RICHARD ADAM OAKLEY
|
Aktivní
|
jednatel |
03.11.2023 |
Adresa: |
15000, 22085904, Praha, Smíchov, Na Václavce, 1078, 30, Na Václavce 1078/30, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Roberto Santambrogio
|
Neaktivní
od 03.11.2023
|
jednatel |
21.03.2012 |
Adresa: |
Magliaso TI, Via Lago 3 |
|
Hans Bächli
|
Neaktivní
od 21.03.2012
|
jednatel |
13.10.2005 |
Adresa: |
12000, 21740801, Praha 2, Praha 2, Záhřebská, 30 |
|
Hans Bächli
|
Neaktivní
od 21.03.2012
|
jednatel |
13.10.2005 |
Adresa: |
12000, 21740801, Praha, Vinohrady, Záhřebská, 154, 30, Záhřebská 154/30, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Hans Bächli
|
Neaktivní
od 13.10.2005
|
jednatel |
12.02.2003 |
Adresa: |
12000, 21757348, Praha 2, Praha 2, Nad Petruskou, 10 |
|
Hans Bächli
|
Neaktivní
od 13.10.2005
|
jednatel |
12.02.2003 |
Adresa: |
12000, 21757348, Praha, Vinohrady, Nad Petruskou, 2283, 10, Nad Petruskou 2283/10, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JUDr. Lenka Pavlová
|
Neaktivní
od 12.02.2003
|
jednatel |
11.12.2002 |
Adresa: |
15531, Praha 5, Praha 5, Lipence, 523 |
|
JUDr. Lenka Pavlová
|
Neaktivní
od 12.02.2003
|
jednatel |
11.12.2002 |
Adresa: |
523, Praha 5, Praha 5, Lipence, 15531, Lipence 523, 15531 Praha 5, okres: Praha 5, Česká republika |
|
JUDr. Ivan Pecl
|
Neaktivní
od 11.12.2002
|
jednatel |
23.04.2001 |
Adresa: |
61500, 19628935, Brno-město, Brno, Myslbekova, 22 |
|
JUDr. IVAN PECL
|
Neaktivní
od 11.12.2002
|
jednatel |
23.04.2001 |
Adresa: |
61500, 19628935, Brno-město, Brno, Židenice, Myslbekova, 1032, 22, Myslbekova 1032/22, Židenice, 61500 Brno |
|