TOMÁŠ DRÁBEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
14.06.2024 |
Adresa: |
17100, 22313087, Praha, Troja, Pod Havránkou, 7, 10, Pod Havránkou 7/10, Troja, 17100 Praha 7 |
|
RAK CZ a.s.
25653849 |
Aktivní
|
Předseda výboru společenství vlastníků |
27.11.2023 |
Adresa: |
11000, 21723753, Praha, Staré Město, Revoluční, 725, 11, Revoluční 725/11, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Přibyslavská 3 s.r.o.
64944778 |
Aktivní
|
Člen výboru |
27.11.2023 |
Adresa: |
11000, 21725250, Praha, Staré Město, Bílkova, 865, 11, Bílkova 865/11, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Hornet Stereo s.r.o.
28453298 |
Aktivní
|
předseda výboru |
28.05.2022 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha 1, Bílkova, 855/19 |
|
LINIMAR, s.r.o.
26441349 |
Aktivní
|
místopředseda výboru |
28.05.2022 |
Adresa: |
11000, 21725225, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Bílkova, 863, 17 |
|
Oksana Brookie
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.05.2022 |
Adresa: |
11000, 21725128, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Bílkova, 855, 19 |
|
TOMÁŠ DRÁBEK
|
Neaktivní
od 14.06.2024
|
Člen výboru |
27.11.2023 |
Adresa: |
11000, 21725225, Praha, Staré Město, Bílkova, 863, 17, Bílkova 863/17, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Hornet Stereo s.r.o.
28453298 |
Neaktivní
od 27.11.2023
|
předseda výboru |
28.05.2022 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha, Staré Město, Bílkova, 855, 19, Bílkova 855/19, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
LINIMAR, s.r.o.
26441349 |
Neaktivní
od 27.11.2023
|
místopředseda výboru |
28.05.2022 |
Adresa: |
11000, 21725225, Praha, Staré Město, Bílkova, 863, 17, Bílkova 863/17, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Oksana Brookie
|
Neaktivní
od 27.11.2023
|
člen výboru |
28.05.2022 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha, Staré Město, Bílkova, 855, 19, Bílkova 855/19, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Hornet Stereo s.r.o.
28453298 |
Neaktivní
od 28.05.2022
|
předseda výboru |
08.07.2017 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha 1, Bílkova, 855/19 |
|
ANTAN, s.r.o.
25782207 |
Neaktivní
od 28.05.2022
|
místopředseda výboru |
08.07.2017 |
Adresa: |
11000, 21725225, Praha 1, Praha 1, Bílkova, 863/17 |
|
Oksana Brookie
|
Neaktivní
od 28.05.2022
|
člen výboru |
08.07.2017 |
Adresa: |
11000, 21725128, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Bílkova, 855, 19 |
|
Hornet Stereo s.r.o.
28453298 |
Neaktivní
od 28.05.2022
|
předseda výboru |
08.07.2017 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha, Staré Město, Bílkova, 855, 19, Bílkova 855/19, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
ANTAN, s.r.o.
25782207 |
Neaktivní
od 28.05.2022
|
místopředseda výboru |
08.07.2017 |
Adresa: |
11000, 21725225, Praha, Staré Město, Bílkova, 863, 17, Bílkova 863/17, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Oksana Brookie
|
Neaktivní
od 28.05.2022
|
člen výboru |
08.07.2017 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha, Staré Město, Bílkova, 855, 19, Bílkova 855/19, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
ŠTĚPÁN HALADA
|
Neaktivní
od 08.07.2017
|
místopředseda výboru |
14.01.2017 |
Adresa: |
16000, 22186328, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, V Šáreckém údolí, 83, 78 |
|
ŠTĚPÁN HALADA
|
Neaktivní
od 08.07.2017
|
místopředseda výboru |
14.01.2017 |
Adresa: |
16000, 22186328, Praha, Dejvice, V Šáreckém údolí, 83, 78, V Šáreckém údolí 83/78, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
ŠTĚPÁN HALADA
|
Neaktivní
od 14.01.2017
|
místopředseda výboru |
06.12.2016 |
Adresa: |
11000, 21725128, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Bílkova, 855, 19 |
|
ŠTĚPÁN HALADA
|
Neaktivní
od 14.01.2017
|
místopředseda výboru |
06.12.2016 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha, Staré Město, Bílkova, 855, 19, Bílkova 855/19, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
MARVIK CONSULTING, s.r.o. v likvidaci
65416155 |
Neaktivní
od 08.07.2017
|
člen výboru |
08.01.2016 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha 1, Bílkova, 855 |
|
MARVIK CONSULTING, s.r.o. v likvidaci
65416155 |
Neaktivní
od 08.07.2017
|
člen výboru |
08.01.2016 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha, Staré Město, Bílkova, 855, 19, Bílkova 855/19, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Hornet Stereo s.r.o.
28453298 |
Neaktivní
od 08.07.2017
|
předseda výboru |
01.10.2011 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha 1, Staré Město, Bílkova, 855, 19 |
|
Hornet Stereo s.r.o.
28453298 |
Neaktivní
od 08.07.2017
|
předseda výboru |
01.10.2011 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha, Staré Město, Bílkova, 855, 19, Bílkova 855/19, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Hornet Stereo s.r.o.
28453298 |
Neaktivní
od 01.10.2011
|
předseda výboru |
19.08.2011 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha 1, Staré Město, Bílkova, 855, 19 |
|
MARVIK CONSULTING, s.r.o.
65416155 |
Neaktivní
od 08.01.2016
|
člen výboru |
19.08.2011 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha, Staré Město, Bílkova, 855, 19 |
|
Štěpán Halada
|
Neaktivní
od 06.12.2016
|
místopředseda výboru |
19.08.2011 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha, Staré Město, Bílkova, 855, 19 |
|
Hornet Stereo s.r.o.
28453298 |
Neaktivní
od 01.10.2011
|
předseda výboru |
19.08.2011 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha, Staré Město, Bílkova, 855, 19, Bílkova 855/19, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
MARVIK CONSULTING, s.r.o.
65416155 |
Neaktivní
od 08.01.2016
|
člen výboru |
19.08.2011 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha, Staré Město, Bílkova, 855, 19, Bílkova 855/19, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
ŠTĚPÁN HALADA
|
Neaktivní
od 06.12.2016
|
místopředseda výboru |
19.08.2011 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha, Staré Město, Bílkova, 855, 19, Bílkova 855/19, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Hornet Stereo s.r.o.
28453298 |
Neaktivní
od 19.08.2011
|
člen výboru |
20.10.2010 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha 1, Staré Město, Bílkova, 855, 19 |
|
Frantzen Consult, s.r.o.
26181541 |
Neaktivní
od 19.08.2011
|
předseda výboru |
20.10.2010 |
Adresa: |
11000, Praha 1, Staré Město, Bílkova, 855, 17 |
|
Hornet Stereo s.r.o.
28453298 |
Neaktivní
od 19.08.2011
|
člen výboru |
20.10.2010 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha, Staré Město, Bílkova, 855, 19, Bílkova 855/19, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Frantzen Consult, s.r.o.
26181541 |
Neaktivní
od 19.08.2011
|
předseda výboru |
20.10.2010 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha, Staré Město, Bílkova, 855, 19, Bílkova 855/19, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
PARMA Estates, s.r.o.
27113027 |
Neaktivní
od 15.06.2009
|
člen výboru |
19.06.2007 |
Adresa: |
11000, 21715785, Praha 1, Praha 1, Vězeňská, 5 |
|
Frantzen Consult, s.r.o.
26181541 |
Neaktivní
od 20.10.2010
|
předseda výboru |
19.06.2007 |
Adresa: |
11000, 21725225, Praha 1, Praha 1, Bílkova, 863/17 |
|
České investice Trutnov, spol. s r.o.
47471042 |
Neaktivní
od 20.10.2010
|
místopředseda výboru |
19.06.2007 |
Adresa: |
54101, 2252457, Trutnov, Trutnov, Palackého, 118 |
|
PARMA Estates, s.r.o.
27113027 |
Neaktivní
od 15.06.2009
|
člen výboru |
19.06.2007 |
Adresa: |
11000, 21715785, Praha, Staré Město, Vězeňská, 116, 5, Vězeňská 116/5, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Frantzen Consult, s.r.o.
26181541 |
Neaktivní
od 20.10.2010
|
předseda výboru |
19.06.2007 |
Adresa: |
11000, 21725225, Praha, Staré Město, Bílkova, 863, 17, Bílkova 863/17, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
České investice Trutnov, spol. s r.o.
47471042 |
Neaktivní
od 20.10.2010
|
místopředseda výboru |
19.06.2007 |
Adresa: |
54101, 2252457, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Palackého, 118, Palackého 118, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|