PETRO KONDRAT
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.06.2018 |
Adresa: |
19800, 22413413, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Paculova, 1116, 3 |
|
GALYNA KONDRAT
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.06.2018 |
Adresa: |
19800, 22413413, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Paculova, 1116, 3 |
|
ANZHELA KONDRAT
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.06.2018 |
Adresa: |
19800, 22413413, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Paculova, 1116, 3 |
|
ARTUR KONDRAT
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.06.2018 |
Adresa: |
19800, 22413413, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Paculova, 1116, 3 |
|
PETRO KONDRAT
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.06.2018 |
Adresa: |
19800, 22413413, Praha, Černý Most, Paculova, 1116, 3, Paculova 1116/3, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
GALYNA KONDRAT
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.06.2018 |
Adresa: |
19800, 22413413, Praha, Černý Most, Paculova, 1116, 3, Paculova 1116/3, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
ANZHELA KONDRAT
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.06.2018 |
Adresa: |
19800, 22413413, Praha, Černý Most, Paculova, 1116, 3, Paculova 1116/3, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
ARTUR KONDRAT
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.06.2018 |
Adresa: |
19800, 22413413, Praha, Černý Most, Paculova, 1116, 3, Paculova 1116/3, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
TAMARA ABAKANOVA
|
Neaktivní
od 06.06.2018
|
jednatel |
21.12.2016 |
Adresa: |
25242, 27129926, Praha-západ, Jesenice, Osnice, Na Babě, 451 |
|
PAVEL ABAKANOV
|
Neaktivní
od 06.06.2018
|
jednatel |
21.12.2016 |
Adresa: |
25242, 27129926, Praha-západ, Jesenice, Osnice, Na Babě, 451 |
|
TAMARA ABAKANOVA
|
Neaktivní
od 06.06.2018
|
jednatel |
21.12.2016 |
Adresa: |
25242, 27129926, Praha-západ, Jesenice, Osnice, Na Babě, 451, Na Babě 451, Osnice, 25242 Jesenice |
|
PAVEL ABAKANOV
|
Neaktivní
od 06.06.2018
|
jednatel |
21.12.2016 |
Adresa: |
25242, 27129926, Praha-západ, Jesenice, Osnice, Na Babě, 451, Na Babě 451, Osnice, 25242 Jesenice |
|
ALEXEY SHTOL
|
Neaktivní
od 21.12.2016
|
jednatel |
07.11.2013 |
Adresa: |
25242, 27129926, Jesenice, Osnice, Na Babě, 451 |
|
INNA SHTOL
|
Neaktivní
od 21.12.2016
|
jednatel |
07.11.2013 |
Adresa: |
25242, 27129926, Jesenice, Osnice, Na Babě, 451 |
|
ALEXEY SHTOL
|
Neaktivní
od 21.12.2016
|
jednatel |
07.11.2013 |
Adresa: |
25242, 27129926, Praha-západ, Jesenice, Osnice, Na Babě, 451, Na Babě 451, Osnice, 25242 Jesenice |
|
INNA SHTOL
|
Neaktivní
od 21.12.2016
|
jednatel |
07.11.2013 |
Adresa: |
25242, 27129926, Praha-západ, Jesenice, Osnice, Na Babě, 451, Na Babě 451, Osnice, 25242 Jesenice |
|
Pavel Abakanov
|
Neaktivní
od 07.11.2013
|
jednatel |
14.08.2009 |
Adresa: |
27129926, Jesenice, Osnice, Na Babě, 451 |
|
Tamara Abakanova
|
Neaktivní
od 07.11.2013
|
jednatel |
14.08.2009 |
Adresa: |
27129926, Jesenice, Osnice, Na Babě, 451 |
|
PAVEL ABAKANOV
|
Neaktivní
od 07.11.2013
|
jednatel |
14.08.2009 |
Adresa: |
25242, 27129926, Praha-západ, Jesenice, Osnice, Na Babě, 451, Na Babě 451, Osnice, 25242 Jesenice |
|
TAMARA ABAKANOVA
|
Neaktivní
od 07.11.2013
|
jednatel |
14.08.2009 |
Adresa: |
25242, 27129926, Praha-západ, Jesenice, Osnice, Na Babě, 451, Na Babě 451, Osnice, 25242 Jesenice |
|
Alexei Shtol
|
Neaktivní
od 14.08.2009
|
jednatel |
24.08.2006 |
Adresa: |
14900, 21816166, Praha 4, Staňkova, 270 |
|
Alexei Shtol
|
Neaktivní
od 14.08.2009
|
jednatel |
24.08.2006 |
Adresa: |
14900, 21816166, Praha, Háje, Staňkova, 270, 31, Staňkova 270/31, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Alexei Chtol
|
Neaktivní
od 24.08.2006
|
jednatel |
13.07.2004 |
Adresa: |
14900, 21816166, Praha 4, Staňkova, 270 |
|
Alexei Chtol
|
Neaktivní
od 24.08.2006
|
jednatel |
13.07.2004 |
Adresa: |
14900, 21816166, Praha, Háje, Staňkova, 270, 31, Staňkova 270/31, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Alexei Chtol
|
Neaktivní
od 13.07.2004
|
jednatel |
05.03.2004 |
Adresa: |
15500, 22716246, Praha 5, Kurzova, 2411/7 |
|
Alexei Chtol
|
Neaktivní
od 13.07.2004
|
jednatel |
05.03.2004 |
Adresa: |
15500, 22716246, Praha, Stodůlky, Kurzova, 2411, 7, Kurzova 2411/7, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Alexei Chotol
|
Neaktivní
od 05.03.2004
|
jednatel |
29.07.2003 |
Adresa: |
Praha 5, Piškova, 1942/4 |
|
Alexei Chotol
|
Neaktivní
od 05.03.2004
|
jednatel |
29.07.2003 |
Adresa: |
1942/4, Praha 5, Piškova, Piškova 1942/4, Praha 5, Česká republika |
|
Natalia Pimenova
|
Neaktivní
od 29.07.2003
|
jednatel |
22.08.2001 |
Adresa: |
Praha 10, Praha 10, Žitomirská, 3/640 |
|
Natalia Pimenova
|
Neaktivní
od 29.07.2003
|
jednatel |
22.08.2001 |
Adresa: |
10100, 22661760, Praha, Vršovice, Žitomírská, 640, 3, Žitomírská 640/3, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|