LIBUŠE TRŽICKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.05.2020 |
Adresa: |
28802, 1126814, Nymburk, Kamenné Zboží, Kamenné Zboží, 24 |
|
LIBUŠE TRŽICKÁ
|
Neaktivní
od 03.05.2024
|
jednatel |
16.05.2020 |
Adresa: |
28802, 1126814, Nymburk, Kamenné Zboží, Kamenné Zboží, 24, č.p. 24, 28802 Kamenné Zboží |
|
Libuše Tržická
|
Neaktivní
od 16.05.2020
|
jednatel |
26.02.2003 |
Adresa: |
28933, 1150863, Nymburk, Křinec, Zelené náměstí, 329 |
|
Libuše Tržická
|
Neaktivní
od 16.05.2020
|
jednatel |
26.02.2003 |
Adresa: |
28933, 1150863, Nymburk, Křinec, Křinec, Zelené náměstí, 329, Zelené náměstí 329, 28933 Křinec |
|
Magdalena Bőhmová
|
Neaktivní
od 26.02.2003
|
jednatel |
27.03.2001 |
Adresa: |
14000, 21949468, Praha 4, Praha 4, Na Pankráci, 1144/103 |
|
Ing. Iveta Houšková
|
Neaktivní
od 26.02.2003
|
jednatel |
27.03.2001 |
Adresa: |
43401, Most, Most, Vrchlického, 2732/33 |
|
Magdalena Bőhmová
|
Neaktivní
od 26.02.2003
|
jednatel |
27.03.2001 |
Adresa: |
14000, 21949468, Praha, Nusle, Na Pankráci, 1144, 103, Na Pankráci 1144/103, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Iveta Houšková
|
Neaktivní
od 26.02.2003
|
jednatel |
27.03.2001 |
Adresa: |
2732/33, Most, Most, Vrchlického, 43401, Vrchlického 2732/33, 43401 Most, okres: Most, Česká republika |
|