MARTIN HOJKA
|
Neaktivní
od 11.05.2018
|
jednatel |
10.12.2015 |
Adresa: |
35601, 20800878, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Rokycanova, 1929 |
|
MARTIN HOJKA
|
Neaktivní
od 11.05.2018
|
jednatel |
10.12.2015 |
Adresa: |
35601, 20800878, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Rokycanova, 1929, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov |
|
Martin Hojka
|
Neaktivní
od 10.12.2015
|
jednatel |
02.03.2010 |
Adresa: |
35601, 20800878, Sokolov, Rokycanova, 1929 |
|
MARTIN HOJKA
|
Neaktivní
od 10.12.2015
|
jednatel |
02.03.2010 |
Adresa: |
35601, 20800878, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Rokycanova, 1929, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov |
|
Pavel Kilberger
|
Neaktivní
od 02.03.2010
|
Jednatel |
27.08.2003 |
Adresa: |
24486141, Plzeň, Břeclavská, 1 |
|
Pavel Kilberger
|
Neaktivní
od 02.03.2010
|
Jednatel |
27.08.2003 |
Adresa: |
32300, 24486141, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Břeclavská, 963, 1, Břeclavská 963/1, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
Jan Kvietok
|
Neaktivní
od 27.08.2003
|
jednatel |
02.06.2003 |
Adresa: |
30100, 24571351, Plzeň, Pražská, 2 |
|
Jan Kvietok
|
Neaktivní
od 27.08.2003
|
jednatel |
02.06.2003 |
Adresa: |
30100, 24571351, Plzeň-město, Plzeň, Vnitřní Město, Pražská, 93, 2, Pražská 93/2, Vnitřní Město, 30100 Plzeň |
|
Radislav Neubauer
|
Neaktivní
od 02.06.2003
|
jednatel |
16.05.2001 |
Adresa: |
32006, 24526223, Plzeň-město, Plzeň, Heyrovského, 36 |
|
Radislav Neubauer
|
Neaktivní
od 02.06.2003
|
jednatel |
16.05.2001 |
Adresa: |
30100, 24526223, Plzeň-město, Plzeň, Doudlevce, Heyrovského, 414, 36, Heyrovského 414/36, Doudlevce, 30100 Plzeň |
|