, U Nádraží 1823/2, 28802 Nymburk |
|
FRANTIŠEK HANEY
|
Neaktivní
od 11.12.2010
|
člen výboru |
11.10.2005 |
Adresa: |
28802, 1229648, Nymburk, Nymburk, Nymburk, U Nádraží, 1823, 2, U Nádraží 1823/2, 28802 Nymburk |
|