KLÁRA NOHÝNKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
25.06.2024 |
Adresa: |
12000, 21756716, Praha, Vinohrady, Slezská, 2033, 11, Slezská 2033/11, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
FILIP JURÁK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
25.06.2024 |
Adresa: |
27307, 1490893, Kladno, Vinařice, Vinařice, Družstevní, 278, Družstevní 278, 27307 Vinařice |
|
MARCEL MEITNER
|
Aktivní
|
člen výboru |
25.06.2024 |
Adresa: |
11000, 21710317, Praha, Nové Město, Soukenická, 1196, 11, Soukenická 1196/11, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
JAROSLAVA SLÁMOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.10.2016 |
Adresa: |
12000, 21756716, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Slezská, 2033, 11 |
|
Ing. VĚRA BRÁCHOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
16.10.2016 |
Adresa: |
12000, 21756716, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Slezská, 2033, 11 |
|
Ing. JIŘÍ WÜRTHERLE
|
Aktivní
|
předseda výboru |
18.11.2015 |
Adresa: |
12000, 21756716, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Slezská, 2033, 11 |
|
JAROSLAVA SLÁMOVÁ
|
Neaktivní
od 25.06.2024
|
člen výboru |
16.10.2016 |
Adresa: |
12000, 21756716, Praha, Vinohrady, Slezská, 2033, 11, Slezská 2033/11, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. VĚRA BRÁCHOVÁ
|
Neaktivní
od 25.06.2024
|
místopředseda výboru |
16.10.2016 |
Adresa: |
12000, 21756716, Praha, Vinohrady, Slezská, 2033, 11, Slezská 2033/11, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Jiří Würtherle
|
Neaktivní
od 25.06.2024
|
předseda výboru |
18.11.2015 |
Adresa: |
12000, 21756716, Praha, Vinohrady, Slezská, 2033, 11, Slezská 2033/11, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Jiří Würtherle
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
předseda výboru |
04.01.2010 |
Adresa: |
12000, 21756716, Praha 2, Slezská, 2033/11 |
|
Jaroslava Slámová
|
Neaktivní
od 16.10.2016
|
člen výboru |
04.01.2010 |
Adresa: |
12000, 21756716, Praha 2, Slezská, 2033/11 |
|
Ing. Věra Bráchová
|
Neaktivní
od 16.10.2016
|
místopředseda výboru |
04.01.2010 |
Adresa: |
12000, 21756716, Praha 2, Slezská, 2033/11 |
|
Ing. Jiří Würtherle
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
předseda výboru |
04.01.2010 |
Adresa: |
12000, 21756716, Praha, Vinohrady, Slezská, 2033, 11, Slezská 2033/11, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JAROSLAVA SLÁMOVÁ
|
Neaktivní
od 16.10.2016
|
člen výboru |
04.01.2010 |
Adresa: |
12000, 21756716, Praha, Vinohrady, Slezská, 2033, 11, Slezská 2033/11, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. VĚRA BRÁCHOVÁ
|
Neaktivní
od 16.10.2016
|
místopředseda výboru |
04.01.2010 |
Adresa: |
12000, 21756716, Praha, Vinohrady, Slezská, 2033, 11, Slezská 2033/11, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|