JAN HAVLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.11.2016 |
Adresa: |
28533, 11369108, Kutná Hora, Církvice, Církvice, 6 |
|
JAN HAVLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.11.2016 |
Adresa: |
28533, 11369108, Kutná Hora, Církvice, Církvice, 6, č.p. 6, 28533 Církvice |
|
Jan Havlík
|
Neaktivní
od 25.11.2016
|
jednatel |
30.11.2007 |
Adresa: |
28533, 11369833, Kutná Hora, Církvice, 87 |
|
Jan Havlík
|
Neaktivní
od 25.11.2016
|
jednatel |
30.11.2007 |
Adresa: |
28533, 11369833, Kutná Hora, Církvice, Církvice, 87, č.p. 87, 28533 Církvice |
|
Martin Hanuš
|
Neaktivní
od 14.09.2002
|
jednatel |
14.03.2001 |
Adresa: |
12000, Praha 2, Praha 2, Americká, 8 |
|
Jiří Sirotek
|
Neaktivní
od 30.11.2007
|
jednatel |
14.03.2001 |
Adresa: |
43151, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Petlerská, 172 |
|
MARTIN HANUŠ
|
Neaktivní
od 14.09.2002
|
jednatel |
14.03.2001 |
Adresa: |
12000, 21746559, Praha, Vinohrady, Americká, 684, 8, Americká 684/8, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Jiří Sirotek
|
Neaktivní
od 30.11.2007
|
jednatel |
14.03.2001 |
Adresa: |
43151, 18491553, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Petlérská, 172, Petlérská 172, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|