David Monoszon
|
Neaktivní
od 21.06.2004
|
jednatel |
04.09.2002 |
Adresa: |
12000, 21754748, Praha 2, Praha 2, Na Švihance, 6 |
|
Karel Kovář
|
Neaktivní
od 05.01.2005
|
jednatel |
04.09.2002 |
Adresa: |
12000, 21744734, Praha 2, Praha 2, Koubkova, 14 |
|
Klára Pipková
|
Neaktivní
od 25.01.2017
|
jednatel |
04.09.2002 |
Adresa: |
10000, 22669124, Praha 10, Praha 10, Jakutská, 19 |
|
David Monoszon
|
Neaktivní
od 21.06.2004
|
jednatel |
04.09.2002 |
Adresa: |
12000, 21754748, Praha, Vinohrady, Na Švihance, 1548, 6, Na Švihance 1548/6, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Karel Kovář
|
Neaktivní
od 05.01.2005
|
jednatel |
04.09.2002 |
Adresa: |
12000, 21744734, Praha, Vinohrady, Koubkova, 520, 14, Koubkova 520/14, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Klára Pipková
|
Neaktivní
od 25.01.2017
|
jednatel |
04.09.2002 |
Adresa: |
10000, 22669124, Praha, Vršovice, Jakutská, 1204, 19, Jakutská 1204/19, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Jan Dočekal
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
jednatel |
14.03.2001 |
Adresa: |
52013, Pardubice, Pardubice, J.Zajíce, 956 |
|
Jan Dočekal
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
jednatel |
14.03.2001 |
Adresa: |
53012, 7723318, Pardubice, Pardubice, Studánka, Jana Zajíce, 956, Jana Zajíce 956, Studánka, 53012 Pardubice |
|