Ing. PAVOL TUROŇ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.01.2019 |
Adresa: |
27745, 6211879, Mělník, Úžice, Úžice, Hlavní, 29 |
|
Ing. PAVOL TUROŇ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.01.2019 |
Adresa: |
27745, 6211879, Mělník, Úžice, Úžice, Hlavní, 29, Hlavní 29, 27745 Úžice |
|
Ing. PAVOL TUROŇ
|
Neaktivní
od 09.01.2019
|
jednatel |
05.03.2015 |
Adresa: |
10100, 22665218, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, 28. pluku, 885, 10 |
|
Ing. PAVOL TUROŇ
|
Neaktivní
od 09.01.2019
|
jednatel |
05.03.2015 |
Adresa: |
10100, 22665218, Praha, Vršovice, 28. pluku, 885, 10, 28. pluku 885/10, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ing. PAVOL TUROŇ
|
Neaktivní
od 05.03.2015
|
jednatel |
13.09.2013 |
Adresa: |
10100, 22665218, Praha 10, Vršovice, 28. pluku, 885, 10 |
|
Ing. PAVOL TUROŇ
|
Neaktivní
od 05.03.2015
|
jednatel |
13.09.2013 |
Adresa: |
10100, 22665218, Praha, Vršovice, 28. pluku, 885, 10, 28. pluku 885/10, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ing. Lubomír Kesl
|
Neaktivní
od 27.12.2007
|
jednatel |
30.12.2003 |
Adresa: |
78316, 25063731, Dolany, 491 |
|
Ing. Pavol Turoň
|
Neaktivní
od 13.09.2013
|
jednatel |
30.12.2003 |
Adresa: |
25228, 6518371, Praha-západ, Černošice, Plzeňská, 1435 |
|
Ing. Lubomír Kesl
|
Neaktivní
od 27.12.2007
|
jednatel |
30.12.2003 |
Adresa: |
78316, 25063731, Olomouc, Dolany, Dolany, 491, č.p. 491, 78316 Dolany |
|
Ing. Pavol Turoň
|
Neaktivní
od 13.09.2013
|
jednatel |
30.12.2003 |
Adresa: |
25228, 6518371, Praha-západ, Černošice, Černošice, Plzeňská, 1435, Plzeňská 1435, 25228 Černošice |
|
Ing. Alexandr Kocourek
|
Neaktivní
od 02.07.2008
|
jednatel |
01.08.2001 |
Adresa: |
22137246, Praha 5, Praha 5, Matjuchinova, 708 |
|
Ing. ALEXANDR KOCOUREK
|
Neaktivní
od 02.07.2008
|
jednatel |
01.08.2001 |
Adresa: |
15600, 22137246, Praha, Zbraslav, Matjuchinova, 708, Matjuchinova 708, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|