Lilian Zheng
|
Aktivní
|
jednatel |
14.09.2012 |
Adresa: |
14200, 900, Praha 4, Lhotka, V Pláni, 395, 10 |
|
Lilian Zheng
|
Aktivní
|
jednatel |
14.09.2012 |
Adresa: |
14200, 21892318, Praha, Lhotka, V pláni, 395, 10, V pláni 395/10, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Weng Li Yu
|
Aktivní
|
jednatel |
16.06.2009 |
Adresa: |
46001, 26291240, Liberec, Lípová, 2/664 |
|
Weng Li Yu
|
Aktivní
|
jednatel |
16.06.2009 |
Adresa: |
46001, 26291240, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Lípová, 664, 2, Lípová 664/2, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec |
|
Shanfeng Ou
|
Neaktivní
od 20.07.2015
|
jednatel |
14.09.2012 |
Adresa: |
19800, 900, Praha 9, Černý Most, Marešova, 639, 1 |
|
Shanfeng Ou
|
Neaktivní
od 20.07.2015
|
jednatel |
14.09.2012 |
Adresa: |
19800, 28098803, Praha, Černý Most, Marešova, 639, 1, Marešova 639/1, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Shanfeng Ou
|
Neaktivní
od 14.09.2012
|
jednatel |
24.01.2011 |
Adresa: |
46005, 1, Liberec V, Kristiánov, Felberova, 6, 1 |
|
Hui Li
|
Neaktivní
od 20.07.2015
|
jednatel |
24.01.2011 |
Adresa: |
46005, 1, Liberec V, Kristiánov, Felberova, 6, 1 |
|
Jin Lin
|
Neaktivní
od 20.07.2015
|
jednatel |
24.01.2011 |
Adresa: |
19000, 999999999, Praha 9, Vysočany, Pod Harfou, 933 |
|
Shanfeng Ou
|
Neaktivní
od 14.09.2012
|
jednatel |
24.01.2011 |
Adresa: |
46005, 23778458, Liberec, Liberec, Liberec V-Kristiánov, Felberova, 6, 1, Felberova 6/1, Liberec V-Kristiánov, 46005 Liberec |
|
Jin Lin
|
Neaktivní
od 20.07.2015
|
jednatel |
24.01.2011 |
Adresa: |
Praha 9, Vysočany, Pod Harfou, 19000, Pod Harfou 933, 19000 Praha 9 - Vysočany, Česká republika |
|
Hui Li
|
Neaktivní
od 20.07.2015
|
jednatel |
24.01.2011 |
Adresa: |
46005, 23778458, Liberec, Liberec, Liberec V-Kristiánov, Felberova, 6, 1, Felberova 6/1, Liberec V-Kristiánov, 46005 Liberec |
|
Jian Ou
|
Neaktivní
od 20.07.2015
|
jednatel |
16.06.2009 |
Adresa: |
46001, 999999999, Liberec, Lípová, 664 |
|
Jian Ou
|
Neaktivní
od 20.07.2015
|
jednatel |
16.06.2009 |
Adresa: |
664, Liberec, Lípová, 46001, Lípová 664, 46001 Liberec, Česká republika |
|
Weng Li Yu
|
Neaktivní
od 16.06.2009
|
jednatel |
12.04.2006 |
Adresa: |
21892318, Praha 4, V Pláni, 395/10 |
|
Weng Li Yu
|
Neaktivní
od 16.06.2009
|
jednatel |
12.04.2006 |
Adresa: |
14200, 21892318, Praha, Lhotka, V pláni, 395, 10, V pláni 395/10, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Weng Li Yu
|
Neaktivní
od 12.04.2006
|
jednatel |
14.03.2001 |
Adresa: |
25097270, Praha 9, Praha 9, Bryksova, 44/762 |
|
Weng Li Yu
|
Neaktivní
od 12.04.2006
|
jednatel |
14.03.2001 |
Adresa: |
19800, 25097270, Praha, Černý Most, Bryksova, 762, 44, Bryksova 762/44, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|