Ing. JIŘÍ ČERNÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
27.10.2022 |
Adresa: |
14100, 21995150, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2534, 135 |
|
ing. Jiří Černý
|
Aktivní
|
člen výboru |
27.10.2022 |
Adresa: |
14100, 21995150, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2534, 135, Hlavní 2534/135, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
JITKA KRÁLOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
29.06.2019 |
Adresa: |
14100, 21995125, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2530, 129 |
|
JITKA KRÁLOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
29.06.2019 |
Adresa: |
14100, 21995125, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2530, 129, Hlavní 2530/129, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
MARTINA ŘEPOVÁ
|
Aktivní
|
členka výboru |
27.04.2018 |
Adresa: |
14100, 21995141, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2532, 133 |
|
MARTINA ŘEPOVÁ
|
Aktivní
|
členka výboru |
27.04.2018 |
Adresa: |
14100, 21995141, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2532, 133, Hlavní 2532/133, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
MARIE DUSPĚVOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
21.07.2015 |
Adresa: |
14100, 21995095, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2528, 125 |
|
MARIE DUSPĚVOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
21.07.2015 |
Adresa: |
14100, 21995095, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2528, 125, Hlavní 2528/125, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
IRENA HLAVATÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
01.03.2013 |
Adresa: |
14100, 21995095, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2528, 125 |
|
IVANA BABUŠKOVÁ
|
Aktivní
|
členka výboru |
01.03.2013 |
Adresa: |
14100, 21995141, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2532, 133 |
|
IRENA HLAVATÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
01.03.2013 |
Adresa: |
14100, 21995095, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2528, 125, Hlavní 2528/125, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
IVANA BABUŠKOVÁ
|
Aktivní
|
členka výboru |
01.03.2013 |
Adresa: |
14100, 21995141, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2532, 133, Hlavní 2532/133, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
VLASTIMIL FAJKUS
|
Neaktivní
od 21.07.2015
|
člen výboru |
01.03.2013 |
Adresa: |
14100, 21995150, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2534, 135 |
|
MARTINA ŘEPOVÁ
|
Neaktivní
od 27.04.2018
|
členka výboru |
01.03.2013 |
Adresa: |
14100, 21995176, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2536, 139 |
|
PAVEL KADLEC
|
Neaktivní
od 29.06.2019
|
místopředseda výboru |
01.03.2013 |
Adresa: |
14100, 21995168, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2535, 137 |
|
VLASTIMIL FAJKUS
|
Neaktivní
od 21.07.2015
|
člen výboru |
01.03.2013 |
Adresa: |
14100, 21995150, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2534, 135, Hlavní 2534/135, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
MARTINA ŘEPOVÁ
|
Neaktivní
od 27.04.2018
|
členka výboru |
01.03.2013 |
Adresa: |
14100, 21995176, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2536, 139, Hlavní 2536/139, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
PAVEL KADLEC
|
Neaktivní
od 29.06.2019
|
místopředseda výboru |
01.03.2013 |
Adresa: |
14100, 21995168, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2535, 137, Hlavní 2535/137, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. Jiří Černý
|
Neaktivní
od 27.10.2022
|
člen výboru |
11.09.2008 |
Adresa: |
14100, 21995150, Praha 4, Záběhlice, Hlavní, 2534 |
|
Ing. Vlastimil Fajkus
|
Neaktivní
od 01.03.2013
|
předseda výboru |
11.09.2008 |
Adresa: |
14100, 21995150, Praha 4, Záběhlice, Hlavní, 2534/135 |
|
Ing. Irena Hlavatá
|
Neaktivní
od 01.03.2013
|
místopředsedkyně výboru |
11.09.2008 |
Adresa: |
14100, 21995095, Praha 4, Záběhlice, Hlavní, 2528/125 |
|
Julie Dovolilová
|
Neaktivní
od 01.03.2013
|
člen výboru |
11.09.2008 |
Adresa: |
14100, 21995141, Praha 4, Záběhlice, Hlavní, 2532 |
|
Mgr. Jana Honsová
|
Neaktivní
od 01.03.2013
|
člen výboru |
11.09.2008 |
Adresa: |
14100, 21995168, Praha 4, Záběhlice, Hlavní, 2535 |
|
Markéta Cosentino
|
Neaktivní
od 01.03.2013
|
člen výboru |
11.09.2008 |
Adresa: |
14100, 21995176, Praha 4, Záběhlice, Hlavní, 2536 |
|
Libuše Sommerová
|
Neaktivní
od 09.06.2014
|
člen výboru |
11.09.2008 |
Adresa: |
14100, 21995117, Praha 4, Záběhlice, Hlavní, 2529 |
|
Ing. Vlastimil Fajkus
|
Neaktivní
od 01.03.2013
|
předseda výboru |
11.09.2008 |
Adresa: |
14100, 21995150, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2534, 135, Hlavní 2534/135, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. Irena Hlavatá
|
Neaktivní
od 01.03.2013
|
místopředsedkyně výboru |
11.09.2008 |
Adresa: |
14100, 21995095, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2528, 125, Hlavní 2528/125, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Julie Dovolilová
|
Neaktivní
od 01.03.2013
|
člen výboru |
11.09.2008 |
Adresa: |
14100, 21995141, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2532, 133, Hlavní 2532/133, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Mgr. Jana Honsová
|
Neaktivní
od 01.03.2013
|
člen výboru |
11.09.2008 |
Adresa: |
14100, 21995168, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2535, 137, Hlavní 2535/137, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Markéta Cosentino
|
Neaktivní
od 01.03.2013
|
člen výboru |
11.09.2008 |
Adresa: |
14100, 21995176, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2536, 139, Hlavní 2536/139, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Libuše Sommerová
|
Neaktivní
od 09.06.2014
|
člen výboru |
11.09.2008 |
Adresa: |
14100, 21995117, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2529, 127, Hlavní 2529/127, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
ing. Jiří Černý
|
Neaktivní
od 27.10.2022
|
člen výboru |
11.09.2008 |
Adresa: |
14100, 21995150, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2534, 135, Hlavní 2534/135, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. Irena Hlavatá
|
Neaktivní
od 11.09.2008
|
místopředsedkyně výboru |
24.08.2007 |
Adresa: |
14100, 21995095, Praha 4, Praha 4, Záběhlice, Hlavní, 2528 |
|
Ing. Irena Hlavatá
|
Neaktivní
od 11.09.2008
|
místopředsedkyně výboru |
24.08.2007 |
Adresa: |
14100, 21995095, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2528, 125, Hlavní 2528/125, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Markéta Cosentino
|
Neaktivní
od 11.09.2008
|
člen výboru |
13.06.2006 |
Adresa: |
14100, 21995176, Praha 4, Záběhlice, Hlavní, 2536 |
|
Markéta Cosentino
|
Neaktivní
od 11.09.2008
|
člen výboru |
13.06.2006 |
Adresa: |
14100, 21995176, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2536, 139, Hlavní 2536/139, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
PaedDr. Vlasta Navarová
|
Neaktivní
od 24.08.2007
|
místopředsedkyně výboru |
09.03.2005 |
Adresa: |
21995133, Praha 4, Hlavní, 2531 |
|
Libuše Sommerová
|
Neaktivní
od 11.09.2008
|
člen výboru |
09.03.2005 |
Adresa: |
21995117, Praha 4, Hlavní, 2529 |
|
PaedDr. Vlasta Navarová
|
Neaktivní
od 24.08.2007
|
místopředsedkyně výboru |
09.03.2005 |
Adresa: |
14100, 21995133, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2531, 131, Hlavní 2531/131, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Libuše Sommerová
|
Neaktivní
od 11.09.2008
|
člen výboru |
09.03.2005 |
Adresa: |
14100, 21995117, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2529, 127, Hlavní 2529/127, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Mgr. Jana Honsová
|
Neaktivní
od 11.09.2008
|
člen výboru |
10.02.2004 |
Adresa: |
21995168, Praha 4, Hlavní, 2535 |
|
Mgr. Jana Honsová
|
Neaktivní
od 11.09.2008
|
člen výboru |
10.02.2004 |
Adresa: |
14100, 21995168, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2535, 137, Hlavní 2535/137, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
PaeDr. Vlasta Navarová
|
Neaktivní
od 09.03.2005
|
člen výboru |
17.06.2003 |
Adresa: |
21995133, Praha 4, Hlavní, 2531 |
|
PaeDr. Vlasta Navarová
|
Neaktivní
od 09.03.2005
|
člen výboru |
17.06.2003 |
Adresa: |
14100, 21995133, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2531, 131, Hlavní 2531/131, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. Jiří Michálek
|
Neaktivní
od 17.06.2003
|
člen výboru |
18.07.2001 |
Adresa: |
21995133, Praha 4, Praha 4, Hlavní, 2531 |
|
Ing. Olga Louženská
|
Neaktivní
od 10.02.2004
|
člen výboru |
18.07.2001 |
Adresa: |
21995125, Praha 4, Praha 4, Hlavní, 2530 |
|
Ing. Martina Řepová
|
Neaktivní
od 10.02.2004
|
člen výboru |
18.07.2001 |
Adresa: |
21995176, Praha 4, Praha 4, Hlavní, 2536 |
|
Ing. Jiří Sommer
|
Neaktivní
od 09.03.2005
|
místopředseda výboru |
18.07.2001 |
Adresa: |
21995117, Praha 4, Praha 4, Hlavní, 2529 |
|
Ing. Vlastimil Fajkus
|
Neaktivní
od 11.09.2008
|
předseda výboru |
18.07.2001 |
Adresa: |
21995150, Praha 4, Praha 4, Hlavní, 2534 |
|
Ing. Jiří Černý
|
Neaktivní
od 11.09.2008
|
člen výboru |
18.07.2001 |
Adresa: |
21995150, Praha 4, Praha 4, Hlavní, 2534 |
|
Julie Dovolilová
|
Neaktivní
od 11.09.2008
|
člen výboru |
18.07.2001 |
Adresa: |
21995141, Praha 4, Praha 4, Hlavní, 2532 |
|
Ing. Jiří Michálek
|
Neaktivní
od 17.06.2003
|
člen výboru |
18.07.2001 |
Adresa: |
14100, 21995133, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2531, 131, Hlavní 2531/131, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. Martina Řepová
|
Neaktivní
od 10.02.2004
|
člen výboru |
18.07.2001 |
Adresa: |
14100, 21995176, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2536, 139, Hlavní 2536/139, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. Olga Louženská
|
Neaktivní
od 10.02.2004
|
člen výboru |
18.07.2001 |
Adresa: |
14100, 21995125, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2530, 129, Hlavní 2530/129, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. Jiří Sommer
|
Neaktivní
od 09.03.2005
|
místopředseda výboru |
18.07.2001 |
Adresa: |
14100, 21995117, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2529, 127, Hlavní 2529/127, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. Vlastimil Fajkus
|
Neaktivní
od 11.09.2008
|
předseda výboru |
18.07.2001 |
Adresa: |
14100, 21995150, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2534, 135, Hlavní 2534/135, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
ing. Jiří Černý
|
Neaktivní
od 11.09.2008
|
člen výboru |
18.07.2001 |
Adresa: |
14100, 21995150, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2534, 135, Hlavní 2534/135, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Julie Dovolilová
|
Neaktivní
od 11.09.2008
|
člen výboru |
18.07.2001 |
Adresa: |
14100, 21995141, Praha, Záběhlice, Hlavní, 2532, 133, Hlavní 2532/133, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|