Ing. PETR EHRLICH
|
Aktivní
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
17000, 22294775, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Sochařská, 356, 13 |
|
Ing. PETR EHRLICH
|
Aktivní
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
17000, 22294775, Praha, Bubeneč, Sochařská, 356, 13, Sochařská 356/13, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Ing. PETR EHRLICH
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
12.05.2015 |
Adresa: |
17000, 22294775, Praha 7, Bubeneč, Sochařská, 356, 13 |
|
Ing. PETR EHRLICH
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
12.05.2015 |
Adresa: |
17000, 22294775, Praha, Bubeneč, Sochařská, 356, 13, Sochařská 356/13, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Antonín Matějka
|
Neaktivní
od 26.11.2009
|
jednatel |
09.11.2002 |
Adresa: |
25741, 3008215, Benešov, Týnec nad Sázavou, Sadová, 99 |
|
Ing. Miroslav Kaňa
|
Neaktivní
od 12.05.2015
|
jednatel |
09.11.2002 |
Adresa: |
25245, 8523797, Praha-západ, Ohrobec, Oblouková, 193 |
|
Ing. Antonín Matějka
|
Neaktivní
od 26.11.2009
|
jednatel |
09.11.2002 |
Adresa: |
99, Benešov, Týnec nad Sázavou, Sadová, 25741, Sadová 99, 25741 Týnec nad Sázavou, okres: Benešov, Česká republika |
|
Ing. Miroslav Kaňa
|
Neaktivní
od 12.05.2015
|
jednatel |
09.11.2002 |
Adresa: |
25245, 8523797, Praha-západ, Ohrobec, Ohrobec, Oblouková, 193, Oblouková 193, 25245 Ohrobec |
|
Ing. Petr Ehrlich
|
Neaktivní
od 09.11.2002
|
jednatel |
15.08.2001 |
Adresa: |
17000, 22294775, Praha 7, Praha 7, Sochařská, 13 |
|
PhDr. Petr Dufek
|
Neaktivní
od 09.11.2002
|
jednatel |
15.08.2001 |
Adresa: |
15500, 22121978, Praha 5, Praha 5, Bellušova, 1853 |
|
Ing. PETR EHRLICH
|
Neaktivní
od 09.11.2002
|
jednatel |
15.08.2001 |
Adresa: |
17000, 22294775, Praha, Bubeneč, Sochařská, 356, 13, Sochařská 356/13, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
PhDr. Petr Dufek
|
Neaktivní
od 09.11.2002
|
jednatel |
15.08.2001 |
Adresa: |
15500, 22121978, Praha, Stodůlky, Bellušova, 1853, 22, Bellušova 1853/22, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|