ing. VLADIMÍR KUPČÍK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
21.06.2023 |
Adresa: |
62800, 19435258, Brno-město, Brno, Líšeň, Strnadova, 2373, 5, Strnadova 2373/5, Líšeň, 62800 Brno |
|
ROBERT KUPČÍK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
21.06.2023 |
Adresa: |
61300, 19287381, Brno-město, Brno, Černá Pole, Alešova, 17, 16, Alešova 17/16, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Ing. LADISLAV DOŠEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
21.06.2023 |
Adresa: |
63700, 19390751, Brno-město, Brno, Pisárky, Veslařská, 351, 258, Veslařská 351/258, Pisárky, 63700 Brno |
|
ing. VLADIMÍR KUPČÍK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
06.11.2020 |
Adresa: |
62800, 19435258, Brno-město, Brno, Líšeň, Strnadova, 2373, 5 |
|
ROBERT KUPČÍK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
06.11.2020 |
Adresa: |
61300, 19287381, Brno-město, Brno, Černá Pole, Alešova, 17, 16 |
|
ALENA DOŠKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
06.11.2020 |
Adresa: |
63700, 19390751, Brno-město, Brno, Pisárky, Veslařská, 351, 258 |
|
ing. VLADIMÍR KUPČÍK
|
Neaktivní
od 21.06.2023
|
předseda představenstva |
06.11.2020 |
Adresa: |
62800, 19435258, Brno-město, Brno, Líšeň, Strnadova, 2373, 5, Strnadova 2373/5, Líšeň, 62800 Brno |
|
ROBERT KUPČÍK
|
Neaktivní
od 21.06.2023
|
člen představenstva |
06.11.2020 |
Adresa: |
61300, 19287381, Brno-město, Brno, Černá Pole, Alešova, 17, 16, Alešova 17/16, Černá Pole, 61300 Brno |
|
ALENA DOŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.06.2023
|
člen představenstva |
06.11.2020 |
Adresa: |
63700, 19390751, Brno-město, Brno, Pisárky, Veslařská, 351, 258, Veslařská 351/258, Pisárky, 63700 Brno |
|
ing. VLADIMÍR KUPČÍK
|
Neaktivní
od 06.11.2020
|
předseda představenstva |
18.06.2019 |
Adresa: |
62800, 19435258, Brno-město, Brno, Líšeň, Strnadova, 2373, 5 |
|
ROBERT KUPČÍK
|
Neaktivní
od 06.11.2020
|
člen představenstva |
18.06.2019 |
Adresa: |
61300, 19287381, Brno-město, Brno, Černá Pole, Alešova, 17, 16 |
|
ALENA DOŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.11.2020
|
člen představenstva |
18.06.2019 |
Adresa: |
63700, 19390751, Brno-město, Brno, Pisárky, Veslařská, 351, 258 |
|
ing. VLADIMÍR KUPČÍK
|
Neaktivní
od 06.11.2020
|
předseda představenstva |
18.06.2019 |
Adresa: |
62800, 19435258, Brno-město, Brno, Líšeň, Strnadova, 2373, 5, Strnadova 2373/5, Líšeň, 62800 Brno |
|
ROBERT KUPČÍK
|
Neaktivní
od 06.11.2020
|
člen představenstva |
18.06.2019 |
Adresa: |
61300, 19287381, Brno-město, Brno, Černá Pole, Alešova, 17, 16, Alešova 17/16, Černá Pole, 61300 Brno |
|
ALENA DOŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.11.2020
|
člen představenstva |
18.06.2019 |
Adresa: |
63700, 19390751, Brno-město, Brno, Pisárky, Veslařská, 351, 258, Veslařská 351/258, Pisárky, 63700 Brno |
|
Ing. VLADIMÍR KUPČÍK
|
Neaktivní
od 18.06.2019
|
předseda představenstva |
22.10.2014 |
Adresa: |
62800, 19435258, Brno, Líšeň, Strnadova, 2373, 5 |
|
ROBERT KUPČÍK
|
Neaktivní
od 18.06.2019
|
člen představenstva |
22.10.2014 |
Adresa: |
61300, 19287381, Brno, Černá Pole, Alešova, 17, 16 |
|
ALENA DOŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.06.2019
|
člen představenstva |
22.10.2014 |
Adresa: |
63700, 19390751, Brno, Pisárky, Veslařská, 351, 258 |
|
ing. VLADIMÍR KUPČÍK
|
Neaktivní
od 18.06.2019
|
předseda představenstva |
22.10.2014 |
Adresa: |
62800, 19435258, Brno-město, Brno, Líšeň, Strnadova, 2373, 5, Strnadova 2373/5, Líšeň, 62800 Brno |
|
ROBERT KUPČÍK
|
Neaktivní
od 18.06.2019
|
člen představenstva |
22.10.2014 |
Adresa: |
61300, 19287381, Brno-město, Brno, Černá Pole, Alešova, 17, 16, Alešova 17/16, Černá Pole, 61300 Brno |
|
ALENA DOŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.06.2019
|
člen představenstva |
22.10.2014 |
Adresa: |
63700, 19390751, Brno-město, Brno, Pisárky, Veslařská, 351, 258, Veslařská 351/258, Pisárky, 63700 Brno |
|
ROBERT KUPČÍK
|
Neaktivní
od 22.10.2014
|
člen představenstva |
28.03.2014 |
Adresa: |
61300, 19287381, Brno, Černá Pole, Alešova, 17, 16 |
|
ROBERT KUPČÍK
|
Neaktivní
od 22.10.2014
|
člen představenstva |
28.03.2014 |
Adresa: |
61300, 19287381, Brno-město, Brno, Černá Pole, Alešova, 17, 16, Alešova 17/16, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Robert Kupčík
|
Neaktivní
od 28.03.2014
|
člen představenstva |
03.09.2012 |
Adresa: |
61300, Brno-sever, Černá Pole, Alešova, 17/16 |
|
Ing. Vladimír Kupčík
|
Neaktivní
od 22.10.2014
|
předseda představenstva |
03.09.2012 |
Adresa: |
62800, Brno, Líšeň, Strnadova, 5 |
|
Alena Došková
|
Neaktivní
od 22.10.2014
|
člen představenstva |
03.09.2012 |
Adresa: |
63700, 19390751, Brno, Veslařská, 258 |
|
ROBERT KUPČÍK
|
Neaktivní
od 28.03.2014
|
člen představenstva |
03.09.2012 |
Adresa: |
61300, 19287381, Brno-město, Brno, Černá Pole, Alešova, 17, 16, Alešova 17/16, Černá Pole, 61300 Brno |
|
ing. VLADIMÍR KUPČÍK
|
Neaktivní
od 22.10.2014
|
předseda představenstva |
03.09.2012 |
Adresa: |
62800, 19435258, Brno-město, Brno, Líšeň, Strnadova, 2373, 5, Strnadova 2373/5, Líšeň, 62800 Brno |
|
ALENA DOŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.10.2014
|
člen představenstva |
03.09.2012 |
Adresa: |
63700, 19390751, Brno-město, Brno, Pisárky, Veslařská, 351, 258, Veslařská 351/258, Pisárky, 63700 Brno |
|