KAREL PRCHAL
|
Aktivní
|
člen výboru |
04.01.2023 |
Adresa: |
26241, 27724166, Příbram, Bohutín, Vysoká Pec, 250 |
|
KAREL PRCHAL
|
Aktivní
|
člen výboru |
04.01.2023 |
Adresa: |
26241, 27724166, Příbram, Bohutín, Vysoká Pec, 250, Vysoká Pec 250, 26241 Bohutín |
|
KAREL JANOTA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
01.07.2015 |
Adresa: |
26101, 23018151, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 410 |
|
JAROSLAVA MATĚJKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
01.07.2015 |
Adresa: |
26101, 23018151, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 410 |
|
JARMILA BENDOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.07.2015 |
Adresa: |
26101, 23018160, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 411 |
|
KAREL JANOTA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
01.07.2015 |
Adresa: |
26101, 23018151, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 410, Mariánská 410, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
JAROSLAVA MATĚJKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
01.07.2015 |
Adresa: |
26101, 23018151, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 410, Mariánská 410, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
JARMILA BENDOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.07.2015 |
Adresa: |
26101, 23018160, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 411, Mariánská 411, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
KAREL PRCHAL
|
Neaktivní
od 04.01.2023
|
člen výboru |
01.07.2015 |
Adresa: |
26101, 23018160, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 411 |
|
KAREL PRCHAL
|
Neaktivní
od 04.01.2023
|
člen výboru |
01.07.2015 |
Adresa: |
26101, 23018160, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 411, Mariánská 411, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Karel Janota
|
Neaktivní
od 01.07.2015
|
předseda výboru |
05.07.2011 |
Adresa: |
26101, 23018151, Příbram VII, Mariánská, 410 |
|
Zdeňka Kubicová
|
Neaktivní
od 01.07.2015
|
místopředseda výboru |
05.07.2011 |
Adresa: |
26101, 23018160, Příbram VII, Mariánská, 411 |
|
Jarmila Bendová
|
Neaktivní
od 01.07.2015
|
člen výboru |
05.07.2011 |
Adresa: |
26101, 23018160, Příbram VII, Mariánská, 411 |
|
Hana Kubíčková
|
Neaktivní
od 01.07.2015
|
člen výboru |
05.07.2011 |
Adresa: |
26101, 23018151, Příbram VII, Mariánská, 410 |
|
KAREL JANOTA
|
Neaktivní
od 01.07.2015
|
předseda výboru |
05.07.2011 |
Adresa: |
26101, 23018151, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 410, Mariánská 410, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Zdeňka Kubicová
|
Neaktivní
od 01.07.2015
|
místopředseda výboru |
05.07.2011 |
Adresa: |
26101, 23018160, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 411, Mariánská 411, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
JARMILA BENDOVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2015
|
člen výboru |
05.07.2011 |
Adresa: |
26101, 23018160, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 411, Mariánská 411, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Hana Kubíčková
|
Neaktivní
od 01.07.2015
|
člen výboru |
05.07.2011 |
Adresa: |
26101, 23018151, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 410, Mariánská 410, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Karel Janota
|
Neaktivní
od 05.07.2011
|
předseda |
03.07.2007 |
Adresa: |
26101, 23018151, Příbram VII, Mariánská, 410 |
|
Zdeňka Kubicová
|
Neaktivní
od 05.07.2011
|
místopředseda |
03.07.2007 |
Adresa: |
26101, 23018160, Příbram VII, Mariánská, 411 |
|
Hana Kubíčková
|
Neaktivní
od 05.07.2011
|
člen |
03.07.2007 |
Adresa: |
26101, 23018151, Příbram VII, Mariánská, 410 |
|
Jarmila Bendová
|
Neaktivní
od 05.07.2011
|
člen |
03.07.2007 |
Adresa: |
26101, 23018160, Příbram VII, Mariánská, 411 |
|
KAREL JANOTA
|
Neaktivní
od 05.07.2011
|
předseda |
03.07.2007 |
Adresa: |
26101, 23018151, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 410, Mariánská 410, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Zdeňka Kubicová
|
Neaktivní
od 05.07.2011
|
místopředseda |
03.07.2007 |
Adresa: |
26101, 23018160, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 411, Mariánská 411, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Hana Kubíčková
|
Neaktivní
od 05.07.2011
|
člen |
03.07.2007 |
Adresa: |
26101, 23018151, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 410, Mariánská 410, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
JARMILA BENDOVÁ
|
Neaktivní
od 05.07.2011
|
člen |
03.07.2007 |
Adresa: |
26101, 23018160, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 411, Mariánská 411, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Karel Janota
|
Neaktivní
od 03.07.2007
|
předseda |
12.07.2003 |
Adresa: |
26101, 23018151, Příbram VII, Mariánská, 410 |
|
Zdeňka Kubicová
|
Neaktivní
od 03.07.2007
|
místopředseda |
12.07.2003 |
Adresa: |
26101, 23018160, Příbram VII, Mariánská, 411 |
|
Hana Kubíčková
|
Neaktivní
od 03.07.2007
|
člen |
12.07.2003 |
Adresa: |
26101, 23018151, Příbram VII, Mariánská, 410 |
|
Antonín Plavec
|
Neaktivní
od 03.07.2007
|
člen |
12.07.2003 |
Adresa: |
26101, 23018160, Příbram VII, Mariánská, 411 |
|
Jiří Rejman
|
Neaktivní
od 03.07.2007
|
člen |
12.07.2003 |
Adresa: |
26101, 23018151, Příbram VII, Mariánská, 410 |
|
KAREL JANOTA
|
Neaktivní
od 03.07.2007
|
předseda |
12.07.2003 |
Adresa: |
26101, 23018151, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 410, Mariánská 410, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Zdeňka Kubicová
|
Neaktivní
od 03.07.2007
|
místopředseda |
12.07.2003 |
Adresa: |
26101, 23018160, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 411, Mariánská 411, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Hana Kubíčková
|
Neaktivní
od 03.07.2007
|
člen |
12.07.2003 |
Adresa: |
26101, 23018151, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 410, Mariánská 410, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Antonín Plavec
|
Neaktivní
od 03.07.2007
|
člen |
12.07.2003 |
Adresa: |
26101, 23018160, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 411, Mariánská 411, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Jiří Rejman
|
Neaktivní
od 03.07.2007
|
člen |
12.07.2003 |
Adresa: |
26101, 23018151, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 410, Mariánská 410, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Karel Janota
|
Neaktivní
od 12.07.2003
|
předseda |
16.06.2001 |
Adresa: |
26101, 23018151, Příbram VII, Mariánská, 410 |
|
Zdeňka Kubicová
|
Neaktivní
od 12.07.2003
|
místopředseda |
16.06.2001 |
Adresa: |
26101, 23018160, Příbram VII, Mariánská, 411 |
|
Petr Matějka
|
Neaktivní
od 12.07.2003
|
člen |
16.06.2001 |
Adresa: |
26101, 23018151, Příbram VII, Mariánská, 410 |
|
Antonín Plavec
|
Neaktivní
od 12.07.2003
|
člen |
16.06.2001 |
Adresa: |
26101, 23018160, Příbram VII, Mariánská, 411 |
|
Jarmila Bendová
|
Neaktivní
od 12.07.2003
|
člen |
16.06.2001 |
Adresa: |
26101, 23018160, Příbram VII, Mariánská, 411 |
|
KAREL JANOTA
|
Neaktivní
od 12.07.2003
|
předseda |
16.06.2001 |
Adresa: |
26101, 23018151, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 410, Mariánská 410, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Zdeňka Kubicová
|
Neaktivní
od 12.07.2003
|
místopředseda |
16.06.2001 |
Adresa: |
26101, 23018160, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 411, Mariánská 411, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Petr Matějka
|
Neaktivní
od 12.07.2003
|
člen |
16.06.2001 |
Adresa: |
26101, 23018151, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 410, Mariánská 410, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Antonín Plavec
|
Neaktivní
od 12.07.2003
|
člen |
16.06.2001 |
Adresa: |
26101, 23018160, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 411, Mariánská 411, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
JARMILA BENDOVÁ
|
Neaktivní
od 12.07.2003
|
člen |
16.06.2001 |
Adresa: |
26101, 23018160, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 411, Mariánská 411, Příbram VII, 26101 Příbram |
|