MARTIN LEHKÝ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
22.02.2023 |
Adresa: |
14100, 21995818, Praha, Záběhlice, Bojanovická, 2721, 23 |
|
IVANA KRÁLOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
22.02.2023 |
Adresa: |
14100, 21995788, Praha, Záběhlice, Bojanovická, 2718, 17 |
|
TEREZA PIŠČÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
22.02.2023 |
Adresa: |
14100, 21910707, Praha, Michle, Michelská, 964, 78 |
|
MARTIN LEHKÝ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
22.02.2023 |
Adresa: |
14100, 21995818, Praha, Záběhlice, Bojanovická, 2721, 23, Bojanovická 2721/23, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
IVANA KRÁLOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
22.02.2023 |
Adresa: |
14100, 21995788, Praha, Záběhlice, Bojanovická, 2718, 17, Bojanovická 2718/17, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
TEREZA PIŠČÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
22.02.2023 |
Adresa: |
14100, 21910707, Praha, Michle, Michelská, 964, 78, Michelská 964/78, Michle, 14100 Praha 4 |
|
LIBUŠE NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.02.2023
|
členka výboru |
08.07.2021 |
Adresa: |
14100, 21995796, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Bojanovická, 2719, 19 |
|
LIBUŠE NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.02.2023
|
členka výboru |
08.07.2021 |
Adresa: |
14100, 21995796, Praha, Záběhlice, Bojanovická, 2719, 19, Bojanovická 2719/19, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
PhDr. EUGEN ŠVANDA
|
Neaktivní
od 22.02.2023
|
místopředseda výboru |
09.06.2018 |
Adresa: |
14100, 21995818, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Bojanovická, 2721, 23 |
|
PhDr. Eugen Švanda
|
Neaktivní
od 22.02.2023
|
místopředseda výboru |
09.06.2018 |
Adresa: |
14100, 21995818, Praha, Záběhlice, Bojanovická, 2721, 23, Bojanovická 2721/23, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
FRANTIŠEK TOMÁŠEK
|
Neaktivní
od 22.02.2023
|
předseda |
26.01.2018 |
Adresa: |
14100, 21995800, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Bojanovická, 2720, 21 |
|
FRANTIŠEK TOMÁŠEK
|
Neaktivní
od 22.02.2023
|
předseda |
26.01.2018 |
Adresa: |
14100, 21995800, Praha, Záběhlice, Bojanovická, 2720, 21, Bojanovická 2720/21, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
LIBUŠE NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2021
|
členka |
30.12.2015 |
Adresa: |
14100, 21995796, Praha, Záběhlice, Bojanovická, 2719, 19 |
|
LIBUŠE NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2021
|
členka |
30.12.2015 |
Adresa: |
14100, 21995796, Praha, Záběhlice, Bojanovická, 2719, 19, Bojanovická 2719/19, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
PETR HUDEČEK
|
Neaktivní
od 30.12.2015
|
člen výboru |
24.01.2014 |
Adresa: |
14100, 21995788, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Bojanovická, 2718, 17 |
|
Petr Hudeček
|
Neaktivní
od 30.12.2015
|
člen výboru |
24.01.2014 |
Adresa: |
14100, 21995788, Praha, Záběhlice, Bojanovická, 2718, 17, Bojanovická 2718/17, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
EUGEN ŠVANDA
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
místopředseda výboru |
11.07.2013 |
Adresa: |
14100, 21995818, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Bojanovická, 2721, 23 |
|
EUGEN ŠVANDA
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
místopředseda výboru |
11.07.2013 |
Adresa: |
14100, 21995818, Praha, Záběhlice, Bojanovická, 2721, 23, Bojanovická 2721/23, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
JAROSLAV ZÁPOTOCKÝ
|
Neaktivní
od 11.07.2013
|
místopředseda |
22.01.2013 |
Adresa: |
14100, 21995788, Praha 4, Záběhlice, Bojanovická, 2718, 17 |
|
EUGEN ŠVANDA
|
Neaktivní
od 11.07.2013
|
člen výboru |
22.01.2013 |
Adresa: |
14100, 21995818, Praha 4, Záběhlice, Bojanovická, 2721, 23 |
|
MARTIN LEHKÝ
|
Neaktivní
od 09.09.2015
|
člen výboru |
22.01.2013 |
Adresa: |
14100, 21995818, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Bojanovická, 2721, 23 |
|
FRANTIŠEK TOMÁŠEK
|
Neaktivní
od 26.01.2018
|
předseda |
22.01.2013 |
Adresa: |
14100, 21995800, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Bojanovická, 2720, 21 |
|
EUGEN ŠVANDA
|
Neaktivní
od 11.07.2013
|
člen výboru |
22.01.2013 |
Adresa: |
14100, 21995818, Praha, Záběhlice, Bojanovická, 2721, 23, Bojanovická 2721/23, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
JAROSLAV ZÁPOTOCKÝ
|
Neaktivní
od 11.07.2013
|
místopředseda |
22.01.2013 |
Adresa: |
14100, 21995788, Praha, Záběhlice, Bojanovická, 2718, 17, Bojanovická 2718/17, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
MARTIN LEHKÝ
|
Neaktivní
od 09.09.2015
|
člen výboru |
22.01.2013 |
Adresa: |
14100, 21995818, Praha, Záběhlice, Bojanovická, 2721, 23, Bojanovická 2721/23, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
FRANTIŠEK TOMÁŠEK
|
Neaktivní
od 26.01.2018
|
předseda |
22.01.2013 |
Adresa: |
14100, 21995800, Praha, Záběhlice, Bojanovická, 2720, 21, Bojanovická 2720/21, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Marcela Mostecká
|
Neaktivní
od 24.10.2012
|
člen výboru |
18.01.2012 |
Adresa: |
14100, Praha 4, Záběhlice, Bojanovická, 2719 |
|
Marcela Mostecká
|
Neaktivní
od 24.10.2012
|
člen výboru |
18.01.2012 |
Adresa: |
14100, 21995796, Praha, Záběhlice, Bojanovická, 2719, 19, Bojanovická 2719/19, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
František Tomášek
|
Neaktivní
od 22.01.2013
|
předseda |
26.03.2008 |
Adresa: |
14100, 21995800, Praha 4, Praha 4, Záběhlice, Bojanovická, 2720 |
|
Ing. Jaroslav Zápotocký
|
Neaktivní
od 22.01.2013
|
místopředseda |
26.03.2008 |
Adresa: |
14100, 21995788, Praha 4, Praha 4, Záběhlice, Bojanovická, 2718 |
|
PhDr. Eugen Švanda
|
Neaktivní
od 22.01.2013
|
místopředseda |
26.03.2008 |
Adresa: |
14100, 21995818, Praha 4, Praha 4, Záběhlice, Bojanovická, 2721 |
|
FRANTIŠEK TOMÁŠEK
|
Neaktivní
od 22.01.2013
|
předseda |
26.03.2008 |
Adresa: |
14100, 21995800, Praha, Záběhlice, Bojanovická, 2720, 21, Bojanovická 2720/21, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. Jaroslav Zápotocký
|
Neaktivní
od 22.01.2013
|
místopředseda |
26.03.2008 |
Adresa: |
14100, 21995788, Praha, Záběhlice, Bojanovická, 2718, 17, Bojanovická 2718/17, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
PhDr. Eugen Švanda
|
Neaktivní
od 22.01.2013
|
místopředseda |
26.03.2008 |
Adresa: |
14100, 21995818, Praha, Záběhlice, Bojanovická, 2721, 23, Bojanovická 2721/23, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|