Ing. DAGMAR MASTNÍKOVÁ
|
Aktivní
|
členka výboru |
20.07.2024 |
Adresa: |
12000, 21756929, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15, Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
MARKÉTA ŽÁKOVÁ
|
Aktivní
|
členka výboru |
20.07.2024 |
Adresa: |
12000, 21756929, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15, Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
PAVEL BOČEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
20.07.2024 |
Adresa: |
12000, 21756929, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15, Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
PAVEL BOČEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
27.06.2022 |
Adresa: |
12000, 21756929, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15 |
|
Ing. DAGMAR MASTNÍKOVÁ
|
Aktivní
|
členka výboru |
27.06.2022 |
Adresa: |
12000, 21756929, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15 |
|
MARKÉTA ŽÁKOVÁ
|
Aktivní
|
členka výboru |
27.06.2022 |
Adresa: |
12000, 21756929, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15 |
|
PAVEL BOČEK
|
Neaktivní
od 20.07.2024
|
předseda výboru |
27.06.2022 |
Adresa: |
12000, 21756929, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15, Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. DAGMAR MASTNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.07.2024
|
členka výboru |
27.06.2022 |
Adresa: |
12000, 21756929, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15, Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
MARKÉTA ŽÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.07.2024
|
členka výboru |
27.06.2022 |
Adresa: |
12000, 21756929, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15, Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
PAVEL BOČEK
|
Neaktivní
od 27.06.2022
|
Předseda |
17.12.2019 |
Adresa: |
12000, 21756929, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15 |
|
Ing. DAGMAR MASTNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.06.2022
|
člen |
17.12.2019 |
Adresa: |
12000, 21756929, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15 |
|
MARKÉTA ŽÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.06.2022
|
člen |
17.12.2019 |
Adresa: |
12000, 21756929, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15 |
|
PAVEL BOČEK
|
Neaktivní
od 27.06.2022
|
Předseda |
17.12.2019 |
Adresa: |
12000, 21756929, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15, Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. DAGMAR MASTNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.06.2022
|
člen |
17.12.2019 |
Adresa: |
12000, 21756929, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15, Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
MARKÉTA ŽÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.06.2022
|
člen |
17.12.2019 |
Adresa: |
12000, 21756929, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15, Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
PAVEL BOČEK
|
Neaktivní
od 17.12.2019
|
Předseda výboru |
20.02.2018 |
Adresa: |
12000, 21756929, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15 |
|
DAGMAR MASTNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.12.2019
|
Člen výboru |
20.02.2018 |
Adresa: |
12000, 21756929, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15 |
|
MARKÉTA ŽÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.12.2019
|
Člen výboru |
20.02.2018 |
Adresa: |
12000, 21756929, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15 |
|
PAVEL BOČEK
|
Neaktivní
od 17.12.2019
|
Předseda výboru |
20.02.2018 |
Adresa: |
12000, 21756929, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15, Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
DAGMAR MASTNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.12.2019
|
Člen výboru |
20.02.2018 |
Adresa: |
12000, 21756929, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15, Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
MARKÉTA ŽÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.12.2019
|
Člen výboru |
20.02.2018 |
Adresa: |
12000, 21756929, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15, Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
PAVEL BOČEK
|
Neaktivní
od 20.02.2018
|
Předseda výboru |
19.01.2016 |
Adresa: |
12000, 21756929, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15 |
|
EVA STOČKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.02.2018
|
člen výboru |
19.01.2016 |
Adresa: |
12000, 21756929, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15 |
|
DAGMAR MASTNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.02.2018
|
člen výboru |
19.01.2016 |
Adresa: |
12000, 21756929, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15 |
|
PAVEL BOČEK
|
Neaktivní
od 20.02.2018
|
Předseda výboru |
19.01.2016 |
Adresa: |
12000, 21756929, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15, Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
EVA STOČKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.02.2018
|
člen výboru |
19.01.2016 |
Adresa: |
12000, 21756929, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15, Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
DAGMAR MASTNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.02.2018
|
člen výboru |
19.01.2016 |
Adresa: |
12000, 21756929, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15, Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Marie Lienauová
|
Neaktivní
od 01.11.2011
|
člen výboru |
09.04.2010 |
Adresa: |
38701, 20174560, Volyně, Hradčanská, 182 |
|
Tomáš Fliegl
|
Neaktivní
od 29.11.2014
|
člen výboru |
09.04.2010 |
Adresa: |
12000, 21756929, Praha 2, Na Folimance, 15 |
|
Jana Fiedlerová
|
Neaktivní
od 19.01.2016
|
předseda výboru |
09.04.2010 |
Adresa: |
21757224, Praha 2, Pod Zvonařkou, 6 |
|
Daniela Žáčková
|
Neaktivní
od 19.01.2016
|
člen výboru |
09.04.2010 |
Adresa: |
15800, 22028374, Praha 5, Mikšovského, 973/5 |
|
Pavel Boček
|
Neaktivní
od 19.01.2016
|
člen výboru |
09.04.2010 |
Adresa: |
12000, 21756929, Praha 2, Na Folimance, 15 |
|
Marie Lienauová
|
Neaktivní
od 01.11.2011
|
člen výboru |
09.04.2010 |
Adresa: |
38701, 20174560, Strakonice, Volyně, Volyně, Hradčanská, 182, Hradčanská 182, 38701 Volyně |
|
Tomáš Fliegl
|
Neaktivní
od 29.11.2014
|
člen výboru |
09.04.2010 |
Adresa: |
12000, 21756929, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15, Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
DANIELA ŽÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.01.2016
|
člen výboru |
09.04.2010 |
Adresa: |
15800, 22028374, Praha, Košíře, Mikšovského, 973, 5, Mikšovského 973/5, Košíře, 15800 Praha 5 |
|
PAVEL BOČEK
|
Neaktivní
od 19.01.2016
|
člen výboru |
09.04.2010 |
Adresa: |
12000, 21756929, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15, Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JANA FIEDLEROVÁ
|
Neaktivní
od 19.01.2016
|
předseda výboru |
09.04.2010 |
Adresa: |
12000, 21757224, Praha, Vinohrady, Pod Zvonařkou, 2239, 6, Pod Zvonařkou 2239/6, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Jan Křelina
|
Neaktivní
od 09.04.2010
|
předseda výboru |
27.11.2007 |
Adresa: |
21756929, Praha 2, Na Folimance, 15 |
|
Jana Fiedlerová
|
Neaktivní
od 09.04.2010
|
členka výboru |
27.11.2007 |
Adresa: |
21757224, Praha 2, Pod Zvonařkou, 6 |
|
Alan Verbík
|
Neaktivní
od 09.04.2010
|
člen výboru |
27.11.2007 |
Adresa: |
21693391, Praha 1, Široká, 65/14 |
|
Jan Křelina
|
Neaktivní
od 09.04.2010
|
předseda výboru |
27.11.2007 |
Adresa: |
12000, 21756929, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15, Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JANA FIEDLEROVÁ
|
Neaktivní
od 09.04.2010
|
členka výboru |
27.11.2007 |
Adresa: |
12000, 21757224, Praha, Vinohrady, Pod Zvonařkou, 2239, 6, Pod Zvonařkou 2239/6, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
ALAN VERBÍK
|
Neaktivní
od 09.04.2010
|
člen výboru |
27.11.2007 |
Adresa: |
11000, 21693391, Praha, Josefov, Široká, 65, 14, Široká 65/14, Josefov, 11000 Praha 1 |
|