VLASTA PLOCKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.03.2024 |
Adresa: |
15400, 22036491, Praha, Lochkov, K Lahovské, 3, K Lahovské 3, Lochkov, 15400 Praha 5 |
|
HYNEK PLOCEK
|
Aktivní
|
jednatel |
15.08.2015 |
Adresa: |
15400, 22071377, Hlavní město Praha, Praha, Slivenec, Smaragdová, 502, 7 |
|
Hynek Plocek
|
Aktivní
|
jednatel |
15.08.2015 |
Adresa: |
15400, 22071377, Praha, Slivenec, Smaragdová, 502, 7, Smaragdová 502/7, Slivenec, 15400 Praha 5 |
|
Vlasta Plocková
|
Aktivní
|
jednatel |
30.07.2001 |
Adresa: |
15400, 22036491, Praha 5, Praha 5, K Lahovské, 3 |
|
VLASTA PLOCKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.03.2024
|
jednatel |
30.07.2001 |
Adresa: |
15400, 22036491, Praha, Lochkov, K Lahovské, 3, K Lahovské 3, Lochkov, 15400 Praha 5 |
|
Vlasta Plocková
|
Neaktivní
od 30.07.2001
|
jednatel |
25.07.2001 |
Adresa: |
15400, 3, Praha 5, Praha 5, K Lahovcové, 3 |
|
Hynek Plocek
|
Neaktivní
od 15.08.2015
|
jednatel |
25.07.2001 |
Adresa: |
15400, 22071377, Praha 5, Praha 5, Smaragdová, 502 |
|
Vlasta Plocková
|
Neaktivní
od 30.07.2001
|
jednatel |
25.07.2001 |
Adresa: |
15521, 22109439, Praha, Sobín, Hostivická, 3, 27, Hostivická 3/27, Sobín, 15521 Praha 5 |
|
Hynek Plocek
|
Neaktivní
od 15.08.2015
|
jednatel |
25.07.2001 |
Adresa: |
15400, 22071377, Praha, Slivenec, Smaragdová, 502, 7, Smaragdová 502/7, Slivenec, 15400 Praha 5 |
|