LUBOMÍRA PETŘÍKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
12.07.2017 |
Adresa: |
15000, 22087478, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Ostrovského, 1213, 23 |
|
PAVEL BARTOLOMĚJEV
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.07.2017 |
Adresa: |
25301, 12767719, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Družstevní, 986 |
|
LUBOMÍRA PETŘÍKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
12.07.2017 |
Adresa: |
15000, 22087478, Praha, Smíchov, Ostrovského, 1213, 23, Ostrovského 1213/23, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
PAVEL BARTOLOMĚJEV
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.07.2017 |
Adresa: |
25301, 12767719, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Družstevní, 986, Družstevní 986, 25301 Hostivice |
|
LUKÁŠ HANŽL
|
Aktivní
|
předseda |
03.12.2016 |
Adresa: |
15000, 22087478, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Ostrovského, 1213, 23 |
|
LUKÁŠ HANŽL
|
Aktivní
|
předseda |
03.12.2016 |
Adresa: |
15000, 22087478, Praha, Smíchov, Ostrovského, 1213, 23, Ostrovského 1213/23, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JIŘÍ VOLNÝ
|
Neaktivní
od 12.07.2017
|
místopředseda |
03.12.2016 |
Adresa: |
15000, 22087478, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Ostrovského, 1213, 23 |
|
JIŘÍ VOLNÝ
|
Neaktivní
od 12.07.2017
|
místopředseda |
03.12.2016 |
Adresa: |
15000, 22087478, Praha, Smíchov, Ostrovského, 1213, 23, Ostrovského 1213/23, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ALEŠ HUK
|
Neaktivní
od 12.07.2017
|
člen výboru |
23.07.2014 |
Adresa: |
15500, 40648800, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Pod viaduktem, 2768, 36 |
|
ALEŠ HUK
|
Neaktivní
od 12.07.2017
|
člen výboru |
23.07.2014 |
Adresa: |
15500, 40648800, Praha, Stodůlky, Pod viaduktem, 2768, 36, Pod viaduktem 2768/36, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Aleš Huk
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
člen výboru |
31.03.2012 |
Adresa: |
15000, 22087478, Praha 5, Smíchov, Ostrovského, 1213/23 |
|
Aleš Huk
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
člen výboru |
31.03.2012 |
Adresa: |
15000, 22087478, Praha, Smíchov, Ostrovského, 1213, 23, Ostrovského 1213/23, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Pavel Bartolomějev
|
Neaktivní
od 31.03.2012
|
člen |
19.12.2007 |
Adresa: |
15000, 22087478, Praha 5, Ostrovského, 1213/23 |
|
Lukáš Hanžl
|
Neaktivní
od 03.12.2016
|
předseda |
19.12.2007 |
Adresa: |
15000, Praha 5, Ostrovského, 1213/13 |
|
Jiří Volný
|
Neaktivní
od 03.12.2016
|
místopředseda |
19.12.2007 |
Adresa: |
15000, 22087478, Praha 5, Ostrovského, 1213/23 |
|
Pavel Bartolomějev
|
Neaktivní
od 31.03.2012
|
člen |
19.12.2007 |
Adresa: |
15000, 22087478, Praha, Smíchov, Ostrovského, 1213, 23, Ostrovského 1213/23, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Lukáš Hanžl
|
Neaktivní
od 03.12.2016
|
předseda |
19.12.2007 |
Adresa: |
1213/13, Praha 5, Ostrovského, 15000, Ostrovského 1213/13, 15000 Praha 5, Česká republika |
|
JIŘÍ VOLNÝ
|
Neaktivní
od 03.12.2016
|
místopředseda |
19.12.2007 |
Adresa: |
15000, 22087478, Praha, Smíchov, Ostrovského, 1213, 23, Ostrovského 1213/23, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Lukáš Hanžl
|
Neaktivní
od 19.12.2007
|
předseda |
24.03.2004 |
Adresa: |
15000, Praha 5, Ostrovského, 1213/13 |
|
Ing. Šárka Bandíková
|
Neaktivní
od 19.12.2007
|
místopředseda |
24.03.2004 |
Adresa: |
15000, 22087478, Praha 5, Ostrovského, 1213/23 |
|
Ing. Stanislav Drábek
|
Neaktivní
od 19.12.2007
|
člen |
24.03.2004 |
Adresa: |
10900, 22598511, Praha 10, Rezlerova, 282 |
|
Lukáš Hanžl
|
Neaktivní
od 19.12.2007
|
předseda |
24.03.2004 |
Adresa: |
1213/13, Praha 5, Ostrovského, 15000, Ostrovského 1213/13, 15000 Praha 5, Česká republika |
|
Ing. Šárka Bandíková
|
Neaktivní
od 19.12.2007
|
místopředseda |
24.03.2004 |
Adresa: |
15000, 22087478, Praha, Smíchov, Ostrovského, 1213, 23, Ostrovského 1213/23, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Stanislav Drábek
|
Neaktivní
od 19.12.2007
|
člen |
24.03.2004 |
Adresa: |
10900, 22598511, Praha, Petrovice, Rezlerova, 282, Rezlerova 282/56, Petrovice, 10900 Praha 10 |
|
Pražská správa nemovitostí, spol.s r.o.
17048869 |
Neaktivní
od 24.03.2004
|
pověřený vlastník |
02.06.2001 |
Adresa: |
21775338, Praha 3, Seifertova, 9 |
|
Pražská správa nemovitostí, spol.s r.o.
17048869 |
Neaktivní
od 24.03.2004
|
pověřený vlastník |
02.06.2001 |
Adresa: |
13000, 21775338, Praha, Žižkov, Seifertova, 823, 9, Seifertova 823/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|