Ing. MICHAL TESAŘ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
17.01.2024 |
Adresa: |
17000, 22297111, Praha, Holešovice, Dělnická, 202, 6, Dělnická 202/6, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. PETR SLUNEČKO
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
17.01.2024 |
Adresa: |
17000, 22297111, Praha, Holešovice, Dělnická, 202, 6, Dělnická 202/6, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
JINDŘICH VALÍČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
17.01.2024 |
Adresa: |
17000, 22297111, Praha, Holešovice, Dělnická, 202, 6, Dělnická 202/6, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
RNDr. IGOR NĚMEC
|
Aktivní
|
člen výboru |
17.01.2024 |
Adresa: |
17000, 22297111, Praha, Holešovice, Dělnická, 202, 6, Dělnická 202/6, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
MAREK REMIŠOVSKÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
17.01.2024 |
Adresa: |
17000, 22297120, Praha, Holešovice, Tovární, 202, 3, Tovární 202/3, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. MICHAL TESAŘ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
28.12.2018 |
Adresa: |
17000, 22297111, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Dělnická, 202, 6 |
|
Ing. ČESTMÍR VOREL
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
28.12.2018 |
Adresa: |
17000, 22297111, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Dělnická, 202, 6 |
|
JINDŘICH VALÍČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.12.2018 |
Adresa: |
17000, 22297111, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Dělnická, 202, 6 |
|
Ing. JOSEF FUCHS
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.12.2018 |
Adresa: |
17000, 22297120, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Tovární, 202, 3 |
|
Ing. PETR SLUNEČKO
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.12.2018 |
Adresa: |
17000, 22297111, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Dělnická, 202, 6 |
|
MICHAL WIJA
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.12.2018 |
Adresa: |
17000, 22297111, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Dělnická, 202, 6 |
|
MICHAL WIJA
|
Neaktivní
od 17.01.2024
|
člen výboru |
21.06.2023 |
Adresa: |
17000, 81973314, Praha, Holešovice, U Pergamenky, 1629, 13, U Pergamenky 1629/13, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
ing. JIŘÍ PANUŠKA
|
Neaktivní
od 13.09.2021
|
předseda výboru |
28.12.2018 |
Adresa: |
17000, 22297111, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Dělnická, 202, 6 |
|
Ing. Jiří Panuška
|
Neaktivní
od 13.09.2021
|
předseda výboru |
28.12.2018 |
Adresa: |
17000, 22297111, Praha, Holešovice, Dělnická, 202, 6, Dělnická 202/6, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
MICHAL WIJA
|
Neaktivní
od 21.06.2023
|
člen výboru |
28.12.2018 |
Adresa: |
17000, 22297111, Praha, Holešovice, Dělnická, 202, 6, Dělnická 202/6, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. MICHAL TESAŘ
|
Neaktivní
od 17.01.2024
|
místopředseda výboru |
28.12.2018 |
Adresa: |
17000, 22297111, Praha, Holešovice, Dělnická, 202, 6, Dělnická 202/6, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Čestmír Vorel
|
Neaktivní
od 17.01.2024
|
místopředseda výboru |
28.12.2018 |
Adresa: |
17000, 22297111, Praha, Holešovice, Dělnická, 202, 6, Dělnická 202/6, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
JINDŘICH VALÍČEK
|
Neaktivní
od 17.01.2024
|
člen výboru |
28.12.2018 |
Adresa: |
17000, 22297111, Praha, Holešovice, Dělnická, 202, 6, Dělnická 202/6, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. JOSEF FUCHS
|
Neaktivní
od 17.01.2024
|
člen výboru |
28.12.2018 |
Adresa: |
17000, 22297120, Praha, Holešovice, Tovární, 202, 3, Tovární 202/3, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. PETR SLUNEČKO
|
Neaktivní
od 17.01.2024
|
člen výboru |
28.12.2018 |
Adresa: |
17000, 22297111, Praha, Holešovice, Dělnická, 202, 6, Dělnická 202/6, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
MICHAL WIJA
|
Neaktivní
od 28.12.2018
|
člen výboru |
24.07.2014 |
Adresa: |
17000, 22297111, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Dělnická, 202, 6 |
|
MICHAL WIJA
|
Neaktivní
od 28.12.2018
|
člen výboru |
24.07.2014 |
Adresa: |
17000, 22297111, Praha, Holešovice, Dělnická, 202, 6, Dělnická 202/6, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
MICHAL WIJA
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
člen výboru |
25.02.2014 |
Adresa: |
17000, 22312391, Praha 7, Holešovice, Vrbenského, 1499, 38 |
|
JIŘÍ PANUŠKA
|
Neaktivní
od 28.12.2018
|
předseda výboru |
25.02.2014 |
Adresa: |
17000, 22297111, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Dělnická, 202, 6 |
|
MICHAL TESAŘ
|
Neaktivní
od 28.12.2018
|
místopředseda výboru |
25.02.2014 |
Adresa: |
17000, 22297111, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Dělnická, 202, 6 |
|
ČESTMÍR VOREL
|
Neaktivní
od 28.12.2018
|
místopředseda výboru |
25.02.2014 |
Adresa: |
17000, 22297111, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Dělnická, 202, 6 |
|
PETR SLUNEČKO
|
Neaktivní
od 28.12.2018
|
člen výboru |
25.02.2014 |
Adresa: |
17000, 22297111, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Dělnická, 202, 6 |
|
JOSEF FUCHS
|
Neaktivní
od 28.12.2018
|
člen výboru |
25.02.2014 |
Adresa: |
17000, 22297120, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Tovární, 202, 3 |
|
JINDŘICH VALÍČEK
|
Neaktivní
od 28.12.2018
|
člen výboru |
25.02.2014 |
Adresa: |
17000, 22297111, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Dělnická, 202, 6 |
|
MICHAL WIJA
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
člen výboru |
25.02.2014 |
Adresa: |
17000, 22312391, Praha, Holešovice, Vrbenského, 1499, 38, Vrbenského 1499/38, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
JIŘÍ PANUŠKA
|
Neaktivní
od 28.12.2018
|
předseda výboru |
25.02.2014 |
Adresa: |
17000, 22297111, Praha, Holešovice, Dělnická, 202, 6, Dělnická 202/6, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
MICHAL TESAŘ
|
Neaktivní
od 28.12.2018
|
místopředseda výboru |
25.02.2014 |
Adresa: |
17000, 22297111, Praha, Holešovice, Dělnická, 202, 6, Dělnická 202/6, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
ČESTMÍR VOREL
|
Neaktivní
od 28.12.2018
|
místopředseda výboru |
25.02.2014 |
Adresa: |
17000, 22297111, Praha, Holešovice, Dělnická, 202, 6, Dělnická 202/6, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
PETR SLUNEČKO
|
Neaktivní
od 28.12.2018
|
člen výboru |
25.02.2014 |
Adresa: |
17000, 22297111, Praha, Holešovice, Dělnická, 202, 6, Dělnická 202/6, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
JOSEF FUCHS
|
Neaktivní
od 28.12.2018
|
člen výboru |
25.02.2014 |
Adresa: |
17000, 22297120, Praha, Holešovice, Tovární, 202, 3, Tovární 202/3, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
JINDŘICH VALÍČEK
|
Neaktivní
od 28.12.2018
|
člen výboru |
25.02.2014 |
Adresa: |
17000, 22297111, Praha, Holešovice, Dělnická, 202, 6, Dělnická 202/6, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|