LENKA HARCUBOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.08.2017 |
Adresa: |
25243, 6535089, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Hyacintová, 114 |
|
LENKA HARCUBOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.08.2017 |
Adresa: |
25243, 6535089, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Hyacintová, 114, Hyacintová 114, 25243 Průhonice |
|
LENKA JACHNINOVÁ
|
Neaktivní
od 09.08.2017
|
jednatel |
11.01.2017 |
Adresa: |
25243, 6535089, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Hyacintová, 114 |
|
LENKA JACHNINOVÁ
|
Neaktivní
od 09.08.2017
|
jednatel |
11.01.2017 |
Adresa: |
25243, 6535089, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Hyacintová, 114, Hyacintová 114, 25243 Průhonice |
|
LENKA JACHNINOVÁ
|
Neaktivní
od 11.01.2017
|
jednatel |
21.07.2014 |
Adresa: |
16200, 22223061, Hlavní město Praha, Praha, Liboc, Ruzyňská, 582, 61 |
|
Lenka Jachninová
|
Neaktivní
od 11.01.2017
|
jednatel |
21.07.2014 |
Adresa: |
16200, 22223061, Praha, Liboc, Ruzyňská, 582, 61, Ruzyňská 582/61, Liboc, 16200 Praha 6 |
|
Lenka Jachninová
|
Neaktivní
od 21.07.2014
|
jednatel |
02.10.2008 |
Adresa: |
16200, Praha 6, Ruzyně, Ruzyňská, 582/61 |
|
Lenka Jachninová
|
Neaktivní
od 21.07.2014
|
jednatel |
02.10.2008 |
Adresa: |
16200, 22223061, Praha, Liboc, Ruzyňská, 582, 61, Ruzyňská 582/61, Liboc, 16200 Praha 6 |
|
Nigel Hawker
|
Neaktivní
od 02.10.2008
|
jednatel |
18.04.2001 |
Adresa: |
21764425, Praha 3, Praha 3, Květná, 22 |
|
NIGEL HAWKER
|
Neaktivní
od 02.10.2008
|
jednatel |
18.04.2001 |
Adresa: |
13000, 21764425, Praha, Vinohrady, Květná, 2099, 22, Květná 2099/22, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|