DAVID MARTAN
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.10.2023 |
Adresa: |
13000, 21784434, Praha, Žižkov, Sudoměřská, 1619, 38, Sudoměřská 1619/38, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. EVA ROKNIČOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
19.10.2022 |
Adresa: |
13000, 21784434, Praha, Žižkov, Sudoměřská, 1619, 38 |
|
MARTIN SVOBODA
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.10.2022 |
Adresa: |
13000, 21784434, Praha, Žižkov, Sudoměřská, 1619, 38 |
|
JUDr. EVA ROKNIČOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
19.10.2022 |
Adresa: |
13000, 21784434, Praha, Žižkov, Sudoměřská, 1619, 38, Sudoměřská 1619/38, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MARTIN SVOBODA
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.10.2022 |
Adresa: |
13000, 21784434, Praha, Žižkov, Sudoměřská, 1619, 38, Sudoměřská 1619/38, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
DAVID MARTAN
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.02.2022 |
Adresa: |
13000, 21773467, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Milíčova, 648, 18 |
|
JUDr. EVA ROKNIČOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2022
|
člen výboru |
16.02.2022 |
Adresa: |
13000, 21784434, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Sudoměřská, 1619, 38 |
|
MARTIN VÁLEK
|
Neaktivní
od 27.06.2022
|
předseda výboru |
16.02.2022 |
Adresa: |
13000, 21784434, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Sudoměřská, 1619, 38 |
|
MARTIN VÁLEK
|
Neaktivní
od 27.06.2022
|
předseda výboru |
16.02.2022 |
Adresa: |
13000, 21784434, Praha, Žižkov, Sudoměřská, 1619, 38, Sudoměřská 1619/38, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. EVA ROKNIČOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2022
|
člen výboru |
16.02.2022 |
Adresa: |
13000, 21784434, Praha, Žižkov, Sudoměřská, 1619, 38, Sudoměřská 1619/38, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
DAVID MARTAN
|
Neaktivní
od 07.10.2023
|
člen výboru |
16.02.2022 |
Adresa: |
13000, 21773467, Praha, Žižkov, Milíčova, 648, 18, Milíčova 648/18, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MARTIN VÁLEK
|
Neaktivní
od 16.02.2022
|
předseda výboru |
05.07.2019 |
Adresa: |
13000, 21784434, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Sudoměřská, 1619, 38 |
|
MARTIN VÁLEK
|
Neaktivní
od 16.02.2022
|
předseda výboru |
05.07.2019 |
Adresa: |
13000, 21784434, Praha, Žižkov, Sudoměřská, 1619, 38, Sudoměřská 1619/38, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MARTIN VÁLEK
|
Neaktivní
od 05.07.2019
|
předseda výboru |
16.07.2016 |
Adresa: |
13000, 21762783, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 1783, 128 |
|
ING. JAN KHOLL
|
Neaktivní
od 16.02.2022
|
člen výboru |
16.07.2016 |
Adresa: |
13000, 21784434, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Sudoměřská, 1619, 38 |
|
JUDr. EVA ROKNIČOVÁ
|
Neaktivní
od 16.02.2022
|
člen výboru |
16.07.2016 |
Adresa: |
13000, 21784434, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Sudoměřská, 1619, 38 |
|
Martin Válek
|
Neaktivní
od 05.07.2019
|
předseda výboru |
16.07.2016 |
Adresa: |
13000, 21762783, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 1783, 128, Vinohradská 1783/128, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
ING. JAN KHOLL
|
Neaktivní
od 16.02.2022
|
člen výboru |
16.07.2016 |
Adresa: |
13000, 21784434, Praha, Žižkov, Sudoměřská, 1619, 38, Sudoměřská 1619/38, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. EVA ROKNIČOVÁ
|
Neaktivní
od 16.02.2022
|
člen výboru |
16.07.2016 |
Adresa: |
13000, 21784434, Praha, Žižkov, Sudoměřská, 1619, 38, Sudoměřská 1619/38, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. Eva Rokničová
|
Neaktivní
od 16.07.2016
|
předseda výboru |
08.03.2012 |
Adresa: |
13000, 21784434, Praha 3, Žižkov, Sudoměřská, 1619, 38 |
|
Martin Válek
|
Neaktivní
od 16.07.2016
|
člen výboru |
08.03.2012 |
Adresa: |
13000, 21762783, Praha 3, Vinohrady, Vinohradská, 1783, 128 |
|
Petr Hadrbolec
|
Neaktivní
od 16.07.2016
|
člen výboru |
08.03.2012 |
Adresa: |
13000, 21784434, Praha 3, Žižkov, Sudoměřská, 1619, 38 |
|
JUDr. EVA ROKNIČOVÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2016
|
předseda výboru |
08.03.2012 |
Adresa: |
13000, 21784434, Praha, Žižkov, Sudoměřská, 1619, 38, Sudoměřská 1619/38, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Martin Válek
|
Neaktivní
od 16.07.2016
|
člen výboru |
08.03.2012 |
Adresa: |
13000, 21762783, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 1783, 128, Vinohradská 1783/128, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Petr Hadrbolec
|
Neaktivní
od 16.07.2016
|
člen výboru |
08.03.2012 |
Adresa: |
13000, 21784434, Praha, Žižkov, Sudoměřská, 1619, 38, Sudoměřská 1619/38, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|