Hong Jin Kim
|
Aktivní
|
jednatel |
26.07.2012 |
Adresa: |
13000, Praha 3, Vinohrady, Nám. Jiřího z Poděbrad, 1554, 6 |
|
Euntaek Kim
|
Aktivní
|
jednatel |
26.07.2012 |
Adresa: |
Soul, Gwanak-gu, Gwanak-ro, 704 |
|
Hong Jin Kim
|
Aktivní
|
jednatel |
26.07.2012 |
Adresa: |
13000, 21761647, Praha, Vinohrady, náměstí Jiřího z Poděbrad, 1554, 6, náměstí Jiřího z Poděbrad 1554/6, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Euntaek Kim
|
Aktivní
|
jednatel |
26.07.2012 |
Adresa: |
Soul, Gwanak-gu, Gwanak-ro, Gwanak-ro 704, Soul - Gwanak-gu, Jižní Korea |
|
Hong Jin Kim
|
Neaktivní
od 26.07.2012
|
jednatel |
16.04.2003 |
Adresa: |
21783934, Praha 3, Slavíkova, 24 |
|
Hong Jin Kim
|
Neaktivní
od 26.07.2012
|
jednatel |
16.04.2003 |
Adresa: |
13000, 21783934, Praha, Žižkov, Slavíkova, 1581, 24, Slavíkova 1581/24, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Věroslav Kalčík
|
Neaktivní
od 16.04.2003
|
jednatel |
09.04.2003 |
Adresa: |
39701, 5551633, Písek, Písek, Lesnická, 288 |
|
Ing. Věroslav Kalčík
|
Neaktivní
od 16.04.2003
|
jednatel |
09.04.2003 |
Adresa: |
39701, 5551633, Písek, Písek, Václavské Předměstí, Lesnická, 288, Lesnická 288, Václavské Předměstí, 39701 Písek |
|
Michal Kačírek
|
Neaktivní
od 09.04.2003
|
jednatel |
16.07.2001 |
Adresa: |
25263, 1, Roztoky u Prahy, Svobody, 301 |
|
Michal Kačírek
|
Neaktivní
od 09.04.2003
|
jednatel |
16.07.2001 |
Adresa: |
25263, 12873161, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, Svobody, 301, Svobody 301, 25263 Roztoky |
|