JIŘÍ SKALNÍK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
22.10.2021 |
Adresa: |
26101, 23015608, Příbram, Příbram, Příbram VII, Pod Haldou, 165 |
|
JIŘÍ PELIKÁN
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
22.10.2021 |
Adresa: |
26101, 23015616, Příbram, Příbram, Příbram VII, Pod Haldou, 166 |
|
MARTIN PEČENÝ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
22.10.2021 |
Adresa: |
26101, 23015608, Příbram, Příbram, Příbram VII, Pod Haldou, 165 |
|
JIŘÍ SKALNÍK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
22.10.2021 |
Adresa: |
26101, 23015608, Příbram, Příbram, Příbram VII, Pod Haldou, 165, Pod Haldou 165, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
JIŘÍ PELIKÁN
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
22.10.2021 |
Adresa: |
26101, 23015616, Příbram, Příbram, Příbram VII, Pod Haldou, 166, Pod Haldou 166, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
MARTIN PEČENÝ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
22.10.2021 |
Adresa: |
26101, 23015608, Příbram, Příbram, Příbram VII, Pod Haldou, 165, Pod Haldou 165, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
JIŘÍ PELIKÁN
|
Neaktivní
od 31.08.2021
|
Místopředseda výboru |
26.04.2019 |
Adresa: |
26101, 23015977, Příbram, Příbram, Příbram VII, Okružní, 201 |
|
JIŘÍ PELIKÁN
|
Neaktivní
od 31.08.2021
|
Místopředseda výboru |
26.04.2019 |
Adresa: |
26101, 23015977, Příbram, Příbram, Příbram VII, Okružní, 201, Okružní 201, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
JIŘÍ PELIKÁN
|
Neaktivní
od 26.04.2019
|
Místopředseda výboru |
16.06.2016 |
Adresa: |
26101, 23015616, Příbram, Příbram, Příbram VII, Pod Haldou, 166 |
|
JIŘÍ SKALNÍK
|
Neaktivní
od 31.08.2021
|
Předseda výboru |
16.06.2016 |
Adresa: |
26101, 23015608, Příbram, Příbram, Příbram VII, Pod Haldou, 165 |
|
MARTIN PEČENÝ
|
Neaktivní
od 31.08.2021
|
Člen výboru |
16.06.2016 |
Adresa: |
26101, 23015608, Příbram, Příbram, Příbram VII, Pod Haldou, 165 |
|
JIŘÍ PELIKÁN
|
Neaktivní
od 26.04.2019
|
Místopředseda výboru |
16.06.2016 |
Adresa: |
26101, 23015616, Příbram, Příbram, Příbram VII, Pod Haldou, 166, Pod Haldou 166, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
MARTIN PEČENÝ
|
Neaktivní
od 31.08.2021
|
Člen výboru |
16.06.2016 |
Adresa: |
26101, 23015608, Příbram, Příbram, Příbram VII, Pod Haldou, 165, Pod Haldou 165, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
JIŘÍ SKALNÍK
|
Neaktivní
od 31.08.2021
|
Předseda výboru |
16.06.2016 |
Adresa: |
26101, 23015608, Příbram, Příbram, Příbram VII, Pod Haldou, 165, Pod Haldou 165, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
JIŘINA PUCHERNOVÁ
|
Neaktivní
od 16.06.2016
|
místopředseda výboru |
13.07.2015 |
Adresa: |
26101, 23015616, Příbram, Příbram VII, Pod Haldou, 166 |
|
JIŘINA PUCHERNOVÁ
|
Neaktivní
od 16.06.2016
|
místopředseda výboru |
13.07.2015 |
Adresa: |
26101, 23015616, Příbram, Příbram, Příbram VII, Pod Haldou, 166, Pod Haldou 166, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Jiřina Jiroušová
|
Neaktivní
od 13.07.2015
|
místopředseda výboru |
10.08.2011 |
Adresa: |
26101, 23015616, Příbram VII, Pod Haldou, 166 |
|
Jiří Skalník
|
Neaktivní
od 16.06.2016
|
předseda výboru |
10.08.2011 |
Adresa: |
26101, 23015608, Příbram VII, Pod Haldou, 165 |
|
Jiřina Jiroušová
|
Neaktivní
od 13.07.2015
|
místopředseda výboru |
10.08.2011 |
Adresa: |
26101, 23015616, Příbram, Příbram, Příbram VII, Pod Haldou, 166, Pod Haldou 166, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
JIŘÍ SKALNÍK
|
Neaktivní
od 16.06.2016
|
předseda výboru |
10.08.2011 |
Adresa: |
26101, 23015608, Příbram, Příbram, Příbram VII, Pod Haldou, 165, Pod Haldou 165, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Jiří Skalník
|
Neaktivní
od 10.08.2011
|
člen výboru |
01.07.2011 |
Adresa: |
26101, 23015608, Příbram VII, Pod Haldou, 165 |
|
Jiřina Jiroušová
|
Neaktivní
od 10.08.2011
|
člen výboru |
01.07.2011 |
Adresa: |
26101, 23015616, Příbram VII, Pod Haldou, 166 |
|
Martin Pečený
|
Neaktivní
od 16.06.2016
|
člen výboru |
01.07.2011 |
Adresa: |
26101, 23015608, Příbram VII, Pod Haldou, 165 |
|
JIŘÍ SKALNÍK
|
Neaktivní
od 10.08.2011
|
člen výboru |
01.07.2011 |
Adresa: |
26101, 23015608, Příbram, Příbram, Příbram VII, Pod Haldou, 165, Pod Haldou 165, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Jiřina Jiroušová
|
Neaktivní
od 10.08.2011
|
člen výboru |
01.07.2011 |
Adresa: |
26101, 23015616, Příbram, Příbram, Příbram VII, Pod Haldou, 166, Pod Haldou 166, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
MARTIN PEČENÝ
|
Neaktivní
od 16.06.2016
|
člen výboru |
01.07.2011 |
Adresa: |
26101, 23015608, Příbram, Příbram, Příbram VII, Pod Haldou, 165, Pod Haldou 165, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Eugen Čičo
|
Neaktivní
od 01.07.2011
|
místopředseda výboru |
27.08.2010 |
Adresa: |
26101, 23015616, Příbram VII, Pod Haldou, 166 |
|
Eugen Čičo
|
Neaktivní
od 01.07.2011
|
místopředseda výboru |
27.08.2010 |
Adresa: |
26101, 23015616, Příbram, Příbram, Příbram VII, Pod Haldou, 166, Pod Haldou 166, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Helena Drašnarová
|
Neaktivní
od 27.08.2010
|
místopředseda výboru |
07.06.2008 |
Adresa: |
26101, 23015608, Příbram VII, Pod Haldou, 165 |
|
Ing. František Dohnal
|
Neaktivní
od 01.07.2011
|
předseda výboru |
07.06.2008 |
Adresa: |
26101, 23015608, Příbram VII, Pod Haldou, 165 |
|
Zdeňka Fuňková
|
Neaktivní
od 01.07.2011
|
člen výboru |
07.06.2008 |
Adresa: |
26101, 23015608, Příbram VII, Pod Haldou, 165 |
|
Helena Drašnarová
|
Neaktivní
od 27.08.2010
|
místopředseda výboru |
07.06.2008 |
Adresa: |
26101, 23015608, Příbram, Příbram, Příbram VII, Pod Haldou, 165, Pod Haldou 165, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Zdeňka Fuňková
|
Neaktivní
od 01.07.2011
|
člen výboru |
07.06.2008 |
Adresa: |
26101, 23015608, Příbram, Příbram, Příbram VII, Pod Haldou, 165, Pod Haldou 165, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Ing. František Dohnal
|
Neaktivní
od 01.07.2011
|
předseda výboru |
07.06.2008 |
Adresa: |
26101, 23015608, Příbram, Příbram, Příbram VII, Pod Haldou, 165, Pod Haldou 165, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Jiřina Jiroušová
|
Neaktivní
od 07.06.2008
|
předseda výboru |
12.10.2005 |
Adresa: |
26101, 23015616, Příbram VII, Pod Haldou, 166 |
|
Ing. František Dohnal
|
Neaktivní
od 07.06.2008
|
místopředseda výboru |
12.10.2005 |
Adresa: |
26101, 23015608, Příbram VII, Pod Haldou, 165 |
|
Jiřina Jiroušová
|
Neaktivní
od 07.06.2008
|
předseda výboru |
12.10.2005 |
Adresa: |
26101, 23015616, Příbram, Příbram, Příbram VII, Pod Haldou, 166, Pod Haldou 166, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Ing. František Dohnal
|
Neaktivní
od 07.06.2008
|
místopředseda výboru |
12.10.2005 |
Adresa: |
26101, 23015608, Příbram, Příbram, Příbram VII, Pod Haldou, 165, Pod Haldou 165, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Jana Skalníková
|
Neaktivní
od 12.10.2005
|
předseda výboru |
08.10.2003 |
Adresa: |
Příbram VII, Kremnická, 165 |
|
Jiřina Jiroušová
|
Neaktivní
od 12.10.2005
|
místopředseda výboru |
08.10.2003 |
Adresa: |
Příbram VII, Kremnická, 165 |
|
Zdeňka Fuňková
|
Neaktivní
od 07.06.2008
|
člen výboru |
08.10.2003 |
Adresa: |
Příbram VII, Kremnická, 165 |
|
Jana Skalníková
|
Neaktivní
od 12.10.2005
|
předseda výboru |
08.10.2003 |
Adresa: |
165, Příbram VII, Kremnická, Kremnická 165, Příbram VII, Česká republika |
|
Jiřina Jiroušová
|
Neaktivní
od 12.10.2005
|
místopředseda výboru |
08.10.2003 |
Adresa: |
165, Příbram VII, Kremnická, Kremnická 165, Příbram VII, Česká republika |
|
Zdeňka Fuňková
|
Neaktivní
od 07.06.2008
|
člen výboru |
08.10.2003 |
Adresa: |
165, Příbram VII, Kremnická, Kremnická 165, Příbram VII, Česká republika |
|
Jana Skalníková
|
Neaktivní
od 08.10.2003
|
předseda výboru |
22.03.2001 |
Adresa: |
26101, Příbram VII, Kremnická, 165 |
|
Jiřina Jiroušová
|
Neaktivní
od 08.10.2003
|
místopředseda |
22.03.2001 |
Adresa: |
26101, Příbram VII, Kremnická, 166 |
|
Zdeňka Fuňková
|
Neaktivní
od 08.10.2003
|
člen |
22.03.2001 |
Adresa: |
26101, Příbram VII, Kremnická, 165 |
|
Jana Skalníková
|
Neaktivní
od 08.10.2003
|
předseda výboru |
22.03.2001 |
Adresa: |
165, Příbram VII, Kremnická, 26101, Kremnická 165, 26101 Příbram VII, Česká republika |
|
Jiřina Jiroušová
|
Neaktivní
od 08.10.2003
|
místopředseda |
22.03.2001 |
Adresa: |
166, Příbram VII, Kremnická, 26101, Kremnická 166, 26101 Příbram VII, Česká republika |
|
Zdeňka Fuňková
|
Neaktivní
od 08.10.2003
|
člen |
22.03.2001 |
Adresa: |
165, Příbram VII, Kremnická, 26101, Kremnická 165, 26101 Příbram VII, Česká republika |
|