Ing. JOSEF TRACH
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
03.07.2024 |
Adresa: |
10400, 22695729, Praha, Uhříněves, K Netlukám, 960, K Netlukám 960, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Bc. MARTIN RAUCH
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.07.2024 |
Adresa: |
10400, 22695711, Praha, Uhříněves, K Netlukám, 959, K Netlukám 959, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
JOSEF TRACH
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.08.2020 |
Adresa: |
10400, 22695729, Hlavní město Praha, Praha, Uhříněves, K Netlukám, 960 |
|
Ing. MICHAL MALÝ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
16.03.2019 |
Adresa: |
10400, 22695729, Hlavní město Praha, Praha, Uhříněves, K Netlukám, 960 |
|
JAKUB VÍTŮ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
16.03.2019 |
Adresa: |
10400, 22695729, Hlavní město Praha, Praha, Uhříněves, K Netlukám, 960 |
|
Ing. MICHAL MALÝ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
16.03.2019 |
Adresa: |
10400, 22695729, Praha, Uhříněves, K Netlukám, 960, K Netlukám 960, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
JOSEF TRACH
|
Neaktivní
od 03.07.2024
|
člen výboru |
07.08.2020 |
Adresa: |
10400, 22695729, Praha, Uhříněves, K Netlukám, 960, K Netlukám 960, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Ing. JOSEF JURÁŠ
|
Neaktivní
od 07.08.2020
|
člen výboru |
16.03.2019 |
Adresa: |
10400, 22695711, Hlavní město Praha, Praha, Uhříněves, K Netlukám, 959 |
|
Ing. JOSEF JURÁŠ
|
Neaktivní
od 07.08.2020
|
člen výboru |
16.03.2019 |
Adresa: |
10400, 22695711, Praha, Uhříněves, K Netlukám, 959, K Netlukám 959, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
JAKUB VÍTŮ
|
Neaktivní
od 03.07.2024
|
místopředseda výboru |
16.03.2019 |
Adresa: |
10400, 22695729, Praha, Uhříněves, K Netlukám, 960, K Netlukám 960, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
JIŘÍ KOS
|
Neaktivní
od 16.03.2019
|
předseda výboru |
11.02.2014 |
Adresa: |
10400, 22695711, Hlavní město Praha, Praha, Uhříněves, K Netlukám, 959 |
|
MILOSLAV LÁTAL
|
Neaktivní
od 16.03.2019
|
místopředseda výboru |
11.02.2014 |
Adresa: |
10400, 22695729, Hlavní město Praha, Praha, Uhříněves, K Netlukám, 960 |
|
ROMAN PROKOP
|
Neaktivní
od 16.03.2019
|
člen výboru |
11.02.2014 |
Adresa: |
10400, 22695729, Hlavní město Praha, Praha, Uhříněves, K Netlukám, 960 |
|
JIŘÍ KOS
|
Neaktivní
od 16.03.2019
|
předseda výboru |
11.02.2014 |
Adresa: |
10400, 22695711, Praha, Uhříněves, K Netlukám, 959, K Netlukám 959, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
MILOSLAV LÁTAL
|
Neaktivní
od 16.03.2019
|
místopředseda výboru |
11.02.2014 |
Adresa: |
10400, 22695729, Praha, Uhříněves, K Netlukám, 960, K Netlukám 960, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
ROMAN PROKOP
|
Neaktivní
od 16.03.2019
|
člen výboru |
11.02.2014 |
Adresa: |
10400, 22695729, Praha, Uhříněves, K Netlukám, 960, K Netlukám 960, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Mgr. Jiří Kos
|
Neaktivní
od 11.02.2014
|
předseda výboru |
30.07.2008 |
Adresa: |
10400, Praha 10, K Netlukám, 959/3 |
|
Petr Kubín
|
Neaktivní
od 11.02.2014
|
místopředseda výboru |
30.07.2008 |
Adresa: |
10400, Praha 10, K Netlukám, 960/1 |
|
Miloslav Látal
|
Neaktivní
od 11.02.2014
|
člen výboru |
30.07.2008 |
Adresa: |
10400, Praha 10, K Netlukám, 960/1 |
|
Mgr. Jiří Kos
|
Neaktivní
od 11.02.2014
|
předseda výboru |
30.07.2008 |
Adresa: |
10400, 22695711, Praha, Uhříněves, K Netlukám, 959, K Netlukám 959, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Petr Kubín
|
Neaktivní
od 11.02.2014
|
místopředseda výboru |
30.07.2008 |
Adresa: |
10400, 22695729, Praha, Uhříněves, K Netlukám, 960, K Netlukám 960, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
MILOSLAV LÁTAL
|
Neaktivní
od 11.02.2014
|
člen výboru |
30.07.2008 |
Adresa: |
10400, 22695729, Praha, Uhříněves, K Netlukám, 960, K Netlukám 960, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Miloslav Látal
|
Neaktivní
od 30.07.2008
|
člen výboru |
02.10.2007 |
Adresa: |
10400, Praha 10, K Netlukám, 960/1 |
|
MILOSLAV LÁTAL
|
Neaktivní
od 30.07.2008
|
člen výboru |
02.10.2007 |
Adresa: |
10400, 22695729, Praha, Uhříněves, K Netlukám, 960, K Netlukám 960, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Martina Venhodová
|
Neaktivní
od 02.10.2007
|
člen výboru |
11.02.2004 |
Adresa: |
10400, Praha 10, K Netlukám, 960/1 |
|
Mgr. Jiří Kos
|
Neaktivní
od 30.07.2008
|
předseda výboru |
11.02.2004 |
Adresa: |
10400, Praha 10, K Netlukám, 959/3 |
|
Petr Kubín
|
Neaktivní
od 30.07.2008
|
místopředseda výboru |
11.02.2004 |
Adresa: |
10400, Praha 10, K Netlukám, 960/1 |
|
Martina Venhodová
|
Neaktivní
od 02.10.2007
|
člen výboru |
11.02.2004 |
Adresa: |
10400, 22695729, Praha, Uhříněves, K Netlukám, 960, K Netlukám 960, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Mgr. Jiří Kos
|
Neaktivní
od 30.07.2008
|
předseda výboru |
11.02.2004 |
Adresa: |
10400, 22695711, Praha, Uhříněves, K Netlukám, 959, K Netlukám 959, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Petr Kubín
|
Neaktivní
od 30.07.2008
|
místopředseda výboru |
11.02.2004 |
Adresa: |
10400, 22695729, Praha, Uhříněves, K Netlukám, 960, K Netlukám 960, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Pražská správa nemovitostí, spol.s r.o.
17048869 |
Neaktivní
od 11.02.2004
|
pověřený vlastník |
20.04.2001 |
Adresa: |
21775338, Praha 3, Seifertova, 9 |
|
Pražská správa nemovitostí, spol.s r.o.
17048869 |
Neaktivní
od 11.02.2004
|
pověřený vlastník |
20.04.2001 |
Adresa: |
13000, 21775338, Praha, Žižkov, Seifertova, 823, 9, Seifertova 823/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|