PAVEL NAUŠ
|
Neaktivní
od 11.05.2021
|
místopředseda představenstva |
03.08.2018 |
Adresa: |
15600, 22133640, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, Cisterciácká, 337 |
|
PAVEL NAUŠ
|
Neaktivní
od 11.05.2021
|
místopředseda představenstva |
03.08.2018 |
Adresa: |
15600, 22133640, Praha, Zbraslav, Cisterciácká, 337, Cisterciácká 337, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
PAVEL NAUŠ
|
Neaktivní
od 03.08.2018
|
místopředseda představenstva |
11.09.2015 |
Adresa: |
15531, 28221486, Hlavní město Praha, Praha, Lipence, Štemberova, 746 |
|
PAVEL NAUŠ
|
Neaktivní
od 03.08.2018
|
místopředseda představenstva |
11.09.2015 |
Adresa: |
15531, 28221486, Praha, Lipence, Štemberova, 746, Štemberova 746, Lipence, 15531 Praha 5 |
|
Ing. JAN FICEK
|
Neaktivní
od 26.03.2019
|
předseda představenstva |
13.08.2014 |
Adresa: |
53701, 18882382, Chrudim, Chrudim II, Koželužská, 671 |
|
Ing. Jan Ficek
|
Neaktivní
od 26.03.2019
|
předseda představenstva |
13.08.2014 |
Adresa: |
53701, 18882382, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Koželužská, 671, Koželužská 671, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|
Ing. MICHAL BURDA
|
Neaktivní
od 12.07.2011
|
člen představenstva |
27.11.2002 |
Adresa: |
53701, 18881530, Chrudim, Chrudim II, Koželužská, 586 |
|
Ing. MICHAL BURDA
|
Neaktivní
od 12.07.2011
|
člen představenstva |
27.11.2002 |
Adresa: |
53701, 18881530, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Koželužská, 586, Koželužská 586, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|
Jaroslav Němec
|
Neaktivní
od 27.11.2002
|
člen představenstva |
27.02.2001 |
Adresa: |
40747, 188352, Děčín, Varnsdorf, Husova, 2631 |
|
Ing. Jan Ficek
|
Neaktivní
od 13.08.2014
|
předseda představenstva |
27.02.2001 |
Adresa: |
53701, 18882382, Chrudim II, Koželužská, 671 |
|
Pavel Nauš
|
Neaktivní
od 11.09.2015
|
místopředseda představenstva |
27.02.2001 |
Adresa: |
16200, 22242431, Praha 6, Praha 6, Vlastina, 850 |
|
Jaroslav Němec
|
Neaktivní
od 27.11.2002
|
člen představenstva |
27.02.2001 |
Adresa: |
40747, 188352, Děčín, Varnsdorf, Varnsdorf, Husova, 2631, Husova 2631, 40747 Varnsdorf |
|
Ing. Jan Ficek
|
Neaktivní
od 13.08.2014
|
předseda představenstva |
27.02.2001 |
Adresa: |
53701, 18882382, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Koželužská, 671, Koželužská 671, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|
Pavel Nauš
|
Neaktivní
od 11.09.2015
|
místopředseda představenstva |
27.02.2001 |
Adresa: |
16100, 22242431, Praha, Ruzyně, Vlastina, 850, 36, Vlastina 850/36, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|