LUKÁŠ PETRO
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
16.03.2021 |
Adresa: |
18000, 22381546, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Na žertvách, 880, 38 |
|
LUBOŠ BRANIŠ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
16.03.2021 |
Adresa: |
18000, 22382941, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Na Rokytce, 1031, 26 |
|
LUKÁŠ PETRO
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
16.03.2021 |
Adresa: |
18000, 22381546, Praha, Libeň, Na žertvách, 880, 38, Na žertvách 880/38, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
LUBOŠ BRANIŠ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
16.03.2021 |
Adresa: |
18000, 22382941, Praha, Libeň, Na Rokytce, 1031, 26, Na Rokytce 1031/26, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
MAGDA BRŮČKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
21.02.2020 |
Adresa: |
19800, 79039324, Hlavní město Praha, Praha, Hloubětín, Saarinenova, 1129, 3 |
|
MAGDA BRŮČKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
21.02.2020 |
Adresa: |
19800, 79039324, Praha, Hloubětín, Saarinenova, 1129, 3, Saarinenova 1129/3, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
ZDENĚK MARTÍNEK
|
Neaktivní
od 16.03.2021
|
Předseda výboru |
08.01.2021 |
Adresa: |
25082, 26098504, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, Osadní |
|
ZDENĚK MARTÍNEK
|
Neaktivní
od 16.03.2021
|
Předseda výboru |
08.01.2021 |
Adresa: |
25082, 26098504, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, Osadní, Osadní č.ev. 143, 25082 Úvaly |
|
MAGDA BRŮČKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.02.2020
|
Člen výboru |
19.12.2018 |
Adresa: |
18000, 22382941, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Na Rokytce, 1031, 26 |
|
ZDENĚK MARTÍNEK
|
Neaktivní
od 08.01.2021
|
Předseda výboru |
19.12.2018 |
Adresa: |
18000, 22382941, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Na Rokytce, 1031, 26 |
|
ZDEŇKA POLAKOVIČOVÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2021
|
Místopředseda výboru |
19.12.2018 |
Adresa: |
25065, 12650650, Praha-východ, Líbeznice, Líbeznice, Zdibská, 90 |
|
MAGDA BRŮČKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.02.2020
|
Člen výboru |
19.12.2018 |
Adresa: |
18000, 22382941, Praha, Libeň, Na Rokytce, 1031, 26, Na Rokytce 1031/26, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Zdeněk Martínek
|
Neaktivní
od 08.01.2021
|
Předseda výboru |
19.12.2018 |
Adresa: |
18000, 22382941, Praha, Libeň, Na Rokytce, 1031, 26, Na Rokytce 1031/26, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
ZDEŇKA POLAKOVIČOVÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2021
|
Místopředseda výboru |
19.12.2018 |
Adresa: |
25065, 12650650, Praha-východ, Líbeznice, Líbeznice, Zdibská, 90, Zdibská 90, 25065 Líbeznice |
|
ZDEŇKA POLAKOVIČOVÁ
|
Neaktivní
od 19.12.2018
|
místopředseda výboru |
06.04.2016 |
Adresa: |
25065, 12650650, Praha-východ, Líbeznice, Líbeznice, Zdibská, 90 |
|
ZDEŇKA POLAKOVIČOVÁ
|
Neaktivní
od 19.12.2018
|
místopředseda výboru |
06.04.2016 |
Adresa: |
25065, 12650650, Praha-východ, Líbeznice, Líbeznice, Zdibská, 90, Zdibská 90, 25065 Líbeznice |
|
ZDEŇKA POLAKOVIČOVÁ
|
Neaktivní
od 06.04.2016
|
místopředseda výboru |
01.04.2016 |
Adresa: |
18000, 22382941, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Na Rokytce, 1031, 26 |
|
ZDEŇKA POLAKOVIČOVÁ
|
Neaktivní
od 06.04.2016
|
místopředseda výboru |
01.04.2016 |
Adresa: |
18000, 22382941, Praha, Libeň, Na Rokytce, 1031, 26, Na Rokytce 1031/26, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
ZDEŇKA KLIMPTOVÁ
|
Neaktivní
od 01.04.2016
|
místopředseda výboru |
20.05.2014 |
Adresa: |
18000, 22382941, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Na Rokytce, 1031, 26 |
|
ZDENĚK MARTÍNEK
|
Neaktivní
od 19.12.2018
|
předseda výboru |
20.05.2014 |
Adresa: |
18000, 22382941, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Na Rokytce, 1031, 26 |
|
STANISLAV GLOGAR
|
Neaktivní
od 19.12.2018
|
člen výboru |
20.05.2014 |
Adresa: |
18000, 22382941, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Na Rokytce, 1031, 26 |
|
ZDEŇKA KLIMPTOVÁ
|
Neaktivní
od 01.04.2016
|
místopředseda výboru |
20.05.2014 |
Adresa: |
18000, 22382941, Praha, Libeň, Na Rokytce, 1031, 26, Na Rokytce 1031/26, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
STANISLAV GLOGAR
|
Neaktivní
od 19.12.2018
|
člen výboru |
20.05.2014 |
Adresa: |
18000, 22382941, Praha, Libeň, Na Rokytce, 1031, 26, Na Rokytce 1031/26, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Zdeněk Martínek
|
Neaktivní
od 19.12.2018
|
předseda výboru |
20.05.2014 |
Adresa: |
18000, 22382941, Praha, Libeň, Na Rokytce, 1031, 26, Na Rokytce 1031/26, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Stanislav Glogar
|
Neaktivní
od 20.05.2014
|
|
08.12.2012 |
Adresa: |
18000, 22382941, Praha 8, Libeň, Na Rokytce, 1031, 26 |
|
STANISLAV GLOGAR
|
Neaktivní
od 20.05.2014
|
|
08.12.2012 |
Adresa: |
18000, 22382941, Praha, Libeň, Na Rokytce, 1031, 26, Na Rokytce 1031/26, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Bohdana Karlíková
|
Neaktivní
od 08.12.2012
|
člen výboru |
01.08.2008 |
Adresa: |
18000, 22382941, Praha 8, Na Rokytce, 1031/26 |
|
Zdeněk Martínek
|
Neaktivní
od 20.05.2014
|
předseda výboru |
01.08.2008 |
Adresa: |
22382941, Praha 8, Libeň, Na Rokytce, 1031 |
|
Zdeňka Klimptová
|
Neaktivní
od 20.05.2014
|
místopředseda výboru |
01.08.2008 |
Adresa: |
22382941, Praha 8, Libeň, Na Rokytce, 1031/26 |
|
Bohdana Karlíková
|
Neaktivní
od 08.12.2012
|
člen výboru |
01.08.2008 |
Adresa: |
18000, 22382941, Praha, Libeň, Na Rokytce, 1031, 26, Na Rokytce 1031/26, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Zdeněk Martínek
|
Neaktivní
od 20.05.2014
|
předseda výboru |
01.08.2008 |
Adresa: |
18000, 22382941, Praha, Libeň, Na Rokytce, 1031, 26, Na Rokytce 1031/26, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
ZDEŇKA KLIMPTOVÁ
|
Neaktivní
od 20.05.2014
|
místopředseda výboru |
01.08.2008 |
Adresa: |
18000, 22382941, Praha, Libeň, Na Rokytce, 1031, 26, Na Rokytce 1031/26, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Zdeněk Martínek
|
Neaktivní
od 01.08.2008
|
předseda výboru |
02.10.2003 |
Adresa: |
22382941, Praha 8, Libeň, Na Rokytce, 1031 |
|
Zdeňka Klimptová
|
Neaktivní
od 01.08.2008
|
místopředseda výboru |
02.10.2003 |
Adresa: |
22382941, Praha 8, Libeň, Na Rokytce, 1031/26 |
|
Luboš Braniš
|
Neaktivní
od 01.08.2008
|
člen výboru |
02.10.2003 |
Adresa: |
14435128, Vlašim, Benešovská, 628 |
|
Zdeněk Martínek
|
Neaktivní
od 01.08.2008
|
předseda výboru |
02.10.2003 |
Adresa: |
18000, 22382941, Praha, Libeň, Na Rokytce, 1031, 26, Na Rokytce 1031/26, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
ZDEŇKA KLIMPTOVÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2008
|
místopředseda výboru |
02.10.2003 |
Adresa: |
18000, 22382941, Praha, Libeň, Na Rokytce, 1031, 26, Na Rokytce 1031/26, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Luboš Braniš
|
Neaktivní
od 01.08.2008
|
člen výboru |
02.10.2003 |
Adresa: |
25801, 14435128, Benešov, Vlašim, Vlašim, Benešovská, 628, Benešovská 628, 25801 Vlašim |
|
Jan Koubek
|
Neaktivní
od 02.10.2003
|
předseda výboru |
12.09.2001 |
Adresa: |
Praha 6, Praha 6, ul.José Martího, 2/407 |
|
Eva Lojdová
|
Neaktivní
od 02.10.2003
|
místopředseda výboru |
12.09.2001 |
Adresa: |
Praha 8, Praha 8, ul.Na Rokytce, 1031/26 |
|
Vladimír Černý
|
Neaktivní
od 02.10.2003
|
člen výboru |
12.09.2001 |
Adresa: |
Praha 8, Praha 8, ul.Na Rokytce, 1031/26 |
|
Vladimír Černý
|
Neaktivní
od 02.10.2003
|
člen výboru |
12.09.2001 |
Adresa: |
18000, 22382941, Praha, Libeň, Na Rokytce, 1031, 26, Na Rokytce 1031/26, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Jan Koubek
|
Neaktivní
od 02.10.2003
|
předseda výboru |
12.09.2001 |
Adresa: |
16200, 22283960, Praha, Veleslavín, José Martího, 407, 2, José Martího 407/2, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Eva Lojdová
|
Neaktivní
od 02.10.2003
|
místopředseda výboru |
12.09.2001 |
Adresa: |
18000, 22382941, Praha, Libeň, Na Rokytce, 1031, 26, Na Rokytce 1031/26, Libeň, 18000 Praha 8 |
|